Commissioni e Giunte
1ª Commissione permanente
(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)II Legislatura
(dal 25 giugno 1953 all'11 giugno 1958)
Ufficio di Presidenza costituito il 28 luglio 1953
Rinnovo biennale il 21 luglio 1955
2º rinnovo biennale il 12 luglio 1957
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidenti | ||
TUPINI Umberto |
DC |
Fino al 17 gennaio 1954
|
ZOTTA Mario |
DC |
Dal 16 marzo 1954
al 2 luglio 1957
|
BARACCO Leopoldo |
DC |
Dal 17 luglio 1957
|
Vicepresidenti | ||
RICCIO Mario |
DC |
Fino al 20 luglio 1955
|
BARACCO Leopoldo |
DC |
Dal 24 marzo 1954
al 16 luglio 1957
|
SCHIAVONE Domenico |
DC |
Dal 17 luglio 1957
|
TERRACINI Umberto |
PCI |
|
Segretari | ||
LOCATELLI Amilcare |
PSI |
Dal 17 dicembre 1954
|
MOLINARI Giuseppe |
DC |
|
MARZOLA Giorgio |
PSI |
Fino al 3 dicembre 1954
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
AGOSTINO Rocco Vincenzo |
PSI |
Membro
dal 4 dicembre 1954
|
ANGELINI Nicola |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
ASARO Filippo |
PCI |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 18 febbraio 1957
|
BARACCO Leopoldo |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 23 marzo 1954
|
DC |
Vicepresidente
dal 24 marzo 1954
al 16 luglio 1957
|
|
DC |
Presidente
dal 17 luglio 1957
|
|
BATTAGLIA Edoardo Sostituito da Emilio CANEVARI dal 2 aprile 1957 al 15 maggio 1957. |
Lib. Soc. Rep. |
Membro
dal 1 marzo 1956
|
BOGGIANO PICO Antonio |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 22 ottobre 1954
|
CANEVARI Emilio |
Lib. Soc. Rep. |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 29 febbraio 1956
|
In sostituzione
del Sottosegretario di Stato Edoardo BATTAGLIA. |
Lib. Soc. Rep. |
Membro
dal 2 aprile 1957
al 15 maggio 1957
|
CONDORELLI Orazio |
PNM |
Membro
dal 20 novembre 1956
|
ELIA Raffaele |
DC |
Membro
dal 28 febbraio 1956
|
FEDELI Armando |
PCI |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
FRANZA Enea |
MSI |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 20 luglio 1955
|
GERINI Alessandro In sostituzione del Ministro Mario ZOTTA. |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
all'11 gennaio 1954
|
DC |
Membro
dal 19 febbraio 1954
al 1 luglio 1955
|
|
GIUSTARINI Mario |
PCI |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 21 ottobre 1957
|
GRAMEGNA Giuseppe |
PCI |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
JANNUZZI Onofrio In sostituzione del Ministro Umberto TUPINI. |
DC |
Membro
dal 19 febbraio 1954
al 2 luglio 1955
|
LAURO Achille |
PNM |
Membro
dal 21 luglio 1953
Annullata elezione il 6 aprile 1954 |
LEPORE Antonio |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
LOCATELLI Amilcare |
PSI |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 16 dicembre 1954
|
PSI |
Segretario
dal 17 dicembre 1954
|
|
LUBELLI Arnaldo |
Fino al 12 novembre 1956 PNM Dal 13 novembre 1956 Misto |
Membro
dal 28 aprile 1954
|
MANCINELLI Carmine |
PSI |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
MARZOLA Giorgio |
PSI |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 27 luglio 1953
|
PSI |
Segretario
dal 28 luglio 1953
al 3 dicembre 1954
|
|
MENOTTI Clarenzo |
PCI |
Membro
dal 22 ottobre 1957
|
MOLINARI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 27 luglio 1953
|
DC |
Segretario
dal 28 luglio 1953
|
|
MOLINELLI Guido |
PCI |
Membro
dal 19 febbraio 1957
|
NASI Virgilio |
Dem. Ind. Sin. |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
PIECHELE Arturo |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
PIEGARI Giuseppe In sostituzione del Ministro Mario ZOTTA. |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1957
|
PONTI Giovanni Sostituito da Alessandro GERINI dal 19 febbraio 1954 al 1 luglio 1955. |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 27 febbraio 1956
|
RAFFEINER Giuseppe |
Misto |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
RICCIO Mario |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 27 luglio 1953
|
DC |
Vicepresidente
dal 28 luglio 1953
al 20 luglio 1955
|
|
Sostituito da
Tommaso SPASARI
dal 26 marzo 1957 all'11 giugno 1958. |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1955
|
SCHIAVONE Domenico |
DC |
Membro
dal 23 ottobre 1954
al 16 luglio 1957
|
DC |
Vicepresidente
dal 17 luglio 1957
|
|
SPASARI Tommaso In sostituzione del Sottosegretario di Stato Mario RICCIO. |
DC |
Membro
dal 26 marzo 1957
|
TERRACINI Umberto |
PCI |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 27 luglio 1953
|
PCI |
Vicepresidente
dal 28 luglio 1953
|
|
TUPINI Umberto |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 27 luglio 1953
|
DC |
Presidente
dal 28 luglio 1953
al 17 gennaio 1954
|
|
Sostituito da
Onofrio JANNUZZI
dal 19 febbraio 1954 al 2 luglio 1955. |
DC |
Membro
dal 18 gennaio 1954
|
TURCHI Francesco |
MSI |
Membro
dal 21 luglio 1955
|
ZOTTA Mario Sostituito da Alessandro GERINI dal 21 luglio 1953 all'11 gennaio 1954. Sostituito da Giuseppe PIEGARI dal 3 luglio 1957 all'11 giugno 1958. |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 15 marzo 1954
|
DC |
Presidente
dal 16 marzo 1954
al 2 luglio 1957
|
|
DC |
Membro
dal 3 luglio 1957
|