Commissioni e Giunte
1ª Commissione permanente
(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)V Legislatura
(dal 5 giugno 1968 al 24 maggio 1972)
Ufficio di Presidenza costituito il 18 luglio 1968
Rinnovo biennale il 28 ottobre 1970
2º rinnovo biennale il 30 settembre 1971
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
TESAURO Alfonso |
DC |
|
Vicepresidenti | ||
GARAVELLI Walter |
PSU, poi PSDI |
Dal 29 ottobre 1970
al 30 settembre 1971
|
GIANQUINTO Giovanni Battista |
PCI |
Dal 1 ottobre 1971
|
CASTELLACCIO Antonio |
PSI-PSDI unificati, poi PSI |
Fino al 19 febbraio 1969
|
PREZIOSI Costantino |
Fino al 24 maggio 1971 PSIUP Dal 25 maggio 1971 PSI |
Fino al 30 settembre 1971
|
VIGNOLA Mario |
PSI |
Dal 20 febbraio 1969
al 27 ottobre 1970
|
DARE' Gastone |
PSDI |
Dal 1 ottobre 1971
al 17 gennaio 1972
|
Segretari | ||
BORSARI Luigi |
PCI |
Fino al 19 febbraio 1969
|
MURMURA Antonino |
DC |
Fino al 27 ottobre 1970
|
VENANZI Mario |
PCI |
Dal 21 marzo 1969
|
RIGHETTI Giuseppe |
PSI |
Dal 29 ottobre 1970
|
PREZIOSI Costantino |
PSI |
Dal 1 ottobre 1971
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ALBERTINI Francesco Sostituito da Gaetano MANCINI dal 14 gennaio 1969 al 25 marzo 1969. |
PSI-PSDI unificati, poi PSI |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 25 marzo 1969
|
ARENA Francesco |
PLI |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
BARTOLOMEI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
BERMANI Alessandro |
PSI |
Membro
dal 28 ottobre 1970
|
BISORI Guido |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
BORSARI Luigi |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 17 luglio 1968
|
PCI |
Segretario
dal 18 luglio 1968
al 19 febbraio 1969
|
|
CALEFFI Pietro |
PSI |
Membro
dal 30 luglio 1969
al 15 giugno 1971
|
CASTELLACCIO Antonio |
PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 17 luglio 1968
|
PSI-PSDI unificati, poi PSI |
Vicepresidente
dal 18 luglio 1968
al 19 febbraio 1969
|
|
PSI |
Membro
dal 20 febbraio 1969
all'11 agosto 1969
|
|
CORRAO Ludovico |
Sin. Ind. |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 27 ottobre 1970
|
CORRIAS Alfredo |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
CORRIAS Efisio In sostituzione del Sottosegretario di Stato Bonaventura PICARDI. |
DC |
Membro
dal 1 ottobre 1971
al 17 febbraio 1972
|
DALVIT Luigi |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
DARE' Gastone |
PSDI |
Vicepresidente
dal 1 ottobre 1971
al 17 gennaio 1972
|
DEL NERO Alberto |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
DI BENEDETTO Giovanni |
Fino al 7 luglio 1969 PSI Dall'8 luglio 1969 PSU |
Membro
dal 26 marzo 1969
al 30 luglio 1969
|
PSU |
Membro
dal 21 aprile 1970
al 20 maggio 1970
|
|
In sostituzione
del Sottosegretario di Stato Franco TEDESCHI. |
PSU |
Membro
dal 21 maggio 1970
al 7 agosto 1970
|
PSU, poi PSDI |
Membro
dall'8 agosto 1970
|
|
FABIANI Mario |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
FOSSA Francesco |
PSI |
Membro
dal 28 ottobre 1970
al 30 giugno 1971
|
GALANTE GARRONE Carlo |
Sin. Ind. |
Membro
dal 28 ottobre 1970
|
GARAVELLI Walter |
PSU |
Membro
dal 28 ottobre 1970
al 28 ottobre 1970
|
PSU, poi PSDI |
Vicepresidente
dal 29 ottobre 1970
al 30 settembre 1971
|
|
PSDI |
Membro
dal 1 ottobre 1971
al 17 gennaio 1972
|
|
GIANQUINTO Giovanni Battista |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 30 settembre 1971
|
PCI |
Vicepresidente
dal 1 ottobre 1971
|
|
GIRAUDO Giovanni |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
all'8 giugno 1969
|
IANNELLI Francesco |
PSI-PSDI unificati, poi
PSI fino al 7 luglio 1969 Dall'8 luglio 1969 PSU |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 30 luglio 1969
|
ILLUMINATI Gaetano |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 30 settembre 1971
|
LI CAUSI Girolamo |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
MAIER Giulio |
PSI-PSDI unificati, poi
PSI fino al 7 luglio 1969 Dall'8 luglio 1969 PSU |
Membro
dal 5 luglio 1968
Deceduto il 6 febbraio 1970 |
MANCINI Gaetano In sostituzione del Sottosegretario di Stato Francesco ALBERTINI. |
PSI |
Membro
dal 14 gennaio 1969
al 25 marzo 1969
|
MAZZAROLLI Antonio |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
MURMURA Antonino |
DC |
Membro
dal 15 luglio 1968
al 17 luglio 1968
|
DC |
Segretario
dal 18 luglio 1968
al 27 ottobre 1970
|
|
DC |
Membro
dal 28 ottobre 1970
|
|
NALDINI Vittorio |
PSIUP |
Membro
dal 27 maggio 1971
|
PALUMBO Vincenzo |
PLI |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
PENNACCHIO Mauro |
DC |
Membro
dal 9 giugno 1969
al 30 settembre 1971
|
PERNA Edoardo Romano |
PCI |
Membro
dal 20 febbraio 1969
|
PICARDI Bonaventura Sostituito da Efisio CORRIAS dal 1 ottobre 1971 al 17 febbraio 1972. |
DC |
Membro
dal 1 ottobre 1971
al 23 febbraio 1972
|
PREZIOSI Costantino |
PSIUP |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 17 luglio 1968
|
Fino al 24 maggio 1971 PSIUP Dal 25 maggio 1971 PSI |
Vicepresidente
dal 18 luglio 1968
al 30 settembre 1971
|
|
PSI |
Segretario
dal 1 ottobre 1971
|
|
RIGHETTI Giuseppe |
PSI |
Membro
dal 12 agosto 1969
al 28 ottobre 1970
|
PSI |
Segretario
dal 29 ottobre 1970
|
|
RUINI Meuccio |
Misto |
Membro
dal 5 luglio 1968
Deceduto il 6 marzo 1970 |
SCHIAVONE Domenico |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
SECCHIA Pietro |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
SIGNORELLO Nicola |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
SMURRA Francesco |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 14 luglio 1968
|
SOTGIU Girolamo |
PCI |
Membro
dal 1 ottobre 1971
|
TEDESCHI Franco Sostituito da Giovanni DI BENEDETTO dal 21 maggio 1970 al 7 agosto 1970. |
PSU, poi PSDI |
Membro
dal 21 maggio 1970
|
TESAURO Alfonso |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 17 luglio 1968
|
DC |
Presidente
dal 18 luglio 1968
|
|
TREU Renato |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
TURCHI Francesco |
MSI |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
VENANZI Mario |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 20 marzo 1969
|
PCI |
Segretario
dal 21 marzo 1969
|
|
VIGNOLA Mario |
PSI-PSDI unificati, poi PSI |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 19 febbraio 1969
|
PSI |
Vicepresidente
dal 20 febbraio 1969
al 27 ottobre 1970
|
|
In sostituzione
del Sottosegretario di Stato Francesco FOSSA. |
PSI |
Membro
dal 28 ottobre 1970
al 30 settembre 1971
|
VOLGGER Friedrich |
Misto |
Membro
dal 28 ottobre 1970
|