Parlamentari membri della Commissione per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca
(Testo unico 28 aprile 1910, n. 204, art. 110, modificato dal decreto luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1928, art. 1. Soppressa dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, art. 41)VI Legislatura
(dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976)
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
ALESSANDRINI Pio |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1972
|
DE LUCA Angelo |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1972
Deceduto il 7 novembre 1975 |
LI VIGNI Mario |
Fino al 1 agosto 1972 PSIUP Dal 2 agosto 1972 PCI |
Membro
dal 27 luglio 1972
|
Deputati | ||
CASTELLUCCI Albertino |
DC |
Membro
dal 1 agosto 1972
|
RAUCCI Vincenzo |
PCI |
Membro
dal 1 agosto 1972
|
SERRENTINO Pietro |
PLI |
Membro
dal 1 agosto 1972
|