Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate relative ai criteri di assegnazione degli alloggi economici e popolari
Legge 4 novembre 1963, n. 1460, art. 8; cfr. dPR 23 maggio 1964, n. 655, in GU 197 del 1964IV Legislatura
(dal 16 maggio 1963 al 4 giugno 1968)
Scioglimento il 23 maggio 1964
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
BALDINI Mario |
DC |
Membro
dal 13 febbraio 1964
al 23 maggio 1964
|
CHABOD Renato |
Misto |
Membro
dal 13 febbraio 1964
al 23 maggio 1964
|
CONTI Alfredo |
DC |
Membro
dal 13 febbraio 1964
al 23 maggio 1964
|
D'ANGELOSANTE Francesco Paolo |
PCI |
Membro
dal 13 febbraio 1964
al 23 maggio 1964
|
GAIANI Luigi |
PCI |
Membro
dal 13 febbraio 1964
al 23 maggio 1964
|
GENCO Giacinto |
DC |
Membro
dal 13 febbraio 1964
al 23 maggio 1964
|
GIANCANE Giuseppe Antonio |
PSI |
Membro
dal 13 febbraio 1964
al 23 maggio 1964
|
INDELLI Vincenzo |
DC |
Membro
dal 13 febbraio 1964
al 23 maggio 1964
|
MARTINEZ Mario |
PSI |
Membro
dal 13 febbraio 1964
al 23 maggio 1964
|
PAJETTA Noe' |
DC |
Membro
dal 13 febbraio 1964
al 23 maggio 1964
|
TREBBI Attilio |
PCI |
Membro
dal 13 febbraio 1964
al 23 maggio 1964
|
Deputati | ||
AMENDOLA Pietro |
PCI |
Membro
dal 12 febbraio 1964
al 23 maggio 1964
|
BARONI Cesare |
DC |
Membro
dal 12 febbraio 1964
al 23 maggio 1964
|
BERAGNOLI Spartaco |
PCI |
Membro
dal 12 febbraio 1964
al 23 maggio 1964
|
BIAGGI Francantonio |
PLI |
Membro
dal 12 febbraio 1964
al 23 maggio 1964
|
BORRA Carlo |
DC |
Membro
dal 12 febbraio 1964
al 23 maggio 1964
|
CETRULLO Aldo |
PSDI |
Membro
dal 12 febbraio 1964
al 23 maggio 1964
|
COCCO Maria |
DC |
Membro
dal 12 febbraio 1964
al 23 maggio 1964
|
CUCCHI Angelo |
PSI |
Membro
dal 12 febbraio 1964
al 23 maggio 1964
|
CURTI Ivano |
PSIUP |
Membro
dal 12 febbraio 1964
al 23 maggio 1964
|
DE PASQUALE Pancrazio Antonino |
PCI |
Membro
dal 12 febbraio 1964
al 23 maggio 1964
|
GUARIENTO Antonio |
DC |
Membro
dal 12 febbraio 1964
al 23 maggio 1964
|
RIPAMONTI Camillo |
DC |
Membro
dal 12 febbraio 1964
al 23 maggio 1964
|