Commissioni e Giunte
5ª Commissione permanente
(Finanze e tesoro)I Legislatura
(dall'8 maggio 1948 al 24 giugno 1953)
Ufficio di Presidenza costituito il 16 giugno 1948
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidenti | ||
PARATORE Giuseppe |
Misto |
Fino al 25 giugno 1952
|
BERTONE Giovanni Battista |
DC |
Dal 18 luglio 1952
|
Vicepresidenti | ||
MANCINELLI Carmine |
PSI |
Fino al 28 luglio 1950
|
ZOLI Adone |
DC |
Fino al 25 luglio 1951
|
MARCONCINI Federico |
DC |
Dal 18 luglio 1952
|
GIACOMETTI Guido |
PSI |
Dall'11 maggio 1950
|
BERTONE Giovanni Battista |
DC |
Dal 26 settembre 1951
al 17 luglio 1952
|
Segretari | ||
RUGGERI Luigi |
PCI |
|
VALMARANA Giustino |
DC |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ANFOSSI Giovanni Secondo |
PSDI |
Membro
dal 18 luglio 1952
|
ARMATO Arturo |
US, poi PSLI, poi PS (S.I.I.S.), poi PSDI |
Membro
dal 16 giugno 1948
al 17 luglio 1952
|
BERTONE Giovanni Battista In sostituzione del Ministro Ezio VANONI. |
DC |
Membro
dal 16 giugno 1948
al 25 aprile 1949
|
DC |
Membro
dal 29 luglio 1950
al 25 settembre 1951
|
|
DC |
Vicepresidente
dal 26 settembre 1951
al 17 luglio 1952
|
|
DC |
Presidente
dal 18 luglio 1952
|
|
BOSCO Giacinto In sostituzione del Ministro Adone ZOLI. |
DC |
Membro
dal 26 luglio 1951
|
BRACCESI Giorgio |
DC |
Membro
dal 16 giugno 1948
al 28 luglio 1950
|
In sostituzione
del Ministro Ezio VANONI. |
DC |
Membro
dal 29 luglio 1950
al 14 marzo 1952
|
DC |
Membro
dal 15 marzo 1952
|
|
BUFFONI Francesco |
PSI |
Membro
dal 16 giugno 1948
Deceduto il 1 febbraio 1951 |
CANALETTI GAUDENTI Alberto In sostituzione del Ministro Ezio VANONI. |
DC |
Membro
dal 26 aprile 1949
al 27 ottobre 1949
|
CARON Giuseppe In sostituzione del Sottosegretario di Stato Vinicio ZIINO. |
DC |
Membro
dal 31 gennaio 1950
al 21 febbraio 1950
|
CERRUTI Carlo |
PCI |
Membro
dal 16 giugno 1948
al 19 febbraio 1951
|
COLOMBI Arturo Raffaello |
PCI |
Membro
dal 20 febbraio 1951
al 15 gennaio 1952
|
COSATTINI Giovanni |
PS (S.I.I.S.), poi PSDI |
Membro
dal 21 giugno 1951
|
DE GASPERIS Giovanni |
DC |
Membro
dal 16 giugno 1948
al 28 luglio 1950
|
FERRAGNI Gaetano |
PSI |
Membro
dal 16 giugno 1948
|
FORTUNATI Paolo |
PCI |
Membro
dal 16 giugno 1948
|
FRASSATI Alfredo |
Misto |
Membro
dal 16 giugno 1948
al 28 luglio 1950
|
GAVA Silvio Sostituito da Angelo Giacomo MOTT dal 24 novembre 1949 al 28 luglio 1950. Sostituito da Carlo PERINI dal 29 luglio 1950 al 1 agosto 1951. Sostituito da Vinicio ZIINO dal 2 agosto 1951 al 24 giugno 1953. |
DC |
Membro
dal 16 giugno 1948
|
GIACOMETTI Guido |
PSI |
Vicepresidente
dall'11 maggio 1950
|
JANNACCONE Pasquale |
Misto |
Membro
dal 18 luglio 1952
|
LABRIOLA Arturo |
Misto |
Membro
dal 28 luglio 1952
|
LANZETTA Michele |
PSI |
Membro
dal 29 luglio 1950
|
LAZZARINO Ermanno |
PCI |
Membro
dal 16 gennaio 1952
|
LI CAUSI Girolamo |
PCI |
Membro
dal 16 giugno 1948
|
LODATO Ignazio In sostituzione del Sottosegretario di Stato Giovanni UBERTI. |
DC |
Membro
dal 16 giugno 1948
al 6 luglio 1948
|
DC |
Membro
dal 7 giugno 1951
|
|
LUISETTI Virgilio Mario |
Fino al 31 dicembre 1950 PSI Dal 1 gennaio 1951 al 18 giugno 1951 Misto Dal 19 giugno 1951 PS (S.I.I.S.) |
Membro
dal 16 giugno 1948
al 20 giugno 1951
|
MANCINELLI Carmine |
PSI |
Vicepresidente
dal 16 giugno 1948
al 28 luglio 1950
|
MARCONCINI Federico |
DC |
Membro
dal 16 giugno 1948
al 17 luglio 1952
|
DC |
Vicepresidente
dal 18 luglio 1952
|
|
MONTAGNANI MARELLI Piero |
PCI |
Membro
dal 20 febbraio 1951
|
MORANDI Rodolfo |
PSI |
Membro
dal 21 giugno 1949
al 10 maggio 1950
|
MOTT Angelo Giacomo In sostituzione del Sottosegretario di Stato Silvio GAVA. |
DC |
Membro
dal 24 novembre 1949
al 28 luglio 1950
|
DC |
Membro
dal 29 luglio 1950
|
|
NOBILI Tito Oro |
PSI |
Membro
dall'11 marzo 1952
|
OTTANI Raffaele |
DC |
Membro
dal 16 giugno 1948
|
PARATORE Giuseppe |
Misto |
Presidente
dal 16 giugno 1948
al 25 giugno 1952
|
PELLEGRINI Giacomo |
PCI |
Membro
dal 16 giugno 1948
al 15 gennaio 1952
|
PERINI Carlo |
DC |
Membro
dal 16 giugno 1948
al 28 luglio 1950
|
In sostituzione
del Sottosegretario di Stato Silvio GAVA. |
DC |
Membro
dal 29 luglio 1950
al 1 agosto 1951
|
DC |
Membro
dal 2 agosto 1951
Deceduto il 3 marzo 1952 |
|
PIETRA Gaetano In sostituzione del Sottosegretario di Stato Vinicio ZIINO. |
DC |
Membro
dal 22 febbraio 1950
al 25 luglio 1951
|
DC |
Membro
dal 15 marzo 1952
|
|
PONTREMOLI Ezio |
Dem. Sin. |
Membro
dal 16 giugno 1948
|
REALE Vito |
Misto |
Membro
dal 16 giugno 1948
al 24 aprile 1953
|
RESTAGNO Pier Carlo |
DC |
Membro
dal 16 giugno 1948
al 14 marzo 1952
|
RICCI Federico |
Fino al 31 dicembre 1948 Misto Dal 1 gennaio 1949 Repubblicano |
Membro
dal 16 giugno 1948
|
RUGGERI Luigi |
PCI |
Segretario
dal 16 giugno 1948
|
SALOMONE Rocco In sostituzione del Ministro Ezio VANONI. |
DC |
Membro
dal 28 ottobre 1949
al 28 luglio 1950
|
SALVAGIANI Rodolfo |
PCI |
Membro
dal 16 giugno 1948
al 17 febbraio 1949
|
PCI |
Membro
dal 16 gennaio 1952
|
|
SALVI Emilio In sostituzione del Sottosegretario di Stato Giovanni UBERTI. |
DC |
Membro
dal 7 luglio 1948
al 26 gennaio 1950
|
SANNA RANDACCIO Raffaele |
Liberale |
Membro
dal 16 giugno 1948
al 17 luglio 1952
|
SERENI Emilio |
PCI |
Membro
dal 16 giugno 1948
al 19 febbraio 1951
|
STURZO Luigi |
Misto |
Membro
dal 16 ottobre 1952
|
TAFURI Giovan Bernardino |
DC |
Membro
dal 16 giugno 1948
|
TOME' Zefferino |
DC |
Membro
dal 29 luglio 1950
|
UBERTI Giovanni Sostituito da Emilio SALVI dal 7 luglio 1948 al 26 gennaio 1950. |
DC |
Membro
dal 17 giugno 1948
|
VALMARANA Giustino |
DC |
Segretario
dal 16 giugno 1948
|
VANONI Ezio Sostituito da Giovanni Battista BERTONE dal 16 giugno 1948 al 25 aprile 1949. Sostituito da Alberto CANALETTI GAUDENTI dal 26 aprile 1949 al 27 ottobre 1949. Sostituito da Rocco SALOMONE dal 28 ottobre 1949 al 28 luglio 1950. Sostituito da Giorgio BRACCESI dal 29 luglio 1950 al 14 marzo 1952. Sostituito da Gaetano PIETRA dal 15 marzo 1952 al 24 giugno 1953. |
DC |
Membro
dal 16 giugno 1948
|
VARALDO Franco |
DC |
Membro
dal 15 marzo 1952
|
ZANARDI Francesco |
Fino al 31 dicembre 1949 US Dal 1 gennaio 1950 al 18 giugno 1951 Misto Dal 19 giugno 1951 PS (S.I.I.S.) |
Membro
dal 16 giugno 1948
al 20 giugno 1951
|
ZIINO Vinicio Sostituito da Giuseppe CARON dal 31 gennaio 1950 al 21 febbraio 1950. Sostituito da Gaetano PIETRA dal 22 febbraio 1950 al 25 luglio 1951. |
DC |
Membro
dal 16 giugno 1948
al 1 agosto 1951
|
In sostituzione
del Sottosegretario di Stato Silvio GAVA. |
DC |
Membro
dal 2 agosto 1951
|
ZOLI Adone |
DC |
Vicepresidente
dal 16 giugno 1948
al 25 luglio 1951
|
Sostituito da
Giacinto BOSCO
dal 26 luglio 1951 al 24 giugno 1953. |
DC |
Membro
dal 26 luglio 1951
|
ZOTTA Mario |
DC |
Membro
dal 16 giugno 1948
al 6 giugno 1951
|