Commissioni e Giunte
11ª Commissione permanente
(Igiene e sanita')III Legislatura
(dal 12 giugno 1958 al 15 maggio 1963)
Ufficio di Presidenza costituito il 10 luglio 1958
Rinnovo biennale il 5 luglio 1960
2º rinnovo biennale l'11 luglio 1962
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidenti | ||
BENEDETTI Luigi |
DC |
Deceduto il 27 maggio 1962 |
LORENZI Angelo |
DC |
Dal 20 giugno 1962
|
Vicepresidenti | ||
ALBERTI Giuseppe |
PSI |
|
LORENZI Angelo |
DC |
Fino al 19 giugno 1962
|
SAMEK LODOVICI Emanuele |
DC |
Dal 27 giugno 1962
|
Segretari | ||
CRISCUOLI Gabriele |
DC |
|
LOMBARDI Carlo |
PCI |
Fino al 10 luglio 1962
|
LOMBARI Pietro |
DC |
Dal 13 luglio 1962
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ALBERTI Giuseppe |
PSI |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 9 luglio 1958
|
PSI |
Vicepresidente
dal 10 luglio 1958
|
|
ARCUDI Domenico |
MSI - PNM, poi MSI - PDI |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 17 gennaio 1960
|
BENEDETTI Luigi |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 9 luglio 1958
|
DC |
Presidente
dal 10 luglio 1958
Deceduto il 27 maggio 1962 |
|
BONADIES Antonio |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
BRACCESI Giorgio |
DC |
Membro
dal 19 settembre 1958
al 2 marzo 1959
|
CAROLI Martino |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
CRISCUOLI Gabriele |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 9 luglio 1958
|
DC |
Segretario
dal 10 luglio 1958
|
|
D'ALBORA Amedeo |
Fino al 15 dicembre 1959 Misto Dal 16 dicembre 1959 MSI - PDI |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
DE UNTERRICHTER Guido |
DC |
Membro
dal 2 agosto 1960
al 4 dicembre 1960
|
FRANZINI Guido |
Misto |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
GATTO Simone |
PSI |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
GIARDINA Camillo Sostituito da Vincenzo MONALDI dal 3 marzo 1959 al 21 febbraio 1962. |
DC |
Membro
dal 3 marzo 1959
|
INDELLI Vincenzo |
DC |
Membro
dal 5 dicembre 1960
|
LOMBARDI Carlo |
PCI |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 9 luglio 1958
|
PCI |
Segretario
dal 10 luglio 1958
al 10 luglio 1962
|
|
PCI |
Membro
dall'11 luglio 1962
|
|
LOMBARI Pietro |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 12 luglio 1962
|
DC |
Segretario
dal 13 luglio 1962
|
|
LORENZI Angelo |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 9 luglio 1958
|
DC |
Vicepresidente
dal 10 luglio 1958
al 19 giugno 1962
|
|
DC |
Presidente
dal 20 giugno 1962
|
|
MAMMUCARI Mario |
PCI |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 9 maggio 1960
|
MANCINO Michele |
PCI |
Membro
dal 10 maggio 1960
|
MERLONI Aristide |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 16 dicembre 1959
|
MICARA Pietro |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 18 settembre 1958
|
MONALDI Vincenzo In sostituzione del Ministro Camillo GIARDINA. |
DC |
Membro
dal 3 marzo 1959
al 21 febbraio 1962
|
PASQUALICCHIO Pasqualino |
PCI |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
PIGNATELLI Gaspare |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
PRIMERANO Francesco |
PCI |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 9 maggio 1960
|
PUCCI Raffaele |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
Deceduto il 9 dicembre 1959 |
ROSATI Luigi Candido |
DC |
Membro
dal 18 giugno 1962
|
SAMEK LODOVICI Emanuele |
DC |
Membro
dal 17 dicembre 1959
al 26 giugno 1962
|
DC |
Vicepresidente
dal 27 giugno 1962
|
|
SCOTTI Francesco |
PCI |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
TIBALDI Ettore |
PSI |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
VENUDO Attilio |
DC |
Membro
dal 17 dicembre 1959
al 1 agosto 1960
|
ZANARDI Ernesto |
PCI |
Membro
dal 10 maggio 1960
|
ZELIOLI LANZINI Ennio |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
|