Commissione parlamentare consultiva per l'esame dello schema delle norme delegate sulla disciplina della circolazione stradale
Ordine del giorno dell'on. Cervone, accettato dal Governo e approvato nella seduta del 30 ottobre 1957 della Camera dei deputati. Cfr. dPR 15 giugno 1959, n. 343, GU 147 del 1959.III Legislatura
(dal 12 giugno 1958 al 15 maggio 1963)
Scioglimento il 15 giugno 1959
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
BANFI Arialdo |
PSI |
Membro
dal 25 luglio 1958
al 15 giugno 1959
|
BERTOLI Giovanni |
PCI |
Membro
dal 25 luglio 1958
al 15 giugno 1959
|
BRASCHI Giovanni |
DC |
Membro
dal 25 luglio 1958
Deceduto il 5 gennaio 1959 |
CORNAGGIA MEDICI Giovanni Maria |
DC |
Membro
dal 25 luglio 1958
al 15 giugno 1959
|
CROLLALANZA Araldo |
MSI - PNM |
Membro
dal 25 luglio 1958
al 15 giugno 1959
|
TARTUFOLI Amor |
DC |
Membro
dal 25 luglio 1958
al 15 giugno 1959
|
Deputati | ||
AMADEI Leonetto |
PSI |
Membro
dal 25 luglio 1958
al 15 giugno 1959
|
AMENDOLA Pietro |
PCI |
Membro
dal 25 luglio 1958
al 15 giugno 1959
|
DE' COCCI Danilo |
DC |
Membro
dal 25 luglio 1958
al 15 giugno 1959
|
GUIDI Alberto |
PCI |
Membro
dal 25 luglio 1958
al 15 giugno 1959
|
TRUZZI Ferdinando |
DC |
Membro
dal 25 luglio 1958
al 15 giugno 1959
|
VERONESI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 25 luglio 1958
al 15 giugno 1959
|