Commissione parlamentare consultiva prevista dalla legge 27 dicembre 1952, n. 3596, concernente la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa per la emanazione di nuove norme sulle imposte di bollo e sulla pubblicità
Legge 27 dicembre 1952, n. 3596, articolo 7II Legislatura
(dal 25 giugno 1953 all'11 giugno 1958)
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
BRACCESI Giorgio |
DC |
Membro
dal 18 dicembre 1953
|
MARIOTTI Luigi |
PSI |
Membro
dal 18 dicembre 1953
|
NACUCCHI Nicola |
PNM |
Membro
dal 18 dicembre 1953
|
PIECHELE Arturo |
DC |
Membro
dal 18 dicembre 1953
|
RAVAGNAN Riccardo |
PCI |
Membro
dal 18 dicembre 1953
|
TOME' Zefferino |
DC |
Membro
dal 18 dicembre 1953
|
TURCHI Francesco |
MSI |
Membro
dal 18 dicembre 1953
|
Deputati | ||
ARCAINI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 18 dicembre 1953
al 18 gennaio 1954
|
ASSENNATO Mario |
PCI |
Membro
dal 18 dicembre 1953
|
FERRERI Pietro |
DC |
Membro
dal 18 dicembre 1953
|
GATTO Eugenio |
DC |
Membro
dal 18 dicembre 1953
|
MATTEOTTI Carlo |
PSDI |
Membro
dal 24 marzo 1954
|
MELLONI Mario |
Fino al 21 febbraio 1955 DC Dal 22 febbraio 1955 Misto |
Membro
dal 2 marzo 1954
|
NAPOLITANO Giorgio |
PCI |
Membro
dal 18 dicembre 1953
|
PRETI Luigi |
PSDI |
Membro
dal 18 dicembre 1953
al 16 marzo 1954
|
RONZA Carlo |
PSI |
Membro
dal 18 dicembre 1953
|