Commissioni e Giunte
12ª Commissione permanente
(Igiene e sanita')VII Legislatura
(dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979)
Ufficio di Presidenza costituito il 27 luglio 1976
Rinnovo biennale il 27 luglio 1978
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
OSSICINI Adriano |
Sin. Ind. |
|
Vicepresidenti | ||
PINTO Biagio |
Fino al 31 gennaio 1977 Misto Dal 1 febbraio 1977 Repubblicano |
|
RAMPA Leandro |
DC |
|
Segretari | ||
CIACCI Aurelio |
PCI |
|
COSTA Mario |
DC |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
BALDI Carlo Sostituito da Carlo ROMEI dal 13 luglio 1978 al 19 giugno 1979. |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
BARBARO Luigi |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
BELLINZONA Giovanni |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
BOMPIANI Adriano |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
CIACCI Aurelio |
PCI |
Segretario
dal 27 luglio 1976
|
COSTA Mario |
DC |
Segretario
dal 27 luglio 1976
|
CRAVERO Dario |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
DE GIUSEPPE Giorgio |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
DEL NERO Alberto Sostituito da Armando FOSCHI dal 27 luglio 1976 al 29 luglio 1976. |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
FOSCHI Armando In sostituzione del Sottosegretario di Stato Alberto DEL NERO. |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
al 29 luglio 1976
|
GATTI Giovanni |
DN-CD |
Membro
dal 15 febbraio 1977
|
GIUDICE Giovanni |
Sin. Ind. |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
LOMBARDI Domenico Raffaello |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
MAFAI Simona |
PCI |
Membro
dal 29 luglio 1976
al 24 aprile 1979
|
MERZARIO Modesto Gaetano |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
MINNOCCI Giacinto |
PSI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
OSSICINI Adriano |
Sin. Ind. |
Presidente
dal 27 luglio 1976
|
PACIELLO Domenico |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
Dimissioni accettate il 24 novembre 1976 |
PECORINO Biagio |
Fino al 31 gennaio 1977 MSI - DN Dal 1 febbraio 1977 Misto |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
PINTO Biagio |
Fino al 31 gennaio 1977 Misto Dal 1 febbraio 1977 Repubblicano |
Vicepresidente
dal 27 luglio 1976
|
PITTELLA Domenico |
PSI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
RAMPA Leandro |
DC |
Vicepresidente
dal 27 luglio 1976
|
RAPPOSELLI Tonino |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
ROCCAMONTE Giosi |
Fino al 31 gennaio 1977 PSDI - Lib. Dal 1 febbraio 1977 PSDI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
ROMANIA Lionello Franco |
PCI |
Membro
dal 10 dicembre 1976
|
ROMEI Carlo In sostituzione del Sottosegretario di Stato Carlo BALDI. |
DC |
Membro
dal 13 luglio 1978
|
RUFFINO Gian Carlo |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
SPARANO Vincenzo |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
SQUARCIALUPI Vera Liliana |
PCI |
Membro
dal 29 luglio 1976
al 24 luglio 1978
|
TOURN Maria Luisa |
PCI |
Membro
dal 25 luglio 1978
al 24 aprile 1979
|
TRIFOGLI Alfredo |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|