Commissioni e Giunte
Giunta consultiva per il Mezzogiorno
(Articolo 21 del Regolamento del Senato)III Legislatura
(dal 12 giugno 1958 al 15 maggio 1963)
Ufficio di Presidenza costituito il 24 luglio 1958
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
JANNUZZI Onofrio |
DC |
|
Vicepresidenti | ||
FLORENA Arcangelo |
DC |
|
BERTOLI Giovanni |
PCI |
|
Segretari | ||
DE LUCA Angelo |
DC |
Fino al 18 febbraio 1959
|
MILITERNI Giuseppe Mario |
DC |
Dal 13 marzo 1959
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ALBERTI Giuseppe |
PSI |
Membro
dal 23 luglio 1958
|
BELLISARIO Vincenzo |
DC |
Membro
dal 3 marzo 1959
|
BERTOLI Giovanni |
PCI |
Membro
dal 23 luglio 1958
al 23 luglio 1958
|
PCI |
Vicepresidente
dal 24 luglio 1958
|
|
CARBONI Enrico |
DC |
Membro
dal 23 luglio 1958
|
CRESPELLANI Luigi |
DC |
Membro
dal 23 luglio 1958
|
CROLLALANZA Araldo |
MSI - PNM, poi MSI - PDI |
Membro
dal 23 luglio 1958
|
D'ALBORA Amedeo |
Fino al 15 dicembre 1959 Misto Dal 16 dicembre 1959 MSI - PDI |
Membro
dal 23 luglio 1958
|
DE LUCA Angelo |
DC |
Membro
dal 23 luglio 1958
al 23 luglio 1958
|
DC |
Segretario
dal 24 luglio 1958
al 18 febbraio 1959
|
|
FLORENA Arcangelo |
DC |
Membro
dal 23 luglio 1958
al 23 luglio 1958
|
DC |
Vicepresidente
dal 24 luglio 1958
|
|
JANNUZZI Onofrio |
DC |
Membro
dal 23 luglio 1958
al 23 luglio 1958
|
DC |
Presidente
dal 24 luglio 1958
|
|
MANCINO Michele |
PCI |
Membro
dal 23 luglio 1958
|
MILITERNI Giuseppe Mario |
DC |
Membro
dal 23 luglio 1958
al 12 marzo 1959
|
DC |
Segretario
dal 13 marzo 1959
|
|
PALUMBO Giuseppina |
PSI |
Membro
dal 23 luglio 1958
|
SPEZZANO Francesco |
PCI |
Membro
dal 23 luglio 1958
|
TARTUFOLI Amor |
DC |
Membro
dal 23 luglio 1958
|
VENDITTI Mario |
Misto |
Membro
dal 23 luglio 1958
|
ZANOTTI BIANCO Umberto |
Misto |
Membro
dal 23 luglio 1958
|