Commissioni e Giunte
Commissione parlamentare di inchiesta sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi all' Iraq dalla filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro
(Deliberazione del 17 novembre 1992)XI Legislatura
(dal 23 aprile 1992 al 14 aprile 1994)
Annuncio componenti: seduta n. 109 del 15 febbraio 1993
Costituita
l'11 febbraio 1993
Presidente
nominato il 10 febbraio 1993
Ufficio di Presidenza costituito l'11 febbraio 1993
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
MORA Giampaolo |
DC, poi DC-PPI |
Fino al 31 marzo 1994
|
Vicepresidenti | ||
SCHEDA Roberto |
PSI |
Fino al 31 marzo 1994
|
GAROFALO Carmine |
PDS |
Fino al 31 marzo 1994
|
Segretari | ||
LADU Salvatore |
DC, poi DC-PPI |
Fino al 31 marzo 1994
|
COVI Giorgio |
Repubblicano |
Fino al 31 marzo 1994
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ACQUARONE Lorenzo |
DC |
Membro
fino al 6 luglio 1993
|
CAVAZZUTI Filippo |
PDS |
Membro
fino al 31 marzo 1994
|
CICCHITTO Fabrizio |
PSI |
Membro
fino al 31 marzo 1994
|
COVI Giorgio |
Repubblicano |
Membro
fino all'11 febbraio 1993
|
Repubblicano |
Segretario
dall'11 febbraio 1993
al 31 marzo 1994
|
|
DI LEMBO Osvaldo |
DC, poi DC-PPI |
Membro
dal 6 luglio 1993
al 31 marzo 1994
|
FERRARA Vito |
Fino all'11 ottobre 1993 Verdi - La Rete Dal 12 ottobre 1993 Misto |
Membro
fino al 31 marzo 1994
|
FORTE Francesco |
PSI |
Membro
fino al 31 marzo 1994
|
GAROFALO Carmine |
PDS |
Membro
fino all'11 febbraio 1993
|
PDS |
Vicepresidente
dall'11 febbraio 1993
al 31 marzo 1994
|
|
GIOVANNIELLO Giuseppe |
DC, poi DC-PPI |
Membro
fino al 31 marzo 1994
|
LADU Salvatore |
DC |
Membro
fino all'11 febbraio 1993
|
DC, poi DC-PPI |
Segretario
dall'11 febbraio 1993
al 31 marzo 1994
|
|
LAZZARO Bruno |
DC, poi DC-PPI |
Membro
fino al 31 marzo 1994
|
LONDEI Giorgio |
PDS |
Membro
fino al 31 marzo 1994
|
MINUCCI Adalberto |
PDS |
Membro
fino al 31 marzo 1994
|
MORA Giampaolo |
DC, poi DC-PPI |
Presidente
fino al 31 marzo 1994
|
PAGLIARINI Giancarlo |
Lega Nord |
Membro
fino al 31 marzo 1994
|
PAIRE Giacomo |
Liberale |
Membro
fino al 31 marzo 1994
|
PICCOLO Francesco Raffaele |
Rif.Com. |
Membro
fino al 31 marzo 1994
|
RASTRELLI Antonio |
MSI - DN |
Membro
fino al 31 marzo 1994
|
RAVASIO Renato |
DC, poi DC-PPI |
Membro
fino al 31 marzo 1994
|
RIZ Roland |
Misto |
Membro
fino al 31 marzo 1994
|
RUSSO Vincenzo |
DC, poi DC-PPI |
Membro
dal 20 maggio 1993
al 31 marzo 1994
|
SCHEDA Roberto |
PSI |
Membro
fino all'11 febbraio 1993
|
PSI |
Vicepresidente
dall'11 febbraio 1993
al 31 marzo 1994
|
|
TRIGLIA Riccardo |
DC |
Membro
fino al 6 maggio 1993
|