Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate relative all'ordinamenteo dell'amministrazione degli affari esteri e in materia consolare
Legge 13 luglio 1965, n. 891. artt. 1 e 6, prorogata con legge 26 luglio 1966, n. 586, art. 1; cfr. dPR 5 gennaio 1967, n. 18 e dPR 23 gennaio 1967, n. 215IV Legislatura
(dal 16 maggio 1963 al 4 giugno 1968)
Scioglimento il 23 gennaio 1967
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
AIMONI Teodosio |
PCI |
Membro
dal 29 settembre 1965
al 23 gennaio 1967
|
BARTESAGHI Ugo |
PCI |
Membro
dal 15 ottobre 1965
al 26 aprile 1966
|
BATTINO VITTORELLI Paolo |
Fino al 10 novembre 1966 PSI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 29 settembre 1965
al 23 gennaio 1967
|
BATTISTA Emilio |
DC |
Membro
dal 17 giugno 1966
al 23 gennaio 1967
|
BOLETTIERI Antonio |
DC |
Membro
dal 29 settembre 1965
al 17 giugno 1966
|
CHABOD Renato |
Misto |
Membro
dal 29 settembre 1965
al 23 gennaio 1967
|
COPPO Dionigi |
DC |
Membro
dal 29 settembre 1965
al 23 gennaio 1967
|
DI PRISCO Giuseppe |
PSIUP |
Membro
dal 3 maggio 1966
al 23 gennaio 1967
|
FERRETTI Lando |
MSI |
Membro
dal 29 settembre 1965
al 23 gennaio 1967
|
LUSSU Emilio |
PSIUP |
Membro
dal 29 settembre 1965
al 3 maggio 1966
|
MESSERI Girolamo |
DC |
Membro
dall'11 dicembre 1965
al 23 gennaio 1967
|
MONTINI Ludovico |
DC |
Membro
dal 29 settembre 1965
al 23 gennaio 1967
|
POLANO Luigi |
PCI |
Membro
dal 29 settembre 1965
al 15 ottobre 1965
|
VALENZI Maurizio |
PCI |
Membro
dal 26 aprile 1966
al 23 gennaio 1967
|
ZACCARI Raoul |
DC |
Membro
dal 29 settembre 1965
all'11 dicembre 1965
|
Deputati | ||
ARMATO Baldassare |
DC |
Membro
dal 27 settembre 1965
al 23 gennaio 1967
|
BEMPORAD Alberto |
Fino al 31 ottobre 1966 PSDI Dal 1 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 26 maggio 1966
al 23 gennaio 1967
|
BERTINELLI Virginio |
PSDI |
Membro
dal 30 settembre 1965
al 22 febbraio 1966
|
CANTALUPO Roberto |
PLI |
Membro
dal 27 settembre 1965
al 23 gennaio 1967
|
CARIGLIA Antonio |
PSDI |
Membro
dal 27 settembre 1965
al 30 settembre 1965
|
PSDI |
Membro
dal 18 marzo 1966
al 26 maggio 1966
|
|
DI PRIMIO Raffaele |
PSI, poi PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 27 settembre 1965
al 23 gennaio 1967
|
FOLCHI Alberto |
DC |
Membro
dal 27 settembre 1965
al 23 gennaio 1967
|
NANNUZZI Otello |
PCI |
Membro
dal 27 settembre 1965
al 23 gennaio 1967
|
PEDINI Mario |
DC |
Membro
dal 27 settembre 1965
al 23 gennaio 1967
|
PEZZINO Francesco |
PCI |
Membro
dal 27 settembre 1965
al 23 gennaio 1967
|
TAGLIAFERRI Luigi |
PCI |
Membro
dal 27 settembre 1965
al 23 gennaio 1967
|
VEDOVATO Giuseppe |
DC |
Membro
dal 27 settembre 1965
al 23 gennaio 1967
|