Commissioni e Giunte
13ª Commissione permanente
(Territorio, ambiente, beni ambientali)XVI Legislatura
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
Annuncio componenti: seduta n. 165 del 4 marzo 2009
Costituita
il 22 maggio 2008
Ufficio di Presidenza costituito il 22 maggio 2008
Rinnovo biennale il 13 ottobre 2010
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
D'ALI' Antonio |
PdL |
|
Vicepresidenti | ||
MONTI Cesarino |
LNP |
Deceduto il 22 luglio 2012 |
MAZZUCONI Daniela |
PD |
Dal 13 ottobre 2010
|
VALLARDI Gianpaolo |
LNP |
Dal 31 luglio 2012
|
BRUNO Franco |
Fino al 20 dicembre 2009 PD Dal 21 dicembre 2009 Misto |
Fino al 12 ottobre 2010
|
Segretari | ||
FLUTTERO Andrea |
PdL |
|
DE LUCA Vincenzo |
PD |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ALICATA Bruno |
PdL |
Membro
dal 22 maggio 2008
|
BATTAGLIA Antonio |
PdL |
Membro
dal 22 maggio 2008
all'8 luglio 2008
|
BERTUZZI Maria Teresa |
PD |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 22 maggio 2008
|
BOLDI Rossana Sostituita da Gianpaolo VALLARDI dal 18 novembre 2011 al 29 luglio 2012. |
LNP |
Membro
dal 18 novembre 2011
al 29 luglio 2012
|
BONDI Sandro Sostituito da Lucio MALAN dal 22 maggio 2008 al 16 dicembre 2008. Sostituito da Maria Alessandra GALLONE dal 17 dicembre 2008 al 24 marzo 2011. |
PdL |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 21 novembre 2012
|
BONINO Emma |
PD |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 13 ottobre 2010
|
BRUNO Franco |
Fino al 20 dicembre 2009 PD Dal 21 dicembre 2009 Misto |
Vicepresidente
dal 22 maggio 2008
al 12 ottobre 2010
|
Misto |
Membro
dal 13 ottobre 2010
al 20 gennaio 2011
|
|
CALIENDO Giacomo Sostituito da Pasquale NESSA dal 22 maggio 2008 al 4 dicembre 2011. |
PdL |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 5 dicembre 2011
|
CARRARA Valerio In sostituzione del Sottosegretario di Stato Riccardo VILLARI. |
CN-Io Sud, poi CN-Io Sud-FS |
Membro
dal 18 maggio 2011
al 18 novembre 2011
|
CHITI Vannino |
PD |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 13 ottobre 2010
|
CINTOLA Salvatore |
UDC-SVP-Aut |
Membro
dal 4 marzo 2009
Dimissioni per incompatibilità il 6 ottobre 2009 |
COMPAGNA Luigi In sostituzione del Sottosegretario di Stato Guido VICECONTE. |
PdL |
Membro
dal 9 marzo 2011
al 5 dicembre 2011
|
CORONELLA Gennaro |
PdL |
Membro
dal 22 maggio 2008
|
D'ALI' Antonio |
PdL |
Presidente
dal 22 maggio 2008
|
DELLA SETA Roberto |
PD |
Membro
dal 22 maggio 2008
|
DELL'UTRI Marcello |
PdL |
Membro
dall'8 luglio 2008
|
DE LUCA Vincenzo |
PD |
Segretario
dal 22 maggio 2008
|
DIGILIO Egidio |
Fino al 1 agosto 2010 PdL Dal 2 agosto 2010 al 1 marzo 2011 FLI Dal 2 marzo 2011 Misto |
Membro
dal 22 maggio 2008
all'8 marzo 2011
|
DI GIOVAN PAOLO Roberto |
PD |
Membro
dal 13 ottobre 2010
|
DI NARDO Aniello |
IdV |
Membro
dal 26 novembre 2009
|
FERRANTE Francesco |
PD |
Membro
dal 6 novembre 2009
|
FINOCCHIARO Anna |
PD |
Membro
dal 1 marzo 2011
|
FISTAROL Maurizio |
Fino al 23 febbraio 2011 Misto Dal 24 febbraio 2011 UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE, poi UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE |
Membro
dal 20 gennaio 2011
all'8 marzo 2011
|
FLUTTERO Andrea |
PdL |
Segretario
dal 22 maggio 2008
|
GALLONE Maria Alessandra |
PdL |
Membro
dall'11 dicembre 2008
al 16 dicembre 2008
|
In sostituzione
del Ministro Sandro BONDI. |
PdL |
Membro
dal 17 dicembre 2008
al 24 marzo 2011
|
Fino al 19 dicembre 2012 PdL Dal 20 dicembre 2012 CDN, poi FDI-CDN |
Membro
dal 5 dicembre 2011
|
|
GIAI Mirella |
UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE, poi UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE, poi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI, poi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI |
Membro
dal 5 maggio 2010
|
LEONI Giuseppe |
LNP |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 18 novembre 2011
|
MALAN Lucio In sostituzione del Ministro Sandro BONDI. |
PdL |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 16 dicembre 2008
|
MAZZUCONI Daniela |
PD |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 12 ottobre 2010
|
PD |
Vicepresidente
dal 13 ottobre 2010
|
|
MOLINARI Claudio |
Fino al 21 febbraio 2011 PD Dal 22 febbraio 2011 al 13 luglio 2011 Misto Dal 14 luglio 2011 Per il Terzo Polo:ApI-FLI, poi Per il Terzo Polo:ApI-FLI-CD |
Membro
dal 22 maggio 2008
|
MONACO Francesco |
PD |
Membro
dal 21 dicembre 2011
|
MONTANI Enrico |
LNP |
Membro
dal 25 luglio 2012
|
MONTI Cesarino |
LNP |
Vicepresidente
dal 22 maggio 2008
Deceduto il 22 luglio 2012 |
NANIA Domenico |
PdL |
Membro
dal 17 dicembre 2008
|
NESSA Pasquale In sostituzione del Sottosegretario di Stato Giacomo CALIENDO. |
PdL |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 4 dicembre 2011
|
PdL |
Membro
dal 5 dicembre 2011
|
|
OLIVA Vincenzo |
Misto |
Membro
dal 4 febbraio 2009
al 10 dicembre 2009
|
Misto |
Membro
dal 27 luglio 2011
al 19 aprile 2012
|
|
ORSI Franco |
PdL |
Membro
dal 22 maggio 2008
|
PETERLINI Oskar |
UDC-SVP-Aut |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 4 marzo 2009
|
PININFARINA Sergio |
Misto |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 4 febbraio 2009
|
Misto |
Membro
dal 19 aprile 2012
Deceduto il 3 luglio 2012 |
|
PISCITELLI Salvatore In sostituzione del Sottosegretario di Stato Guido VICECONTE. |
Fino al 1 marzo 2011 PdL Dal 2 marzo 2011 CN |
Membro
dal 20 settembre 2010
al 3 marzo 2011
|
POLI BORTONE Adriana |
Dall'8 ottobre 2009 UDC-SVP-Aut, poi UDC-SVP-IS-Aut, poi UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE |
Membro
dall'8 ottobre 2009
al 5 maggio 2010
|
RANUCCI Raffaele |
PD |
Membro
dal 10 marzo 2009
al 13 ottobre 2010
|
RUSSO Giacinto |
Fino al 23 novembre 2009 IdV Dal 24 novembre 2009 Misto |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 14 gennaio 2010
|
SCOTTI Luigi |
PdL |
Membro
dal 22 maggio 2008
Deceduto il 6 dicembre 2008 |
SOLIANI Albertina |
PD |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 6 novembre 2009
|
STIFFONI Piergiorgio |
Misto |
Membro
dal 12 luglio 2012
|
TEDESCO Alberto |
Fino al 25 febbraio 2011 PD Dal 26 febbraio 2011 Misto |
Membro
dal 13 ottobre 2010
al 27 luglio 2011
|
VALLARDI Gianpaolo In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Rossana BOLDI. |
LNP |
Membro
dal 18 novembre 2011
al 29 luglio 2012
|
LNP |
Membro
dal 30 luglio 2012
al 30 luglio 2012
|
|
LNP |
Vicepresidente
dal 31 luglio 2012
|
|
VICECONTE Guido Sostituito da Valter ZANETTA dal 10 marzo 2010 al 19 settembre 2010. Sostituito da Salvatore PISCITELLI dal 20 settembre 2010 al 3 marzo 2011. Sostituito da Luigi COMPAGNA dal 9 marzo 2011 al 5 dicembre 2011. |
PdL |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 5 dicembre 2011
|
VIESPOLI Pasquale |
CN:GS-SI-PID-IB, poi CN:GS-SI-PID-IB-FI |
Membro
dal 31 gennaio 2012
|
VILLARI Riccardo Sostituito da Valerio CARRARA dal 18 maggio 2011 al 18 novembre 2011. |
CN, poi CN-Io Sud, poi CN-Io Sud-FS, poi CN:GS-SI-PID-IB |
Membro
dal 3 marzo 2011
al 31 gennaio 2012
|
ZANDA Luigi |
PD |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 9 marzo 2009
|
PD |
Membro
dal 13 ottobre 2010
al 21 dicembre 2011
|
|
ZANETTA Valter In sostituzione del Sottosegretario di Stato Guido VICECONTE. |
PdL |
Membro
dal 10 marzo 2010
al 19 settembre 2010
|
ZAVOLI Sergio |
PD |
Membro
dal 24 febbraio 2011
|