Commissione parlamentare per il parere al Governo sui testi unici concernenti la riforma tributaria
(Leggi 9.10.1971, n. 825, art. 17, commi 1^ e 2^; 6.12.1971, n. 1036, art. 1; 24.7.1972, n. 321, art. 2; 14.8.1974, n.354,art.2; 2.12.1975,n.576,art.30; 24.4.1980, n. 146, art. 48)V Legislatura
(dal 5 giugno 1968 al 24 maggio 1972)
Ufficio di Presidenza costituito il 24 dicembre 1971
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
MARTINELLI Mario, Senatore |
DC |
|
Vicepresidenti | ||
LEPRE Bruno, Deputato |
PSI |
|
VESPIGNANI Veraldo, Deputato |
PCI |
|
Segretari | ||
CIAMPAGLIA Alberto, Deputato |
PSDI |
|
SOLIANO Francesco, Senatore |
PCI |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
ACCILI Achille |
DC |
Membro
dal 24 febbraio 1972
|
ANDERLINI Luigi Silvestro |
Sin. Ind. |
Membro
dal 24 dicembre 1971
|
BELOTTI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 24 dicembre 1971
|
BORSARI Luigi |
PCI |
Membro
dal 24 dicembre 1971
|
CORRIAS Efisio |
DC |
Membro
dal 24 dicembre 1971
|
DOSI Mario |
DC |
Membro
dal 24 dicembre 1971
|
FORMICA Rino |
PSI |
Membro
dal 24 dicembre 1971
|
FORTUNATI Paolo |
PCI |
Membro
dal 24 dicembre 1971
|
FRANZA Enea |
MSI |
Membro
dal 24 dicembre 1971
|
MARTINELLI Mario |
DC |
Presidente
dal 24 dicembre 1971
|
SEGNANA Remo |
DC |
Membro
dal 24 dicembre 1971
|
SOLIANO Francesco |
PCI |
Segretario
dal 24 dicembre 1971
|
STEFANELLI Francesco |
PCI |
Membro
dal 24 dicembre 1971
|
TRABUCCHI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 24 dicembre 1971
|
VALSECCHI Athos |
DC |
Membro
dal 24 dicembre 1971
al 17 febbraio 1972
|
Deputati | ||
BIMA Luigi |
DC |
Membro
dal 29 dicembre 1971
|
CALDORO Antonio |
PSI |
Membro
dal 29 dicembre 1971
|
CIAMPAGLIA Alberto |
PSDI |
Segretario
dal 24 dicembre 1971
|
CIRILLO Mario |
PCI |
Membro
dal 29 dicembre 1971
|
DE PONTI Ubaldo |
DC |
Membro
dal 29 dicembre 1971
|
GUNNELLA Aristide |
Repubblicano |
Membro
dal 29 dicembre 1971
|
LA LOGGIA Giuseppe |
DC |
Membro
dal 29 dicembre 1971
|
LENTI Luciano |
PCI |
Membro
dal 29 dicembre 1971
|
LEPRE Bruno |
PSI |
Vicepresidente
dal 24 dicembre 1971
|
PANDOLFI Filippo Maria |
DC |
Membro
dal 29 dicembre 1971
|
PASSONI Luigi |
PSIUP |
Membro
dal 29 dicembre 1971
|
RAFFAELLI Leonello |
PCI |
Membro
dal 29 dicembre 1971
|
SERRENTINO Pietro |
PLI |
Membro
dal 29 dicembre 1971
|
VESPIGNANI Veraldo |
PCI |
Vicepresidente
dal 24 dicembre 1971
|
VICENTINI Rodolfo |
DC |
Membro
dal 29 dicembre 1971
|