Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno
(Legge 2 maggio 1976, n. 183, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, art. 4)VI Legislatura
(dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976)
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
CAROLLO Vincenzo |
DC |
Membro
dal 19 maggio 1976
|
CIFARELLI Michele |
Misto |
Membro
dal 19 maggio 1976
|
COLAJANNI Napoleone |
PCI |
Membro
dal 19 maggio 1976
|
COLELLA Pietro |
DC |
Membro
dal 19 maggio 1976
|
CROLLALANZA Araldo |
MSI - DN |
Membro
dal 19 maggio 1976
|
CUCINELLI Aldo |
PSI |
Membro
dal 19 maggio 1976
|
DE VITO Salverino |
DC |
Membro
dal 19 maggio 1976
|
FERMARIELLO Carlo |
PCI |
Membro
dal 19 maggio 1976
|
GIOVANNETTI Daverio Clementino |
PCI |
Membro
dal 19 maggio 1976
|
MURMURA Antonino |
DC |
Membro
dal 19 maggio 1976
|
PALA Pietro |
DC |
Membro
dal 19 maggio 1976
|
PITTELLA Domenico |
PSI |
Membro
dal 19 maggio 1976
|
ROSA Vito |
DC |
Membro
dal 19 maggio 1976
|
VALITUTTI Salvatore |
PLI |
Membro
dal 19 maggio 1976
|
ZICCARDI Angelo Raffaele |
PCI |
Membro
dal 19 maggio 1976
|
Deputati | ||
AIARDI Alberto |
DC |
Membro
dal 20 maggio 1976
|
BRINI Federico |
PCI |
Membro
dal 20 maggio 1976
|
CABRAS Paolo |
DC |
Membro
dal 20 maggio 1976
|
DELFINO Raffaele |
MSI-DN |
Membro
dal 20 maggio 1976
|
DI GIESI Michele |
PSDI |
Membro
dal 20 maggio 1976
|
GASPARI Remo |
DC |
Membro
dal 20 maggio 1976
|
GIANNINI Mario |
PCI |
Membro
dal 20 maggio 1976
|
LAMANNA Giovanni |
PCI |
Membro
dal 20 maggio 1976
|
LA TORRE Pio |
PCI |
Membro
dal 20 maggio 1976
|
LATTANZIO Vito |
DC |
Membro
dal 20 maggio 1976
|
MANCINI Giacomo |
PSI |
Membro
dal 20 maggio 1976
|
MANCINI Vincenzo |
DC |
Membro
dal 20 maggio 1976
|
MOLE' Carlo |
DC |
Membro
dal 20 maggio 1976
|
SANTAGATI Orazio |
MSI-DN |
Membro
dal 20 maggio 1976
|
SCOTTI Vincenzo |
DC |
Membro
dal 20 maggio 1976
|