Commissioni e Giunte
14ª Commissione permanente
(Politiche dell'Unione europea)XVI Legislatura
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
Annuncio componenti: seduta n. 515 del 3 marzo 2011
Costituita
l'11 giugno 2008
Ufficio di Presidenza costituito l'11 giugno 2008
Rinnovo biennale il 13 ottobre 2010
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
BOLDI Rossana |
LNP |
|
Vicepresidenti | ||
SANTINI Giacomo |
PdL |
|
PEDICA Stefano |
Fino al 20 novembre 2012 IdV Dal 21 novembre 2012 Misto |
|
Segretari | ||
SIBILIA Cosimo |
PdL |
|
DI GIOVAN PAOLO Roberto |
PD |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ADAMO Marilena |
PD |
Membro
|
ADERENTI Irene |
LNP |
Membro
dal 10 marzo 2010
|
BETTAMIO Giampaolo |
PdL |
Membro
fino al 15 luglio 2008
|
BOLDI Rossana |
LNP |
Membro
fino al 10 giugno 2008
|
LNP |
Presidente
dall'11 giugno 2008
|
|
BORNACIN Giorgio |
PdL |
Membro
dal 16 novembre 2010
|
BOSCETTO Gabriele |
PdL |
Membro
|
BURGARETTA APARO Sebastiano |
Misto |
Membro
dal 13 ottobre 2009
al 16 novembre 2010
|
Fino al 27 dicembre 2010 Misto Dal 28 dicembre 2010 PdL |
Membro
dal 17 novembre 2010
al 9 febbraio 2012
|
|
CAFORIO Giuseppe |
IdV |
Membro
dal 22 novembre 2012
|
CARDIELLO Franco |
Fino al 1 marzo 2011 PdL Dal 2 marzo 2011 CN |
Membro
dal 20 luglio 2010
al 3 marzo 2011
|
CASOLI Francesco |
PdL |
Membro
dal 23 settembre 2010
al 24 gennaio 2011
|
CASTRO Maurizio |
PdL |
Membro
dall'11 dicembre 2009
|
CONTINI Barbara |
Fino al 1 agosto 2010 PdL Dal 2 agosto 2010 FLI |
Membro
dal 15 luglio 2008
al 16 settembre 2010
|
D'AMBROSIO LETTIERI Luigi |
PdL |
Membro
|
DE ECCHER Cristano |
PdL |
Membro
dal 2 luglio 2009
|
DEL PENNINO Antonio Adolfo Maria |
Misto |
Membro
dal 27 luglio 2011
al 14 febbraio 2012
|
DEL VECCHIO Mauro |
PD |
Membro
|
DI GIOVAN PAOLO Roberto |
PD |
Membro
fino al 10 giugno 2008
|
PD |
Segretario
dall'11 giugno 2008
|
|
DIVINA Sergio |
LNP |
Membro
dal 27 gennaio 2010
|
FANTETTI Raffaele |
PdL |
Membro
dal 9 febbraio 2012
|
FLERES Salvo |
Fino al 20 luglio 2011 PdL Dal 21 luglio 2011 CN-Io Sud, poi CN-Io Sud-FS, poi CN:GS-SI-PID-IB, poi CN:GS-SI-PID-IB-FI |
Membro
|
FLUTTERO Andrea |
PdL |
Membro
dal 15 marzo 2012
|
FONTANA Cinzia Maria |
PD |
Membro
|
GERMONTANI Maria Ida |
Fino al 1 agosto 2010 PdL Dal 2 agosto 2010 al 1 marzo 2011 FLI Dal 2 marzo 2011 al 13 luglio 2011 Misto Dal 14 luglio 2011 Per il Terzo Polo:ApI-FLI, poi Per il Terzo Polo:ApI-FLI-CD |
Membro
|
LICASTRO SCARDINO Simonetta |
PdL |
Membro
|
LUSI Luigi |
Fino al 7 febbraio 2012 PD Dall'8 febbraio 2012 Misto |
Membro
fino al 22 novembre 2012
|
MARINARO Francesca Maria |
PD |
Membro
|
MARINO Mauro Maria |
PD |
Membro
|
MILONE Giuseppe |
FDI-CDN |
Membro
dal 19 febbraio 2013
|
MUSSO Enrico |
Fino al 9 novembre 2010 PdL Dal 10 novembre 2010 Misto |
Membro
fino al 17 novembre 2010
|
NESSA Pasquale |
PdL |
Membro
|
PALMIZIO Elio Massimo |
CN, poi
CN-Io Sud, poi
CN-Io Sud-FS fino al 28 luglio 2011 Dal 29 luglio 2011 al 6 febbraio 2012 PdL Dal 7 febbraio 2012 CN:GS-SI-PID-IB |
Membro
dal 3 marzo 2011
al 7 febbraio 2012
|
PARAVIA Antonio |
PdL |
Membro
fino al 15 luglio 2008
|
PEDICA Stefano |
IdV |
Membro
fino al 10 giugno 2008
|
Fino al 20 novembre 2012 IdV Dal 21 novembre 2012 Misto |
Vicepresidente
dall'11 giugno 2008
|
|
PEGORER Carlo |
PD |
Membro
dal 15 febbraio 2012
|
PIGNEDOLI Leana |
PD |
Membro
fino al 26 gennaio 2010
|
PINZGER Manfred |
UDC-SVP-Aut, poi UDC-SVP-IS-Aut, poi UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE, poi UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE, poi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI, poi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI |
Membro
|
PISTORIO Giovanni |
Misto |
Membro
fino al 2 luglio 2009
|
PITTONI Mario |
LNP |
Membro
fino al 10 marzo 2010
|
POLI BORTONE Adriana |
Fino al 10 giugno 2009 PdL Dall'11 giugno 2009 al 7 ottobre 2009 Misto Dall'8 ottobre 2009 UDC-SVP-Aut |
Membro
fino al 12 ottobre 2009
|
RANUCCI Raffaele |
PD |
Membro
fino al 12 febbraio 2009
|
RUSSO Giacinto |
Fino al 13 luglio 2011 Misto Dal 14 luglio 2011 Per il Terzo Polo:ApI-FLI |
Membro
dal 25 gennaio 2011
al 17 agosto 2011
|
SANTINI Giacomo |
PdL |
Membro
fino al 10 giugno 2008
|
PdL |
Vicepresidente
dall'11 giugno 2008
|
|
SIBILIA Cosimo |
PdL |
Membro
fino al 10 giugno 2008
|
PdL |
Segretario
dall'11 giugno 2008
|
|
SIRCANA Silvio Emilio |
PD |
Membro
dal 12 febbraio 2009
|
SOLIANI Albertina |
PD |
Membro
|
SPADONI URBANI Ada |
PdL |
Membro
dal 27 gennaio 2009
all'11 dicembre 2009
|
STANCANELLI Raffaele |
PdL |
Membro
fino al 26 gennaio 2009
|
TOMASELLI Salvatore |
PD |
Membro
|
VETRELLA Sergio |
PdL |
Membro
dal 15 luglio 2008
Dimissioni per incompatibilità il 13 luglio 2010 |
Legislature
- XVIII Legislatura
- XVII Legislatura
- XVI Legislatura
- XV Legislatura
- XIV Legislatura