Commissione parlamentare consultiva concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970
Legge 27 ottobre 1966, n. 910, art. 58; cfr. dPR 22 maggio 1967, n. 446 (GU 156 del 1967)IV Legislatura
(dal 16 maggio 1963 al 4 giugno 1968)
Scioglimento il 22 maggio 1967
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
BOLETTIERI Antonio |
DC |
Membro
dal 2 febbraio 1967
al 22 maggio 1967
|
COMPAGNONI Angelo |
PCI |
Membro
dal 2 febbraio 1967
al 22 maggio 1967
|
CONTI Alfredo |
DC |
Membro
dal 2 febbraio 1967
al 22 maggio 1967
|
GATTO Simone |
Misto |
Membro
dal 2 febbraio 1967
al 22 maggio 1967
|
GOMEZ D'AYALA Mario |
PCI |
Membro
dal 2 febbraio 1967
al 22 maggio 1967
|
GRIMALDI Luigi |
MSI |
Membro
dal 2 febbraio 1967
al 22 maggio 1967
|
LOMBARDI Giovanni |
DC |
Membro
dal 2 febbraio 1967
al 22 maggio 1967
|
MILITERNI Giuseppe Mario |
DC |
Membro
dal 2 febbraio 1967
Deceduto il 26 marzo 1967 |
MURDACA Filippo |
DC |
Membro
dal 14 aprile 1967
al 22 maggio 1967
|
SANTARELLI Ezio |
PCI |
Membro
dal 2 febbraio 1967
al 22 maggio 1967
|
TORTORA Giuseppe |
PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 2 febbraio 1967
al 22 maggio 1967
|
Deputati | ||
ARMANI Arnaldo |
DC |
Membro
dal 19 gennaio 1967
al 22 maggio 1967
|
AVERARDI Giuseppe |
PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 19 gennaio 1967
al 22 maggio 1967
|
AVOLIO Giuseppe |
PSIUP |
Membro
dal 19 gennaio 1967
al 22 maggio 1967
|
BIGNARDI Agostino |
PLI |
Membro
dal 19 gennaio 1967
al 22 maggio 1967
|
CERUTI Carlo |
DC |
Membro
dal 19 gennaio 1967
al 22 maggio 1967
|
COLOMBO Renato |
PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 19 gennaio 1967
al 22 maggio 1967
|
MAGNO Michele |
PCI |
Membro
dal 19 gennaio 1967
al 22 maggio 1967
|
OGNIBENE Renato |
PCI |
Membro
dal 19 gennaio 1967
al 22 maggio 1967
|
RINALDI Nicola |
DC |
Membro
dal 19 gennaio 1967
al 22 maggio 1967
|
SEDATI Giacomo |
DC |
Membro
dal 19 gennaio 1967
al 22 maggio 1967
|