Commissione parlamentare per il parere sulla nuova tariffa generale dei dazi doganali
Legge 24 dicembre 1949, n. 993, art. 3, prorogata con leggi 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 dicembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693 e 26 gennaio 1962, n. 6I Legislatura
(dall'8 maggio 1948 al 24 giugno 1953)
Presidente
eletto
Ufficio di Presidenza costituito il 2 febbraio 1950
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
CORBINO Epicarmo, Deputato |
Fino al 3 luglio 1951 PLI Dal 4 luglio 1951 Misto |
|
Vicepresidenti | ||
MEDICI Giuseppe, Senatore |
DC |
|
VICENTINI Rodolfo, Deputato |
DC |
|
PESENTI Antonio, Deputato |
PCI |
|
Segretari | ||
ARCANGELI Alessandro, Deputato |
DC |
|
MILILLO Vincenzo, Senatore |
PSI |
|
PIEMONTE Giuseppe, Senatore |
PSLI, poi PS (S.I.I.S.), poi PSDI |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
ASQUINI Giuseppe |
PSDI |
Membro
dal 3 aprile 1952
|
BOGGIANO PICO Antonio |
DC |
Membro
dal 2 febbraio 1950
|
BOSCO Giacinto |
DC |
Membro
dal 2 febbraio 1950
|
CARON Giuseppe |
DC |
Membro
dall'8 febbraio 1950
|
CERRUTI Carlo |
PCI |
Membro
dal 2 febbraio 1950
|
DE LUZENBERGER Raul |
DC |
Membro
dal 2 febbraio 1950
Deceduto il 5 febbraio 1950 |
GIUA Michele |
PSI |
Membro
dal 2 febbraio 1950
|
GUGLIELMONE Teresio |
DC |
Membro
dal 2 febbraio 1950
|
MEDICI Giuseppe |
DC |
Vicepresidente
dal 2 febbraio 1950
|
MILILLO Vincenzo |
PSI |
Segretario
dal 2 febbraio 1950
|
MOLINELLI Guido |
PCI |
Membro
dal 2 febbraio 1950
al 15 febbraio 1950
|
MOTT Angelo Giacomo |
DC |
Membro
dal 2 febbraio 1950
|
PARRI Ferruccio |
Repubblicano |
Membro
dal 2 febbraio 1950
|
PASQUINI Benedetto |
DC |
Membro
dal 2 febbraio 1950
|
PEZZULLO Raffaele |
Misto |
Membro
dal 2 febbraio 1950
|
PIEMONTE Giuseppe |
PSLI, poi PS (S.I.I.S.), poi PSDI |
Segretario
dal 2 febbraio 1950
|
REALE Eugenio |
PCI |
Membro
dal 2 febbraio 1950
|
ROMITA Giuseppe |
PSI |
Membro
dal 2 febbraio 1950
al 2 marzo 1950
|
RUGGERI Luigi |
PCI |
Membro
dal 16 febbraio 1950
|
SALOMONE Rocco |
DC |
Membro
dal 2 febbraio 1950
|
SPEZZANO Francesco |
PCI |
Membro
dal 2 febbraio 1950
|
TARTUFOLI Amor |
DC |
Membro
dal 2 febbraio 1950
|
VALMARANA Giustino |
DC |
Membro
dal 28 marzo 1950
|
ZANARDI Francesco |
Fino al 18 giugno 1951 Misto Dal 19 giugno 1951 PS (S.I.I.S.), poi PSDI |
Membro
dal 3 marzo 1950
al 27 marzo 1952
|
ZOTTA Mario |
DC |
Membro
dal 2 febbraio 1950
al 27 marzo 1950
|
Deputati | ||
ARCAINI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 4 febbraio 1950
|
ARCANGELI Alessandro |
DC |
Segretario
dal 4 febbraio 1950
|
BARATTOLO Filippo |
PNM |
Membro
dal 4 febbraio 1950
|
BERNIERI Antonio |
PCI |
Membro
dal 4 febbraio 1950
|
CHIEFFI Francesco |
DC |
Membro
dal 4 febbraio 1950
al 5 febbraio 1950
|
CORBINO Epicarmo |
Fino al 3 luglio 1951 PLI Dal 4 luglio 1951 Misto |
Presidente
dal 4 febbraio 1950
|
DAMI Cesare |
PCI |
Membro
dal 4 febbraio 1950
|
FASCETTI Aldo |
DC |
Membro
dal 4 febbraio 1950
|
GRILLI Giovanni |
PCI |
Membro
dal 4 febbraio 1950
al 24 febbraio 1950
|
MANNIRONI Salvatore |
DC |
Membro
dal 6 febbraio 1950
|
MARENGHI Francesco |
DC |
Membro
dal 4 febbraio 1950
|
PESENTI Antonio |
PCI |
Vicepresidente
dal 4 febbraio 1950
|
PIERACCINI Giovanni |
PSI |
Membro
dal 4 febbraio 1950
|
PRETI Luigi |
PSLI, poi PS-SIIS, poi PSDI |
Membro
dal 4 febbraio 1950
|
RAPELLI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 4 febbraio 1950
|
SAGGIN Mario |
DC |
Membro
dal 4 febbraio 1950
|
SANSONE Luigi Renato |
PSI |
Membro
dal 4 febbraio 1950
|
SCOCA Salvatore |
DC |
Membro
dal 4 febbraio 1950
|
TROISI Michele |
DC |
Membro
dal 4 febbraio 1950
|
TUDISCO Giuseppe |
DC |
Membro
dal 4 febbraio 1950
|
VENEGONI Carlo |
PCI |
Membro
dal 25 febbraio 1950
|
VICENTINI Rodolfo |
DC |
Vicepresidente
dal 4 febbraio 1950
|