Parlamentari membri della Commissione per la vigilanza sull'amministrazione del debito pubblico
(D. L. 31 dicembre 1915, n. 1928, art. 1; testo unico 14 febbraio 1963, n. 1343, articoli 90 e 91)VI Legislatura
(dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976)
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
BLOISE Luigi |
PSI |
Membro
dal 27 luglio 1972
al 26 settembre 1973
|
CAROLLO Vincenzo |
DC |
Membro
dal 26 novembre 1975
|
CORRETTO Nicola |
PSI |
Membro
dal 26 novembre 1975
|
PELIZZO Guglielmo |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1972
Deceduto il 6 ottobre 1974 |
SMURRA Francesco |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1972
al 12 luglio 1973
|
VENTURI Giovanni |
DC |
Membro
dal 26 novembre 1975
|
Deputati | ||
ASCARI RACCAGNI Renato |
Repubblicano |
Membro
dall'11 marzo 1975
|
GASTONE Eraldo |
PCI |
Membro
dal 1 agosto 1972
|
GUNNELLA Aristide |
Repubblicano |
Membro
dal 1 agosto 1972
al 28 novembre 1974
|
MAZZOTTA Roberto |
DC |
Membro
dal 1 agosto 1972
|