Membri dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa
(Legge 23 luglio 1949, n. 433, art. 3)VII Legislatura
(dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979)
Riepilogo della composizione
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
BOLDRINI Arrigo |
PCI |
Membro
dal 6 ottobre 1976
|
CALAMANDREI Franco |
PCI |
Membro
dal 6 ottobre 1976
|
FOSSON Pietro |
Misto |
Membro
dal 6 ottobre 1976
|
GONELLA Guido |
DC |
Membro
dal 6 ottobre 1976
|
MINNOCCI Giacinto |
PSI |
Membro
dal 6 ottobre 1976
|
PECCHIOLI Ugo |
PCI |
Membro
dal 6 ottobre 1976
|
PECORARO Antonio |
DC |
Membro
dal 6 ottobre 1976
|
SARTI Adolfo |
DC |
Membro
dal 6 ottobre 1976
|
TREU Renato |
DC |
Membro
dal 6 ottobre 1976
|
Deputati | ||
ARFE' Gaetano |
PSI |
Membro
dal 6 ottobre 1976
|
BERNINI Bruno |
PCI |
Membro
dal 6 ottobre 1976
|
BONALUMI Gilberto |
DC |
Membro
dal 6 ottobre 1976
|
CORALLO Salvatore |
PCI |
Membro
dal 6 ottobre 1976
|
DE POI Alfredo |
DC |
Membro
dal 6 ottobre 1976
|
MAGGIONI Desiderio |
DC |
Membro
dal 6 ottobre 1976
|
ORSINI Bruno |
DC |
Membro
dal 6 ottobre 1976
|
ROBERTI Giovanni |
Fino al 20 dicembre 1976 MSI-DN Dal 21 dicembre 1976 CD-DN |
Membro
dal 6 ottobre 1976
|
SEGRE Sergio |
PCI |
Membro
dal 6 ottobre 1976
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
ARIOSTO Egidio |
Fino al 31 gennaio 1977 PSDI - Lib. Dal 1 febbraio 1977 PSDI |
Membro
dal 6 ottobre 1976
|
AVELLONE Giuseppe |
DC |
Membro
dal 6 ottobre 1976
|
BORGHI Luigi |
DC |
Membro
dal 6 ottobre 1976
|
GIUST Bruno |
DC |
Membro
dal 6 ottobre 1976
|
MARAVALLE Fabio |
PSI |
Membro
dal 6 ottobre 1976
|
PINTO Biagio |
Fino al 31 gennaio 1977 Misto Dal 1 febbraio 1977 Repubblicano |
Membro
dal 6 ottobre 1976
|
ROMANO' Angelo |
Sin. Ind. |
Membro
dal 6 ottobre 1976
|
ROSSI Raffaele |
PCI |
Membro
dal 6 ottobre 1976
|
SGHERRI Evaristo |
PCI |
Membro
dal 6 ottobre 1976
|
Deputati | ||
AGNELLI Susanna |
Repubblicano |
Membro
dal 6 ottobre 1976
|
ANTONI Varese |
PCI |
Membro
dal 6 ottobre 1976
|
CAVALIERE Stefano |
DC |
Membro
dal 6 ottobre 1976
|
DEL DUCA Antonio |
DC |
Membro
dal 6 ottobre 1976
|
FACCIO Adele |
PRad |
Membro
dal 6 ottobre 1976
Dimissioni accettate il 13 dicembre 1978 |
PAPA DE SANTIS Cristina |
PCI |
Membro
dal 6 ottobre 1976
|
RUBBI Antonio |
PCI |
Membro
dal 6 ottobre 1976
|
TREMAGLIA Mirko |
MSI-DN |
Membro
dal 6 ottobre 1976
|
URSO Salvatore |
DC |
Membro
dal 6 ottobre 1976
|
Non esiste una vista con questo alias.