Commissioni e Giunte
4ª Commissione permanente
(Difesa)VI Legislatura
(dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976)
Ufficio di Presidenza costituito l'11 luglio 1972
Rinnovo biennale l'11 luglio 1974
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
GARAVELLI Walter |
PSDI |
|
Vicepresidenti | ||
PELIZZO Guglielmo |
DC |
Deceduto il 6 ottobre 1974 |
ANTONICELLI Franco |
Sin. Ind. |
Deceduto il 6 novembre 1974 |
PICARDI Bonaventura |
DC |
Dal 22 gennaio 1975
|
PIRASTU Ignazio |
PCI |
Dal 22 gennaio 1975
|
Segretari | ||
DELLA PORTA Onio |
DC |
Fino al 10 luglio 1974
|
SGHERRI Evaristo |
PCI |
Fino al 28 marzo 1973
|
SIGNORI Silvano |
PSI |
Dall'11 luglio 1974
|
PELUSO Umile Francesco |
PCI |
Dal 16 maggio 1973
al 24 marzo 1976
|
TROPEANO Luigi |
PCI |
Dal 6 aprile 1976
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ALBARELLO Adelio |
Fino al 1 agosto 1972 PSIUP Dal 2 agosto 1972 PCI |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
ANTONICELLI Franco |
Sin. Ind. |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 10 luglio 1972
|
Sin. Ind. |
Vicepresidente
dall'11 luglio 1972
Deceduto il 6 novembre 1974 |
|
ARNONE Luigi |
PSI |
Membro
dal 4 luglio 1972
all'11 ottobre 1973
|
BARTOLOMEI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 5 febbraio 1975
|
BERMANI Alessandro |
PSI |
Membro
dal 7 ottobre 1975
|
BERTINELLI Virginio |
PSDI |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 10 luglio 1972
|
BONALDI Umberto |
PLI |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
BRUNI Emidio |
PCI |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
BURTULO Luigi In sostituzione del Ministro Silvio GAVA. |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 14 marzo 1974
|
DELLA PORTA Onio |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 10 luglio 1972
|
DC |
Segretario
dall'11 luglio 1972
al 10 luglio 1974
|
|
DC |
Membro
dall'11 luglio 1974
|
|
DE ZAN Fabiano |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
DI BENEDETTO Salvatore |
PCI |
Membro
dall'11 luglio 1974
|
FERRARI Francesco |
DC |
Membro
dal 21 gennaio 1975
al 4 febbraio 1975
|
FOLLIERI Mario In sostituzione del Sottosegretario di Stato Raoul ZACCARI. |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 7 luglio 1973
|
FORMA Renzo Sostituito da Vito ROSA dall'11 luglio 1972 al 7 luglio 1973. |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1972
al 31 luglio 1973
|
GARAVELLI Walter |
PSDI |
Presidente
dall'11 luglio 1972
|
GATTO Vincenzo |
PSI |
Membro
dal 10 agosto 1972
|
GAVA Silvio Sostituito da Luigi BURTULO dal 4 luglio 1972 al 14 marzo 1974. |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
all'8 aprile 1974
|
GENOVESE Luigi |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
LA PENNA Girolamo |
DC |
Membro
dal 1 agosto 1973
al 20 gennaio 1975
|
MARTINA Michele |
DC |
Membro
dal 13 dicembre 1974
|
MARTINO Leopoldo Attilio |
PCI |
Membro
dal 1 agosto 1973
al 10 luglio 1974
|
MAZZAROLLI Antonio In sostituzione del Sottosegretario di Stato Gustavo MONTINI. |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 7 luglio 1973
|
MEDICI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 1 agosto 1973
|
MONTINI Gustavo Sostituito da Antonio MAZZAROLLI dal 4 luglio 1972 al 7 luglio 1973. |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
PECCHIOLI Ugo |
PCI |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
PELIZZO Guglielmo |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 10 luglio 1972
|
DC |
Vicepresidente
dall'11 luglio 1972
Deceduto il 6 ottobre 1974 |
|
PELUSO Umile Francesco |
PCI |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 15 maggio 1973
|
PCI |
Segretario
dal 16 maggio 1973
al 24 marzo 1976
|
|
PICARDI Bonaventura |
DC |
Membro
dal 9 aprile 1974
al 21 gennaio 1975
|
DC |
Vicepresidente
dal 22 gennaio 1975
|
|
PIRASTU Ignazio |
PCI |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 21 gennaio 1975
|
PCI |
Vicepresidente
dal 22 gennaio 1975
|
|
ROMAGNOLI CARETTONI Tullia |
Fino al 1 maggio 1976 Sin. Ind. |
Membro
dal 4 dicembre 1974
|
ROSA Vito In sostituzione del Sottosegretario di Stato Renzo FORMA. |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1972
al 7 luglio 1973
|
ROSATI Luigi Candido |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
SCIPIONI Alfredo |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 10 luglio 1972
|
SECCHIA Pietro |
PCI |
Membro
dal 29 marzo 1973
Deceduto il 7 luglio 1973 |
SGHERRI Evaristo |
PCI |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 10 luglio 1972
|
PCI |
Segretario
dall'11 luglio 1972
al 28 marzo 1973
|
|
SIGNORI Silvano |
PSI |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 10 luglio 1974
|
PSI |
Segretario
dall'11 luglio 1974
|
|
SPAGNOLLI Giovanni |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 26 giugno 1973
|
SPATARO Giuseppe |
DC |
Membro
dal 16 luglio 1974
|
SPECCHIO Pasquale |
PCI |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
SPORA Ettore |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
TALAMONA Augusto |
PSI |
Membro
dal 12 ottobre 1973
al 6 ottobre 1975
|
TANUCCI NANNINI Fernando |
MSI - DN |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
TEDESCHI Mario |
MSI - DN |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
TROPEANO Luigi |
PCI |
Membro
dal 25 marzo 1976
al 5 aprile 1976
|
PCI |
Segretario
dal 6 aprile 1976
|
|
VENANZETTI Claudio |
Misto |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
ZACCARI Raoul Sostituito da Mario FOLLIERI dal 4 luglio 1972 al 7 luglio 1973. |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 15 luglio 1974
|