Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro del Vajont
Legge 22 maggio 1964, n. 370, art. 2, prorogata con legge 9 ottobre 1964, n. 880 e legge 23 aprile 1965, n. 352IV Legislatura
(dal 16 maggio 1963 al 4 giugno 1968)
Presidente
nominato il 24 giugno 1964
Ufficio di Presidenza costituito il 14 luglio 1964
Scioglimento il 15 luglio 1965
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
RUBINACCI Leopoldo, Senatore |
DC |
Fino al 15 luglio 1965
|
Vicepresidenti | ||
FORTINI Nicola, Deputato |
DC |
Dal 14 luglio 1964
al 15 luglio 1965
|
SCOCCIMARRO Mauro, Senatore |
PCI |
Dal 14 luglio 1964
al 15 luglio 1965
|
Segretari | ||
MOSCA Giovanni, Deputato |
PSI |
Dal 14 luglio 1964
al 15 luglio 1965
|
VERONESI Enzo, Senatore |
PLI |
Dal 14 luglio 1964
al 15 luglio 1965
Dimissioni accettate il 28 febbraio 1968 |
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
AJROLDI Tommaso |
DC |
Membro
dal 24 giugno 1964
al 15 luglio 1965
|
BONACINA Ercole |
PSI |
Membro
dal 24 giugno 1964
al 15 luglio 1965
|
CROLLALANZA Araldo |
MSI |
Membro
dal 24 giugno 1964
al 15 luglio 1965
|
DE LUCA Angelo |
DC |
Membro
dal 24 giugno 1964
al 15 luglio 1965
|
DE UNTERRICHTER Guido |
DC |
Membro
dal 24 giugno 1964
al 15 luglio 1965
|
FERRONI Luigi |
PSI |
Membro
dal 24 giugno 1964
al 15 luglio 1965
|
GAIANI Luigi |
PCI |
Membro
dal 24 giugno 1964
al 15 luglio 1965
|
GENCO Giacinto |
DC |
Membro
dal 24 giugno 1964
al 15 luglio 1965
|
GIANQUINTO Giovanni Battista |
PCI |
Membro
dal 24 giugno 1964
al 15 luglio 1965
|
GRANZOTTO BASSO Luciano |
PSDI |
Membro
dal 24 giugno 1964
all'8 settembre 1964
|
LO GIUDICE Barbaro |
DC |
Membro
dal 31 luglio 1964
al 15 luglio 1965
|
OLIVA Giorgio |
DC |
Membro
dal 24 giugno 1964
al 25 luglio 1964
|
RUBINACCI Leopoldo |
DC |
Presidente
dal 24 giugno 1964
al 15 luglio 1965
|
SCOCCIMARRO Mauro |
PCI |
Membro
dal 24 giugno 1964
al 13 luglio 1964
|
PCI |
Vicepresidente
dal 14 luglio 1964
al 15 luglio 1965
|
|
VECELLIO Pietro |
DC |
Membro
dal 24 giugno 1964
al 15 luglio 1965
|
VERONESI Enzo |
PLI |
Membro
dal 24 giugno 1964
al 13 luglio 1964
|
PLI |
Segretario
dal 14 luglio 1964
al 15 luglio 1965
|
|
VIDALI Vittorio |
PCI |
Membro
dal 24 giugno 1964
al 15 luglio 1965
|
ZANNIER Attilio |
PSDI |
Membro
dall'8 settembre 1964
al 15 luglio 1965
|
Deputati | ||
ALICATA Mario |
PCI |
Membro
dal 24 giugno 1964
al 15 luglio 1965
|
BARONI Cesare |
DC |
Membro
dal 30 luglio 1964
al 15 luglio 1965
|
BIAGGI Francantonio |
PLI |
Membro
dal 24 giugno 1964
al 30 luglio 1964
|
BRESSANI Pier Giorgio |
DC |
Membro
dal 24 giugno 1964
al 15 luglio 1965
|
BUSETTO Franco |
PCI |
Membro
dal 24 giugno 1964
al 15 luglio 1965
|
CATELLA Vittore |
PLI |
Membro
dal 30 luglio 1964
al 15 luglio 1965
|
CORONA Giacomo |
DC |
Membro
dal 24 giugno 1964
al 30 luglio 1964
|
COVELLI Alfredo |
PDIUM |
Membro
dal 24 giugno 1964
al 15 luglio 1965
|
CURTI Ivano |
PSIUP |
Membro
dal 30 luglio 1964
al 15 luglio 1965
|
DEGAN Costante |
DC |
Membro
dal 24 giugno 1964
al 15 luglio 1965
|
DELL'ANDRO Renato |
DC |
Membro
dal 24 giugno 1964
al 15 luglio 1965
|
FODERARO Salvatore |
DC |
Membro
dal 24 giugno 1964
al 15 luglio 1965
|
FORTINI Nicola |
DC |
Membro
dal 24 giugno 1964
al 13 luglio 1964
|
DC |
Vicepresidente
dal 14 luglio 1964
al 15 luglio 1965
|
|
LIZZERO Mario |
PCI |
Membro
dal 24 giugno 1964
al 15 luglio 1965
|
LUZZATTO Lucio Mario |
PSIUP |
Membro
dal 24 giugno 1964
al 30 luglio 1964
|
MOSCA Giovanni |
PSI |
Membro
dal 24 giugno 1964
al 13 luglio 1964
|
PSI |
Segretario
dal 14 luglio 1964
al 15 luglio 1965
|
|
VIANELLO Gianmario |
PCI |
Membro
dal 24 giugno 1964
al 15 luglio 1965
|
ZUCALLI Lanfranco |
PSDI |
Membro
dal 24 giugno 1964
al 15 luglio 1965
|