Commissione parlamentare per la vigilanza sulle radiodiffusioni
(Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, art. 11, e legge 23 agosto 1949, n. 681, art. 1)V Legislatura
(dal 5 giugno 1968 al 24 maggio 1972)
Ufficio di Presidenza costituito il 24 luglio 1968
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
DOSI Mario, Senatore |
DC |
|
Vicepresidenti | ||
PAJETTA Giancarlo, Deputato |
PCI |
Fino al 26 gennaio 1971
|
ZAGARI Mario, Deputato |
PSI-PSDI unificati, poi PSI |
Fino al 14 dicembre 1968
|
SILVESTRI Primo, Deputato |
Fino al 6 luglio 1969 PSI Dal 7 luglio 1969 PSU |
Dal 30 gennaio 1969
al 7 agosto 1970
|
ABBIATI Amaele, Deputato |
PSI |
Dal 18 febbraio 1971
|
GALLUZZI Carlo Alberto, Deputato |
PCI |
Dal 18 febbraio 1971
|
Segretari | ||
DI GIANNANTONIO Natalino, Deputato |
DC |
|
TEDESCO TATO' Giglia, Senatore |
PCI |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
ANTONICELLI Franco |
Sin. Ind. |
Membro
dal 22 luglio 1968
|
BARDI Francescantonio |
PSI |
Membro
dal 23 ottobre 1970
|
CALEFFI Pietro |
PSI-PSDI unificati, poi PSI |
Membro
dal 27 settembre 1968
al 14 dicembre 1968
|
PSI |
Membro
dal 15 ottobre 1969
al 28 ottobre 1970
|
|
CASTELLACCIO Antonio |
PSI |
Membro
dal 27 gennaio 1969
al 28 ottobre 1970
|
CAVALLI Carlo |
PCI |
Membro
dal 29 marzo 1971
|
CIPELLINI Alberto |
PSI |
Membro
dal 28 ottobre 1970
|
DE VITO Salverino |
DC |
Membro
dal 22 luglio 1968
|
DOSI Mario |
DC |
Membro
dal 22 luglio 1968
al 23 luglio 1968
|
DC |
Presidente
dal 24 luglio 1968
|
|
FENOALTEA Giorgio |
PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 22 luglio 1968
al 27 settembre 1968
|
FERMARIELLO Carlo |
PCI |
Membro
dal 22 luglio 1968
|
LO GIUDICE Barbaro |
DC |
Membro
dal 22 luglio 1968
al 14 dicembre 1968
|
NALDINI Vittorio |
PSIUP |
Membro
dal 22 luglio 1968
|
ORLANDO Giulio Cesare |
DC |
Membro
dal 22 luglio 1968
|
PICCOLO Salvatore |
DC |
Membro
dal 23 luglio 1968
al 26 settembre 1969
|
ROSSI Raffaele |
PCI |
Membro
dal 22 luglio 1968
al 29 marzo 1971
|
SALATI Remo |
PCI |
Membro
dal 22 luglio 1968
|
SIGNORELLO Nicola |
DC |
Membro
dal 14 gennaio 1969
|
SPIGAROLI Alberto |
DC |
Membro
dal 22 luglio 1968
|
TEDESCO TATO' Giglia |
PCI |
Membro
dal 22 luglio 1968
al 23 luglio 1968
|
PCI |
Segretario
dal 24 luglio 1968
|
|
VERONESI Enzo |
PLI |
Membro
dal 22 luglio 1968
|
VIGLIANESI Italo |
PSI-PSDI unificati, poi PSI |
Membro
dal 22 luglio 1968
al 15 ottobre 1969
|
Deputati | ||
ABBIATI Amaele |
PSI |
Membro
dal 15 gennaio 1969
al 17 febbraio 1971
|
PSI |
Vicepresidente
dal 18 febbraio 1971
|
|
AMADEO Aldo |
DC |
Membro
dal 23 luglio 1968
|
AMODIO Francesco |
DC |
Membro
dal 26 settembre 1969
|
ARNAUD Gian Aldo |
DC |
Membro
dal 23 luglio 1968
|
CAPRARA Massimo |
Fino al 19 dicembre 1969 PCI Dal 20 dicembre 1969 Misto |
Membro
dal 23 luglio 1968
al 21 gennaio 1970
|
COMPAGNA Francesco |
Repubblicano |
Membro
dal 16 aprile 1970
|
COVELLI Alfredo |
PDIUM |
Membro
dal 23 luglio 1968
|
DAMICO Vito |
PCI |
Membro
dal 21 gennaio 1970
|
DE MITA Ciriaco |
DC |
Membro
dal 23 luglio 1968
al 14 dicembre 1968
|
DI GIANNANTONIO Natalino |
DC |
Membro
dal 23 luglio 1968
al 23 luglio 1968
|
DC |
Segretario
dal 24 luglio 1968
|
|
EVANGELISTI Franco |
DC |
Membro
dal 15 gennaio 1969
al 7 agosto 1969
|
GALLUZZI Carlo Alberto |
PCI |
Membro
dal 26 gennaio 1971
al 17 febbraio 1971
|
PCI |
Vicepresidente
dal 18 febbraio 1971
|
|
GRANELLI Luigi |
DC |
Membro
dall'8 agosto 1969
|
LAJOLO Davide Ulisse |
PCI |
Membro
dal 23 luglio 1968
|
LAMA Luciano |
PCI |
Membro
dal 23 luglio 1968
Dimissioni accettate il 2 luglio 1969 |
MAMMI' Oscar |
Repubblicano |
Membro
dal 15 gennaio 1969
al 2 aprile 1970
|
NATTA Alessandro |
PCI |
Membro
dal 4 marzo 1970
|
ORLANDI Flavio |
PSU, poi PSDI |
Membro
dal 30 settembre 1970
al 2 marzo 1971
|
PAJETTA Giancarlo |
PCI |
Membro
dal 23 luglio 1968
al 23 luglio 1968
|
PCI |
Vicepresidente
dal 24 luglio 1968
al 26 gennaio 1971
|
|
PELLICANI Michele |
PSI-PSDI unificati, poi PSI |
Membro
dal 23 luglio 1968
al 14 dicembre 1968
|
REGGIANI Alessandro |
PSDI |
Membro
dal 2 marzo 1971
|
ROBERTI Giovanni |
MSI |
Membro
dal 23 luglio 1968
|
SILVESTRI Primo |
PSI |
Membro
dal 15 gennaio 1969
al 29 gennaio 1969
|
Fino al 6 luglio 1969 PSI Dal 7 luglio 1969 PSU |
Vicepresidente
dal 30 gennaio 1969
al 7 agosto 1970
|
|
STORTI Bruno |
DC |
Membro
dal 23 luglio 1968
Dimissioni accettate l'8 agosto 1969 |
TERRANA Emanuele |
Repubblicano |
Membro
dal 23 luglio 1968
al 14 dicembre 1968
|
ZAGARI Mario |
PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 22 luglio 1968
al 23 luglio 1968
|
PSI-PSDI unificati, poi PSI |
Vicepresidente
dal 24 luglio 1968
al 14 dicembre 1968
|
|
ZANIBELLI Amos |
DC |
Membro
dal 26 settembre 1969
|