Membri dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa
Legge 23 luglio 1949, n. 433, articolo 3III Legislatura
(dal 12 giugno 1958 al 15 maggio 1963)
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
AZARA Antonio |
DC |
Membro
dal 27 maggio 1959
|
CADORNA Raffaele |
Misto |
Membro
dal 27 maggio 1959
|
CERULLI IRELLI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 27 maggio 1959
al 19 dicembre 1960
|
CONTI Alfredo |
DC |
Membro
dal 20 dicembre 1962
|
DARDANELLI Giuseppe |
Misto |
Membro
dal 27 maggio 1959
|
JANNUZZI Onofrio |
DC |
Membro
dal 27 maggio 1959
|
MASSIMO LANCELLOTTI Francesco |
Fino al 15 dicembre 1959 Misto Dal 16 dicembre 1959 MSI - PDI |
Membro
dal 27 maggio 1959
|
PICCIONI Attilio |
DC |
Membro
dal 27 maggio 1959
al 25 luglio 1960
|
PONTI Giovanni |
DC |
Membro
dal 27 maggio 1959
al 19 dicembre 1960
|
RESTAGNO Pier Carlo |
DC |
Membro
dal 20 dicembre 1960
|
SANTERO Natale |
DC |
Membro
dal 27 maggio 1959
al 19 dicembre 1962
|
VALMARANA Giustino |
DC |
Membro
dal 20 dicembre 1960
|
Deputati | ||
AMATUCCI Alfredo |
DC |
Membro
dal 15 dicembre 1960
|
BADINI CONFALONIERI Vittorio |
PLI |
Membro
dal 20 aprile 1961
|
BETTIOL Giuseppe Maria |
DC |
Membro
dal 15 dicembre 1960
|
FOSCHINI Nicola |
Fino all'11 luglio 1961 PDI Dal 12 luglio 1961 al 12 aprile 1962 Misto Dal 13 aprile 1962 DC |
Membro
dal 20 aprile 1961
|
MACRELLI Cino |
Misto |
Membro
dal 15 dicembre 1960
|
MATTEOTTI Carlo |
PSDI |
Membro
dal 20 aprile 1961
|
MONTINI Ludovico |
DC |
Membro
dal 15 dicembre 1960
|
RAPELLI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 15 dicembre 1960
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
ANGELILLI Ugo |
DC |
Membro
dal 20 dicembre 1960
|
ANGELINI Cesare |
DC |
Membro
dal 27 maggio 1959
al 19 dicembre 1960
|
CAROLI Martino |
DC |
Membro
dal 20 dicembre 1962
|
CINGOLANI Mario |
DC |
Membro
dal 27 maggio 1959
|
FLORENA Arcangelo |
DC |
Membro
dal 20 dicembre 1960
|
GENCO Giacinto |
DC |
Membro
dal 20 dicembre 1960
al 19 dicembre 1962
|
MOLINARI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 27 maggio 1959
|
MOTT Angelo Giacomo |
DC |
Membro
dal 27 maggio 1959
|
PICARDI Bonaventura |
DC |
Membro
dal 27 maggio 1959
|
SALARI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 27 maggio 1959
al 19 dicembre 1960
|
SIBILLE Giuseppe Maria |
DC |
Membro
dal 27 maggio 1959
|
VALLAURI Ettore |
DC |
Membro
dal 27 maggio 1959
|
VALMARANA Giustino |
DC |
Membro
dal 27 maggio 1959
al 19 dicembre 1960
|
Deputati | ||
FERRARI Pierino Luigi |
PDI |
Membro
dal 20 aprile 1961
|
REPOSSI Carlo |
DC |
Membro
dal 20 aprile 1961
|
VEDOVATO Giuseppe |
DC |
Membro
dal 15 dicembre 1960
|
Non esiste una vista con questo alias.