Commissioni e Giunte
Giunta consultiva per il Mezzogiorno
(Articolo 21 del Regolamento del Senato)IV Legislatura
(dal 16 maggio 1963 al 4 giugno 1968)
Ufficio di Presidenza costituito il 17 luglio 1963
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
JANNUZZI Onofrio |
DC |
|
Vicepresidenti | ||
SALERNI Achille |
Fino al 10 novembre 1966 PSI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
|
MAMMUCARI Mario |
PCI |
|
Segretario | ||
MONGELLI Francesco Paolo |
Fino al 10 novembre 1966 PSDI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
BELLISARIO Vincenzo |
DC |
Membro
dal 24 settembre 1963
|
BOLETTIERI Antonio |
DC |
Membro
dal 16 luglio 1963
|
CARBONI Enrico |
DC |
Membro
dal 16 luglio 1963
|
CRISCUOLI Gabriele |
DC |
Membro
dal 16 luglio 1963
|
CROLLALANZA Araldo |
MSI |
Membro
dal 16 luglio 1963
|
DE LUCA Angelo |
DC |
Membro
dal 16 luglio 1963
|
FIORE Umberto |
PCI |
Membro
dal 16 luglio 1963
|
GATTO Simone |
PSI |
Membro
dal 16 luglio 1963
al 7 dicembre 1963
|
GERMANO' Stefano |
PLI |
Membro
dal 9 gennaio 1968
|
INDELLI Vincenzo |
DC |
Membro
dal 16 luglio 1963
|
JANNUZZI Onofrio |
DC |
Membro
dal 16 luglio 1963
al 16 luglio 1963
|
DC |
Presidente
dal 17 luglio 1963
|
|
MAMMUCARI Mario |
PCI |
Membro
dal 16 luglio 1963
al 16 luglio 1963
|
PCI |
Vicepresidente
dal 17 luglio 1963
|
|
MONGELLI Francesco Paolo |
PSDI |
Membro
dal 16 luglio 1963
al 16 luglio 1963
|
Fino al 10 novembre 1966 PSDI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Segretario
dal 17 luglio 1963
|
|
PIRASTU Luigi |
PCI |
Membro
dal 16 luglio 1963
|
SALERNI Achille |
PSI |
Membro
dal 16 luglio 1963
al 16 luglio 1963
|
Fino al 10 novembre 1966 PSI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Vicepresidente
dal 17 luglio 1963
|
|
SANTARELLI Ezio |
PCI |
Membro
dal 16 luglio 1963
|
SELLITTI Aristide |
Fino al 10 novembre 1966 PSI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 18 marzo 1964
|
TRIMARCHI Vincenzo Michele |
PLI |
Membro
dal 16 luglio 1963
Eletto membro della Corte Costituzionale il 21 dicembre 1967 |
ZANOTTI BIANCO Umberto |
Misto |
Membro
dal 16 luglio 1963
Deceduto il 28 agosto 1963 |