Commissioni e Giunte
6ª Commissione permanente
(Finanze e tesoro)VII Legislatura
(dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979)
Ufficio di Presidenza costituito il 27 luglio 1976
Rinnovo biennale il 27 luglio 1978
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
SEGNANA Remo |
DC |
|
Vicepresidenti | ||
BONAZZI Renzo |
PCI |
Fino al 28 gennaio 1979
|
GRASSINI Franco Alfredo |
DC |
|
MARANGONI Cesare |
PCI |
Dal 14 febbraio 1979
|
Segretari | ||
ASSIRELLI Elio |
DC |
|
LUZZATO CARPI Bruno |
PSI |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ABIS Lucio Sostituito da Luigi BORGHI dal 27 luglio 1976 al 16 aprile 1978. Sostituito da Claudio BEORCHIA dal 17 aprile 1978 al 19 giugno 1979. |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
ALETTI Urbano |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
ANDREATTA Beniamino |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
ASSIRELLI Elio |
DC |
Segretario
dal 27 luglio 1976
|
BEORCHIA Claudio In sostituzione del Sottosegretario di Stato Lucio ABIS. |
DC |
Membro
dal 17 aprile 1978
|
BEVILACQUA Paolo |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
BONAZZI Renzo |
PCI |
Vicepresidente
dal 27 luglio 1976
al 28 gennaio 1979
|
BORGHI Luigi In sostituzione del Sottosegretario di Stato Lucio ABIS. |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
al 16 aprile 1978
|
BUZIO Luigi |
Fino al 31 gennaio 1977 PSDI - Lib. Dal 1 febbraio 1977 PSDI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
CIPELLINI Alberto |
PSI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
DE SABBATA Giorgio |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
FRANCO Francesco |
Misto |
Membro
dal 15 febbraio 1977
|
GATTI Giovanni |
Fino al 31 gennaio 1977 MSI - DN Dal 1 febbraio 1977 DN-CD |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
GIACALONE Vito |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
GRASSINI Franco Alfredo |
DC |
Vicepresidente
dal 27 luglio 1976
|
LI VIGNI Mario |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
LONGO Giorgio |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
LUZZATO CARPI Bruno |
PSI |
Segretario
dal 27 luglio 1976
|
MARANGONI Cesare |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
al 13 febbraio 1979
|
PCI |
Vicepresidente
dal 14 febbraio 1979
|
|
PARRI Ferruccio |
Sin. Ind. |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
PINNA Pietro |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
PISTILLO Michele |
PCI |
Membro
dal 16 marzo 1978
|
RICCI Cristoforo |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
SANTALCO Carmelo In sostituzione del Sottosegretario di Stato Eugenio TARABINI. |
DC |
Membro
dal 6 aprile 1978
al 20 marzo 1979
|
SEGNANA Remo |
DC |
Presidente
dal 27 luglio 1976
|
SESTITO Mario |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
STAMMATI Gaetano Sostituito da Antonio VITALE dal 27 luglio 1976 al 19 giugno 1979. |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
TARABINI Eugenio Sostituito da Carmelo SANTALCO dal 6 aprile 1978 al 20 marzo 1979. |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
VANZAN Nereo |
PCI |
Membro
dal 29 gennaio 1979
|
VIGNOLO Giuseppe |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
VISENTINI Bruno |
Fino al 31 gennaio 1977 Misto Dal 1 febbraio 1977 Repubblicano |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
VITALE Antonio In sostituzione del Ministro Gaetano STAMMATI. |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|