Commissioni e Giunte
Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari
(Art. 19 del Regolamento)VII Legislatura
(dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979)
Costituita
il 27 luglio 1976
Ufficio di Presidenza costituito il 27 luglio 1976
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
VENANZI Mario |
PCI |
|
Vicepresidenti | ||
CACCHIOLI Gino |
DC |
Fino al 15 marzo 1978
|
CAMPOPIANO Guido |
PSI |
|
COCO Giovanni Silvestro |
DC |
|
LAPENTA Nicola |
DC |
Dal 21 giugno 1978
|
Segretari | ||
BOLDRINI Cleto |
PCI |
|
LAPENTA Nicola |
DC |
Fino al 20 giugno 1978
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
BENEDETTI Gianfilippo |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
BOLDRINI Cleto |
PCI |
Segretario
dal 27 luglio 1976
|
BUZIO Luigi |
Fino al 31 gennaio 1977 PSDI - Lib. Dal 1 febbraio 1977 PSDI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
CACCHIOLI Gino |
DC |
Vicepresidente
dal 27 luglio 1976
al 15 marzo 1978
|
CAMPOPIANO Guido |
PSI |
Vicepresidente
dal 27 luglio 1976
|
CASTELLI Angelo |
DC |
Membro
dal 16 maggio 1978
|
COCO Giovanni Silvestro |
DC |
Vicepresidente
dal 27 luglio 1976
|
DE CAROLIS Giancarlo |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
DE GIUSEPPE Giorgio |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
FERRUCCI Claudio |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
GIACALONE Vito |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
GUARINO Antonio |
Sin. Ind. |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
IANNARONE Michele |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
LAPENTA Nicola |
DC |
Segretario
dal 27 luglio 1976
al 20 giugno 1978
|
DC |
Vicepresidente
dal 21 giugno 1978
|
|
MANENTE COMUNALE Peppino |
DC |
Membro
dal 10 novembre 1976
|
MARAVALLE Fabio |
PSI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
MARTINAZZOLI Mino |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
MURMURA Antonino |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
NENCIONI Gastone |
Fino al 31 gennaio 1977 MSI - DN Dal 1 febbraio 1977 DN-CD |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
PINTO Biagio |
Fino al 31 gennaio 1977 Misto Dal 1 febbraio 1977 Repubblicano |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
RICCI Cristoforo |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
TAMBRONI ARMAROLI Rodolfo |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
al 31 luglio 1976
|
VENANZI Mario |
PCI |
Presidente
dal 27 luglio 1976
|