Commissioni e Giunte
11ª Commissione permanente
(Lavoro, previdenza sociale)VIII Legislatura
(dal 20 giugno 1979 all'11 luglio 1983)
Ufficio di Presidenza costituito l'11 luglio 1979
Rinnovo biennale il 23 luglio 1981
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidenti | ||
CENGARLE Onorio |
DC |
Fino al 22 luglio 1981
|
TOROS Mario |
DC |
Dal 23 luglio 1981
|
Vicepresidenti | ||
MANENTE COMUNALE Peppino |
DC |
Fino al 7 agosto 1979
|
BREZZI Paolo |
Sin. Ind. |
|
DA ROIT Armando |
PSI |
Dal 23 luglio 1981
|
Segretari | ||
MINEO Ignazio |
Repubblicano |
Fino al 22 luglio 1981
|
BOMBARDIERI Vincenzo |
DC |
Dal 23 luglio 1981
|
LUCCHI Giovanna |
PCI |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ANTONIAZZI Renzo |
PCI |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
BOMBARDIERI Vincenzo |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
al 22 luglio 1981
|
DC |
Segretario
dal 23 luglio 1981
|
|
BORZI Giuseppe |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
BREZZI Paolo |
Sin. Ind. |
Vicepresidente
dall'11 luglio 1979
|
CAPRARI Alfredo |
PCI |
Membro
dal 15 febbraio 1983
|
CAZZATO Domenico |
PCI |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
CENGARLE Onorio |
DC |
Presidente
dall'11 luglio 1979
al 22 luglio 1981
|
DC |
Membro
dal 23 luglio 1981
|
|
CODAZZI Alessandra |
DC |
Membro
dal 17 luglio 1979
|
CONTI PERSINI Gianfranco In sostituzione del Sottosegretario di Stato Anselmo MARTONI. |
PSDI |
Membro
dal 20 novembre 1980
al 28 giugno 1981
|
DA ROIT Armando |
Dal 10 luglio 1980 PSI |
Membro
dal 10 luglio 1980
al 22 luglio 1981
|
PSI |
Vicepresidente
dal 23 luglio 1981
|
|
DELLA BRIOTTA Libero In sostituzione del Sottosegretario di Stato Francesco SPINELLI. |
PSI |
Membro
dal 15 luglio 1981
al 20 maggio 1982
|
DERIU Francesco |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
FASSINO Giuseppe Sostituito da Karl MITTERDORFER dal 15 luglio 1981 al 10 marzo 1982. |
Misto |
Membro
dall'11 luglio 1979
al 10 marzo 1982
|
FERMARIELLO Carlo |
PCI |
Membro
dall'11 luglio 1979
al 22 luglio 1981
|
FERRALASCO Giuseppe |
PSI |
Membro
dal 12 dicembre 1979
al 9 luglio 1980
|
In sostituzione
del Sottosegretario di Stato Francesco SPINELLI. |
PSI |
Membro
dal 25 novembre 1980
al 3 luglio 1981
|
Sostituito da
Antonio LANDOLFI
dal 7 dicembre 1982 all'11 luglio 1983. |
PSI |
Membro
dal 21 maggio 1982
|
FIMOGNARI Giuseppe In sostituzione del Sottosegretario di Stato Rodolfo TAMBRONI ARMAROLI. |
DC |
Membro
dal 26 settembre 1979
al 21 aprile 1980
|
FINESSI Riode |
PSI |
Membro
dal 12 dicembre 1979
al 25 giugno 1980
|
FORNI Luciano In sostituzione del Sottosegretario di Stato Peppino MANENTE COMUNALE. |
DC |
Membro
dal 26 settembre 1979
al 3 aprile 1980
|
DC |
Membro
dal 22 aprile 1980
al 17 ottobre 1980
|
|
DC |
Membro
dal 15 luglio 1981
al 30 gennaio 1983
|
|
GILIBERTI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 31 gennaio 1983
al 9 febbraio 1983
|
GIOVANNETTI Daverio Clementino |
PCI |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
GIUST Bruno In sostituzione del Sottosegretario di Stato Elio TIRIOLO. |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
al 12 febbraio 1980
|
GRAZIOLI Carlo |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
LANDOLFI Antonio In sostituzione del Sottosegretario di Stato Giuseppe FERRALASCO. |
PSI |
Membro
dal 7 dicembre 1982
|
LA PORTA Epifanio |
PCI |
Membro
dal 23 luglio 1981
|
LUCCHI Giovanna |
PCI |
Segretario
dall'11 luglio 1979
|
MANENTE COMUNALE Peppino |
DC |
Vicepresidente
dall'11 luglio 1979
al 7 agosto 1979
|
Sostituito da
Luciano FORNI
dal 26 settembre 1979 al 3 aprile 1980. |
DC |
Membro
dall'8 agosto 1979
|
MARTINO Leopoldo Attilio |
PCI |
Membro
dall'11 luglio 1979
al 22 luglio 1981
|
MARTONI Anselmo Sostituito da Gianfranco CONTI PERSINI dal 20 novembre 1980 al 28 giugno 1981. |
PSDI |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
MASCIADRI Cornelio |
PSI |
Membro
dall'11 luglio 1979
all'11 dicembre 1979
|
MELANDRI Leonardo In sostituzione del Sottosegretario di Stato Rodolfo TAMBRONI ARMAROLI. |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
al 25 settembre 1979
|
DC |
Membro
dal 12 febbraio 1980
|
|
MERZAGORA Cesare |
Misto |
Membro
dall'11 marzo 1982
|
MINEO Ignazio |
Repubblicano |
Segretario
dall'11 luglio 1979
al 22 luglio 1981
|
Repubblicano |
Membro
dal 23 luglio 1981
|
|
MITROTTI Tommaso |
MSI - DN |
Membro
dal 20 novembre 1980
|
MITTERDORFER Karl In sostituzione del Sottosegretario di Stato Giuseppe FASSINO. |
Misto |
Membro
dal 15 luglio 1981
al 10 marzo 1982
|
MOLA Antonio |
PCI |
Membro
dal 23 luglio 1981
|
PANICO Pasquale |
PCI |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
PETRONIO Giuseppe Lelio |
PSI |
Membro
dal 26 giugno 1980
al 24 novembre 1980
|
PISANO' Giorgio |
MSI - DN |
Membro
dall'11 luglio 1979
al 19 novembre 1980
|
PITTELLA Domenico |
PSI |
Membro
dall'11 luglio 1979
all'11 dicembre 1979
|
RAVAIOLI Carla |
Fino al 4 maggio 1983 Sin. Ind. |
Membro
dal 17 luglio 1979
|
SMURRA Francesco |
DC |
Membro
dal 10 febbraio 1983
|
SPINELLI Francesco Sostituito da Giuseppe FERRALASCO dal 25 novembre 1980 al 3 luglio 1981. Sostituito da Libero DELLA BRIOTTA dal 15 luglio 1981 al 20 maggio 1982. |
PSI |
Membro
dal 25 novembre 1980
al 20 maggio 1982
|
TAMBRONI ARMAROLI Rodolfo Sostituito da Leonardo MELANDRI dall'11 luglio 1979 al 25 settembre 1979. Sostituito da Giuseppe FIMOGNARI dal 26 settembre 1979 al 21 aprile 1980. Sostituito da Luciano FORNI dal 22 aprile 1980 al 17 ottobre 1980. Sostituito da Luciano FORNI dal 15 luglio 1981 al 30 gennaio 1983. |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
al 30 gennaio 1983
|
TIRIOLO Elio Sostituito da Bruno GIUST dall'11 luglio 1979 al 12 febbraio 1980. |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
al 12 febbraio 1980
|
TOROS Mario |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
al 22 luglio 1981
|
DC |
Presidente
dal 23 luglio 1981
|
|
ZICCARDI Angelo Raffaele |
PCI |
Membro
dall'11 luglio 1979
al 14 febbraio 1983
|