Commissioni e Giunte
Commissione contenziosa
XVIII Legislatura
(dal 23 marzo 2018 al 12 ottobre 2022)
Annuncio componenti: seduta n. 46 dell'11 ottobre 2018
Ufficio di Presidenza costituito il 10 ottobre 2018
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
CALIENDO Giacomo |
FI-BP, poi FIBP-UDC |
|
Vicepresidenti | ||
EVANGELISTA Elvira Lucia |
M5S |
Fino al 4 novembre 2019
|
PILLON Simone |
L-SP-PSd'Az |
Dal 16 gennaio 2020
|
Riepilogo della composizione
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
CALIENDO Giacomo |
FI-BP |
Membro
dal 5 ottobre 2018
al 9 ottobre 2018
|
FI-BP, poi FIBP-UDC |
Presidente
dal 10 ottobre 2018
|
|
EVANGELISTA Elvira Lucia |
M5S |
Membro
dal 5 ottobre 2018
al 9 ottobre 2018
|
M5S |
Vicepresidente
dal 10 ottobre 2018
al 4 novembre 2019
|
|
PILLON Simone |
L-SP-PSd'Az |
Membro
dal 5 ottobre 2018
al 15 gennaio 2020
|
L-SP-PSd'Az |
Vicepresidente
dal 16 gennaio 2020
|
|
RICCARDI Alessandra |
Fino al 22 giugno 2020 M5S Dal 23 giugno 2020 L-SP-PSd'Az |
Membro
dal 28 novembre 2019
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
CASTIELLO Francesco |
M5S |
Membro
dal 5 ottobre 2018
al 15 novembre 2019
|
CUCCA Giuseppe Luigi Salvatore |
Fino al 17 settembre 2019 PD Dal 18 settembre 2019 IV-PSI |
Membro
dal 5 ottobre 2018
|
RICCIARDI Sabrina |
M5S |
Membro
dal 28 novembre 2019
|
STANCANELLI Raffaele |
FdI |
Membro
dal 5 ottobre 2018
Dimissioni per incompatibilità il 1 luglio 2019 |
Componenti non Senatori
-
Componenti titolari
- Avv. GORACCI Alessandro - fino al 2 dicembre 2018
- Dott. TOMASSI Riccardo
- Dott. avv. DELRENO Giuseppe - dal 3 dicembre 2018
-
Componenti supplenti
- Dott. CARBONI Andrea
- Dott.ssa VITOLO Rosa
-
Componenti titolari per i ricorsi di cui all'art. 1 deliberazione Consiglio Presidenza 180/2005
- Dott. MARTELLINO Cesare
- Avv. MATTONI Alessandro
-
Componenti supplenti per i ricorsi di cui all'art. 1 deliberazione Consiglio Presidenza 180/2005
- Avv. SANTARONI Mario - fino al 18 febbraio 2020
- Avv. DE CINQUE Marianna Rita - fino al 18 febbraio 2020
- Prof. BALLARANI Gianni - dal 19 febbraio 2020
- Prof. DALLA TORRE Giuseppe - fino al 3 dicembre 2020
Legislature
- XVIII Legislatura
- XVII Legislatura
- XVI Legislatura
- XV Legislatura
- XIV Legislatura
- XIII Legislatura