Commissioni e Giunte
13ª Commissione permanente
(Territorio, ambiente, beni ambientali)XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
Costituita
il 5 giugno 1996
Ufficio di Presidenza costituito il 5 giugno 1996
Rinnovo biennale il 22 luglio 1998
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
GIOVANELLI Fausto |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Fino al 21 luglio 1998
|
DS-U |
Dal 22 luglio 1998
|
|
Vicepresidenti | ||
CARCARINO Antonio |
Rif.Com.-Progr. |
Fino al 21 luglio 1998
|
Fino al 4 novembre 1998 Rif.Com.-Progr., poi
Comunista fino al 4 novembre 1998 Dal 5 novembre 1998 al 2 dicembre 1998 Misto Dal 3 dicembre 1998 DS-U |
Dal 22 luglio 1998
|
|
LASAGNA Roberto |
FI |
Fino al 21 luglio 1998
|
MANFREDI Luigi |
FI |
Dal 22 luglio 1998
|
Segretari | ||
IULIANO Giovanni |
Fino al 6 febbraio 1997 Rinnovam. Ital. Dall'11 febbraio 1997 Misto |
Fino al 21 luglio 1998
|
Fino al 2 dicembre 1998 Misto Dal 3 dicembre 1998 DS-U |
Dal 22 luglio 1998
|
|
COZZOLINO Carmine |
AN |
Fino al 21 luglio 1998
|
AN |
Dal 22 luglio 1998
al 20 giugno 2000
|
|
MAGGI Ernesto |
AN |
Dal 6 luglio 2000
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
AVOGADRO Roberto |
Lega Nord |
Membro
fino al 17 dicembre 1998
|
Fino al 7 febbraio 2001 Misto Dall'8 febbraio 2001 Democrazia Europea |
Membro
dal 23 novembre 2000
al 14 febbraio 2001
|
|
BORTOLOTTO Francesco |
Verdi-U |
Membro
|
CAMO Giuseppe |
CDU-CDR, poi
UDR(CDU-CDR-NI), poi
UDR fino al 23 febbraio 1999 Dal 24 febbraio 1999 Misto |
Membro
dal 18 marzo 1998
|
CAPALDI Antonio |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
|
CARCARINO Antonio |
Rif.Com.-Progr. |
Membro
fino al 5 giugno 1996
|
Rif.Com.-Progr. |
Vicepresidente
dal 5 giugno 1996
al 21 luglio 1998
|
|
Rif.Com.-Progr., poi
Comunista fino al 4 novembre 1998 Dal 5 novembre 1998 al 2 dicembre 1998 Misto Dal 3 dicembre 1998 DS-U |
Vicepresidente
dal 22 luglio 1998
|
|
CECCATO Giuseppe |
Misto |
Membro
dal 15 settembre 1999
al 15 marzo 2000
|
Fino al 7 febbraio 2001 Misto Dall'8 febbraio 2001 Democrazia Europea |
Membro
dal 21 settembre 2000
al 14 febbraio 2001
|
|
COLLA Adriano |
Lega Nord, poi Lega Forza Padania, poi LFNP |
Membro
|
CONTE Antonio |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
|
CORSI ZEFFIRELLI Gian Franco |
FI |
Membro
fino al 21 luglio 1998
|
COZZOLINO Carmine |
AN |
Membro
fino al 5 giugno 1996
|
AN |
Segretario
dal 5 giugno 1996
al 21 luglio 1998
|
|
AN |
Segretario
dal 22 luglio 1998
al 20 giugno 2000
|
|
DIANA Lino |
PPI |
Membro
dal 15 febbraio 2001
|
DI BENEDETTO Doriano In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Angelo GIORGIANNI. |
Rinn. Ital. e Ind. |
Membro
dal 15 ottobre 1997
al 16 marzo 1998
|
D'ONOFRIO Francesco |
CCD, poi CCD-CDL |
Membro
dal 16 ottobre 1997
al 21 aprile 1998
|
FAUSTI Franco |
CCD-CDL, poi CCD |
Membro
dal 22 aprile 1998
al 13 settembre 2000
|
FILOGRANA Eugenio |
Fino al 5 ottobre 1999 UDeuR Dal 6 ottobre 1999 Misto |
Membro
dal 16 settembre 1999
al 19 ottobre 1999
|
GAMBINI Sergio |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
fino al 22 aprile 1998
|
GIORGIANNI Angelo Sostituito da Doriano DI BENEDETTO dal 23 febbraio 1998 al 16 marzo 1998. |
Rinn. Ital. e Ind. |
Membro
dal 23 febbraio 1998
al 21 luglio 1998
|
Fino al 13 ottobre 1998 Rinn. Ital. e Ind. Dal 14 ottobre 1998 Misto |
Membro
dal 17 marzo 1998
al 27 ottobre 1998
|
|
GIOVANELLI Fausto |
Sin.Dem.-Ulivo |
Membro
fino al 5 giugno 1996
|
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Presidente
dal 5 giugno 1996
al 21 luglio 1998
|
|
DS-U |
Presidente
dal 22 luglio 1998
|
|
IULIANO Giovanni |
Rinnovam. Ital. |
Membro
fino al 5 giugno 1996
|
Fino al 6 febbraio 1997 Rinnovam. Ital. Dall'11 febbraio 1997 Misto |
Segretario
dal 5 giugno 1996
al 21 luglio 1998
|
|
Fino al 2 dicembre 1998 Misto Dal 3 dicembre 1998 DS-U |
Segretario
dal 22 luglio 1998
|
|
LASAGNA Roberto |
FI |
Membro
fino al 5 giugno 1996
|
FI |
Vicepresidente
dal 5 giugno 1996
al 21 luglio 1998
|
|
FI |
Membro
dal 22 luglio 1998
|
|
LAURIA Baldassare |
UDeuR |
Membro
dal 20 gennaio 2000
al 9 ottobre 2000
|
LO CURZIO Giuseppe |
PPI |
Membro
dal 16 settembre 1999
al 20 gennaio 2000
|
In sostituzione
del Sottosegretario di Stato Giovanni POLIDORO. |
PPI |
Membro
dal 21 gennaio 2000
al 24 aprile 2000
|
CCD |
Membro
dal 14 settembre 2000
|
|
LOIERO Agazio Sostituito da Riccardo MINARDO dal 23 marzo 1999 al 5 maggio 1999. Sostituito da Davide NAVA dal 6 maggio 1999 al 15 settembre 1999. |
UDR, poi UDeuR |
Membro
dal 23 marzo 1999
al 15 settembre 1999
|
MAGGI Ernesto |
AN |
Membro
fino al 5 luglio 2000
|
AN |
Segretario
dal 6 luglio 2000
|
|
MANCONI Luigi |
Verdi-U |
Membro
fino al 24 luglio 1996
|
Verdi-U |
Membro
dal 25 febbraio 1997
al 24 novembre 1998
|
|
MANFREDI Luigi |
FI |
Vicepresidente
dal 22 luglio 1998
|
MANIS Adolfo |
Fino al 18 febbraio 1999 Rinn. Ital. e Ind. Dal 24 febbraio 1999 al 24 febbraio 1999 Misto Dal 25 febbraio 1999 Rin.Ld.Ind-Pop. |
Membro
dal 4 novembre 1998
al 3 marzo 1999
|
Misto |
Membro
dal 16 marzo 2000
al 24 aprile 2000
|
|
MAZZUCA POGGIOLINI Carla In sostituzione del Sottosegretario di Stato Mario OCCHIPINTI. |
Misto |
Membro
dal 14 settembre 2000
al 22 novembre 2000
|
MELUZZI Alessandro |
Fino al 3 novembre 1999 Rin.Ld.Ind-Pop. Dal 4 novembre 1999 al 22 dicembre 1999 Misto Dal 23 dicembre 1999 al 10 febbraio 2000 Verdi-U Dall'11 febbraio 2000 al 15 febbraio 2000 Misto Dal 16 febbraio 2000 UDeuR |
Membro
dal 4 marzo 1999
|
MINARDO Riccardo |
UDR, poi
UDeuR fino al 5 maggio 1999 Dal 6 maggio 1999 FI |
Membro
dal 23 marzo 1999
al 5 giugno 1999
|
NAPOLI Bruno |
CCD |
Membro
fino al 16 ottobre 1997
|
NAVA Davide In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Agazio LOIERO. |
UDeuR |
Membro
dal 6 maggio 1999
al 15 settembre 1999
|
OCCHIPINTI Mario |
Misto |
Membro
dal 27 gennaio 2000
al 24 aprile 2000
|
Sostituito da
Carla MAZZUCA POGGIOLINI
dal 14 settembre 2000 al 22 novembre 2000. |
Misto |
Membro
dal 14 settembre 2000
al 22 novembre 2000
|
PAROLA Vittorio In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Fausto VIGEVANI. |
DS-U |
Membro
dal 23 aprile 1998
al 17 marzo 1999
|
DS-U |
Membro
dal 22 luglio 1998
|
|
PASSIGLI Stefano Sostituito da Angelo STANISCIA dal 10 febbraio 2000 al 29 maggio 2001. |
DS-U |
Membro
dal 10 febbraio 2000
|
PIZZINATO Antonio Sostituito da Angelo STANISCIA dal 30 maggio 1996 al 3 novembre 1998. |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
fino al 3 novembre 1998
|
POLIDORO Giovanni Sostituito da Giuseppe LO CURZIO dal 21 gennaio 2000 al 24 aprile 2000. |
Fino al 7 febbraio 2001 PPI Dall'8 febbraio 2001 Democrazia Europea |
Membro
|
RESCAGLIO Angelo |
PPI |
Membro
fino al 15 settembre 1999
|
PPI |
Membro
dal 21 gennaio 2000
|
|
RIPAMONTI Natale |
Verdi-U |
Membro
dal 24 luglio 1996
al 25 febbraio 1997
|
RIZZI Enrico |
FI |
Membro
|
RONCHI Edo |
Verdi-U |
Membro
dal 2 maggio 2000
|
SERENA Antonio |
Fino al 6 luglio 2000 Misto Dal 7 luglio 2000 AN |
Membro
dal 28 ottobre 1998
|
SPECCHIA Giuseppe |
AN |
Membro
|
SQUARCIALUPI Vera Liliana |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
fino al 17 marzo 1999
|
STANISCIA Angelo In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Antonio PIZZINATO. In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Luigi VIVIANI. |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
fino al 3 novembre 1998
|
DS-U |
Membro
dal 22 luglio 1998
al 21 dicembre 1999
|
|
DS-U |
Membro
dal 10 febbraio 2000
|
|
VALIANI Leo |
Misto |
Membro
fino al 28 aprile 1998
|
VELTRI Massimo |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
|
VIGEVANI Fausto Sostituito da Vittorio PAROLA dal 23 aprile 1998 al 17 marzo 1999. |
DS-U |
Membro
dal 23 aprile 1998
al 17 marzo 1999
|
VIVIANI Luigi Sostituito da Angelo STANISCIA dal 4 novembre 1998 al 21 dicembre 1999. |
DS-U |
Membro
dal 4 novembre 1998
al 9 febbraio 2000
|
ZAMBRINO Arturo Mario |
Dal 21 giugno 2000 AN |
Membro
dal 21 giugno 2000
|
ZANOLETTI Tomaso |
CDU, poi CDU-CDR |
Membro
fino al 17 marzo 1998
|