Parlamentari membri della Commissione per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca
(Testo unico 28 aprile 1910, n. 204, art. 110, modificato dal decreto luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1928, art. 1. Soppressa dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, art. 41)I Legislatura
(dall'8 maggio 1948 al 24 giugno 1953)
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
BERTONE Giovanni Battista |
DC |
Membro
dal 12 ottobre 1948
al 1 aprile 1949
|
FILIPPINI Giuseppe |
US, poi PSLI, poi PS (S.I.I.S.), poi PSDI |
Membro
dal 12 ottobre 1948
|
GUGLIELMONE Teresio |
DC |
Membro
dal 29 aprile 1949
|
RICCI Federico |
Fino al 31 dicembre 1948 Misto Dal 1 gennaio 1949 Repubblicano |
Membro
dal 12 ottobre 1948
|
Deputati | ||
DE MARTINO Francesco |
PSI |
Membro
dall'8 ottobre 1948
|
TROISI Michele |
DC |
Membro
dall'8 ottobre 1948
|
VICENTINI Rodolfo |
DC |
Membro
dall'8 ottobre 1948
|