Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (CEE) e della Comunità europea dell'energia atomica (CEEA)
Legge 13 luglio 1965, n. 871; cfr. dPR 15 dicembre 1965, nn. 1428, 1430, in GU 1 del 1966IV Legislatura
(dal 16 maggio 1963 al 4 giugno 1968)
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
BANFI Arialdo |
Fino al 10 novembre 1966 PSI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 29 settembre 1965
|
BRACCESI Giorgio |
DC |
Membro
dal 29 settembre 1965
|
CARELLI Mario |
DC |
Membro
dal 29 settembre 1965
|
CONTE Luigi |
PCI |
Membro
dal 29 settembre 1965
|
D'ANDREA Ugo |
PLI |
Membro
dal 29 settembre 1965
|
D'ANGELOSANTE Francesco Paolo |
PCI |
Membro
dal 29 settembre 1965
|
FERRETTI Lando |
MSI |
Membro
dal 29 settembre 1965
|
MESSERI Girolamo |
DC |
Membro
dal 29 settembre 1965
all'11 dicembre 1965
|
MORINO Alessandro |
Fino al 10 novembre 1966 PSDI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 29 settembre 1965
|
PASSONI Pier Luigi |
PSIUP |
Membro
dal 29 settembre 1965
|
RUBINACCI Leopoldo |
DC |
Membro
dal 29 settembre 1965
|
SAMARITANI Agide |
PCI |
Membro
dal 29 settembre 1965
|
SANTERO Natale |
DC |
Membro
dal 29 settembre 1965
|
VALENZI Maurizio |
PCI |
Membro
dal 29 settembre 1965
|
ZACCARI Raoul |
DC |
Membro
dall'11 dicembre 1965
|
ZANNINI Gino |
DC |
Membro
dal 29 settembre 1965
|
Deputati | ||
BEMPORAD Alberto |
Fino al 31 ottobre 1966 PSDI Dal 1 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 27 settembre 1965
|
D'ALESSIO Aldo |
PCI |
Membro
dal 27 settembre 1965
|
DE PASCALIS Luciano |
PSI, poi PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 27 settembre 1965
|
GIRARDIN Luigi |
DC |
Membro
dal 27 settembre 1965
|
GRAZIOSI Dante |
DC |
Membro
dal 27 settembre 1965
al 18 marzo 1966
|
MALFATTI Franco |
DC |
Membro
dal 27 settembre 1965
al 18 marzo 1966
|
MARRAS Luigi |
PCI |
Membro
dal 27 settembre 1965
|
MARTINO Edoardo |
DC |
Membro
dal 27 settembre 1965
Dimissioni per incompatibilità il 7 luglio 1967 |
MARZOTTO Vittorio Emanuele |
PLI |
Membro
dal 27 settembre 1965
|
MICELI Gennaro |
PCI |
Membro
dal 27 settembre 1965
|
MUSSA IVALDI VERCELLI Carlo |
PSI, poi PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 27 settembre 1965
|
RAUCCI Vincenzo |
PCI |
Membro
dal 27 settembre 1965
|
ROBERTI Giovanni |
MSI |
Membro
dal 27 settembre 1965
|
SABATINI Armando |
DC |
Membro
dal 27 settembre 1965
|
SCARASCIA MUGNOZZA Carlo |
DC |
Membro
dal 27 settembre 1965
|
STORCHI Ferdinando |
DC |
Membro
dal 18 marzo 1966
|
TOROS Mario |
DC |
Membro
dal 18 marzo 1966
|