Commissioni e Giunte
Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti recanti interventi a favore delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto
(Art. 24 del Regolamento)VII Legislatura
(dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979)
Ufficio di Presidenza costituito il 28 settembre 1976
Scioglimento il 2 giugno 1979
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
RIPAMONTI Camillo |
DC |
|
Vicepresidenti | ||
LEPRE Bruno |
PSI |
|
MODICA Enzo |
PCI |
|
Segretari | ||
BEORCHIA Claudio |
DC |
|
MELIS Mario |
Sin. Ind. |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
BACICCHI Silvano |
PCI |
Membro
dal 28 settembre 1976
|
BEORCHIA Claudio |
DC |
Segretario
dal 28 settembre 1976
|
COLAJANNI Napoleone |
PCI |
Membro
dal 28 settembre 1976
|
COLOMBO Renato |
PSI |
Membro
dal 28 settembre 1976
|
CROLLALANZA Araldo |
Fino al 31 gennaio 1977 MSI - DN Dal 1 febbraio 1977 Misto |
Membro
dal 28 settembre 1976
|
DE' COCCI Danilo |
DC |
Membro
dal 28 settembre 1976
|
DEGOLA Giorgio |
DC |
Membro
dal 28 settembre 1976
|
FEDERICI Girolamo |
PCI |
Membro
dal 28 settembre 1976
|
GIUST Bruno |
DC |
Membro
dal 28 settembre 1976
|
GUI Luigi |
DC |
Membro
dal 28 settembre 1976
|
LEPRE Bruno |
PSI |
Vicepresidente
dal 28 settembre 1976
|
MACALUSO Emanuele |
PCI |
Membro
dal 28 settembre 1976
|
MARANGONI Cesare |
PCI |
Membro
dal 28 settembre 1976
|
MAZZOLI Giacomo Samuele |
DC |
Membro
dal 28 settembre 1976
|
MELIS Mario |
Sin. Ind. |
Segretario
dal 28 settembre 1976
|
MODICA Enzo |
PCI |
Vicepresidente
dal 28 settembre 1976
|
PITRONE Pietro |
Fino al 31 gennaio 1977 Misto Dal 1 febbraio 1977 al 21 marzo 1978 Repubblicano |
Membro
dal 28 settembre 1976
al 19 giugno 1979
|
RIPAMONTI Camillo |
DC |
Presidente
dal 28 settembre 1976
|
RIVA Dino |
Fino al 31 gennaio 1977 PSDI - Lib. Dal 1 febbraio 1977 PSDI |
Membro
dal 28 settembre 1976
|
RIZZO Antonino |
DC |
Membro
dal 28 settembre 1976
|
SEGNANA Remo |
DC |
Membro
dal 28 settembre 1976
|
SQUARCIALUPI Vera Liliana |
PCI |
Membro
dal 28 settembre 1976
al 24 aprile 1979
|
TALAMONA Augusto |
PSI |
Membro
dal 28 settembre 1976
|
TANGA Alfonso |
DC |
Membro
dal 28 settembre 1976
|
TONUTTI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 28 settembre 1976
|
TOROS Mario |
DC |
Membro
dal 28 settembre 1976
|
URBANI Giovanni Battista |
PCI |
Membro
dal 28 settembre 1976
|
VANZAN Nereo |
PCI |
Membro
dal 28 settembre 1976
|