Commissioni e Giunte
Consiglio di disciplina
XV Legislatura
(dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008)
Ufficio di Presidenza costituito il 31 luglio 2006
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
FAZIO Bartolo |
Fino al 28 maggio 2007 Ulivo Dal 29 maggio 2007 Aut |
|
Vicepresidente | ||
MAFFIOLI Graziano |
UDC |
|
Riepilogo della composizione
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
FAZIO Bartolo |
Fino al 28 maggio 2007 Ulivo Dal 29 maggio 2007 Aut |
Presidente
dal 31 luglio 2006
|
MAFFIOLI Graziano |
UDC |
Vicepresidente
dal 31 luglio 2006
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
BARBATO Tommaso |
Misto |
Membro
dal 31 luglio 2006
|
SANTINI Giacomo |
DC-PRI-IND-MPA, poi DCA-PRI-MPA |
Membro
dal 31 luglio 2006
|