Commissione parlamentare dinchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti
(Legge 8 agosto 1977, n. 596 e legge 21 dicembre 1978, n. 837)VII Legislatura
(dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979)
Ufficio di Presidenza costituito il 17 novembre 1977
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
COPPO Dionigi, Senatore |
DC |
|
Vicepresidenti | ||
CORALLO Salvatore, Deputato |
PCI |
|
SAVOLDI Gianni, Deputato |
PSI |
|
Segretari | ||
DELLA PORTA Onio, Senatore |
DC |
|
VANIA Savino Giuseppe, Senatore |
PCI |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
ABBADESSA Giuseppe |
Misto |
Membro
dal 27 ottobre 1977
|
ANDO' Oscar |
DC |
Membro
dal 27 ottobre 1977
|
BEORCHIA Claudio |
DC |
Membro
dal 27 ottobre 1977
|
BERTONE Flavio Luigi |
PCI |
Membro
dal 27 ottobre 1977
|
BOLDRINI Arrigo |
PCI |
Membro
dal 27 ottobre 1977
|
BUSSETI Attilio |
DC |
Membro
dal 27 ottobre 1977
|
CENGARLE Onorio |
DC |
Membro
dal 27 ottobre 1977
|
COCO Giovanni Silvestro |
DC |
Membro
dal 27 ottobre 1977
al 17 novembre 1977
|
COPPO Dionigi |
DC |
Presidente
dal 17 novembre 1977
|
DELLA PORTA Onio |
DC |
Membro
dal 27 ottobre 1977
al 16 novembre 1977
|
DC |
Segretario
dal 17 novembre 1977
|
|
IANNARONE Michele |
PCI |
Membro
dal 27 ottobre 1977
|
PASTI Nino |
Sin. Ind. |
Membro
dal 27 ottobre 1977
|
PERITORE Domenico |
PCI |
Membro
dal 27 ottobre 1977
|
SIGNORI Silvano |
PSI |
Membro
dal 27 ottobre 1977
|
TEDESCHI Mario |
DN-CD |
Membro
dal 27 ottobre 1977
|
VANIA Savino Giuseppe |
PCI |
Membro
dal 27 ottobre 1977
al 16 novembre 1977
|
PCI |
Segretario
dal 17 novembre 1977
|
|
Deputati | ||
BANDIERA Pasquale |
Repubblicano |
Membro
dal 27 ottobre 1977
|
CAIATI Italo Giulio |
DC |
Membro
dal 27 ottobre 1977
|
CARUSO Antonio |
PCI |
Membro
dal 27 ottobre 1977
|
CORALLO Salvatore |
PCI |
Membro
dal 27 ottobre 1977
al 16 novembre 1977
|
PCI |
Vicepresidente
dal 17 novembre 1977
|
|
FORMICA Costantino |
PCI |
Membro
dal 27 ottobre 1977
|
GARGANO Mario |
DC |
Membro
dal 27 ottobre 1977
|
QUATTRONE Francesco |
DC |
Membro
dal 27 ottobre 1977
|
QUIETI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 27 ottobre 1977
|
RIGHETTI Umberto |
PSDI |
Membro
dal 27 ottobre 1977
|
SALVI Franco |
DC |
Membro
dal 27 ottobre 1977
|
SAVOLDI Gianni |
PSI |
Membro
dal 27 ottobre 1977
al 16 novembre 1977
|
PSI |
Vicepresidente
dal 17 novembre 1977
|
|
SERVADEI Stefano |
PSI |
Membro
dal 27 ottobre 1977
|
TERRANOVA Cesare |
Misto |
Membro
dal 27 ottobre 1977
|
ZOPPI Pietro |
DC |
Membro
dal 27 ottobre 1977
|