Commissioni e Giunte
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge concernente l'ordinamento e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (n. 922)
II Legislatura
(dal 25 giugno 1953 all'11 giugno 1958)
Ufficio di Presidenza costituito il 19 aprile 1955
Scioglimento il 5 gennaio 1957
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
DE LUCA Carlo |
DC |
Fino al 5 gennaio 1957
|
Vicepresidenti | ||
SCHIAVI Alessandro |
Lib. Soc. Rep. |
Fino al 5 gennaio 1957
|
BITOSSI Renato |
PCI |
Fino al 5 gennaio 1957
|
Segretari | ||
ZANE Francesco |
DC |
Fino al 5 gennaio 1957
|
MARIOTTI Luigi |
PSI |
Fino al 5 gennaio 1957
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
BARDELLINI Giuseppe |
PSI |
Membro
dal 22 marzo 1955
al 5 gennaio 1957
|
BERTONE Giovanni Battista |
DC |
Membro
dal 22 marzo 1955
al 5 gennaio 1957
|
BITOSSI Renato |
PCI |
Membro
dal 22 marzo 1955
al 18 aprile 1955
|
PCI |
Vicepresidente
dal 19 aprile 1955
al 5 gennaio 1957
|
|
BOSI Ilio |
PCI |
Membro
dal 22 marzo 1955
al 5 gennaio 1957
|
BUSSI Antonio |
DC |
Membro
dal 22 marzo 1955
al 5 gennaio 1957
|
CARON Giuseppe |
DC |
Membro
dal 22 marzo 1955
al 5 gennaio 1957
|
DE GIOVINE Alfonso |
DC |
Membro
dal 22 marzo 1955
al 5 gennaio 1957
|
DE LUCA Carlo |
DC |
Membro
dal 22 marzo 1955
al 18 aprile 1955
|
DC |
Presidente
dal 19 aprile 1955
al 5 gennaio 1957
|
|
FERRARI Francesco |
DC |
Membro
dal 22 marzo 1955
al 5 gennaio 1957
|
JANNACCONE Pasquale |
Misto |
Membro
dal 22 marzo 1955
al 5 gennaio 1957
|
LONGONI Mario |
DC |
Membro
dal 22 marzo 1955
al 5 gennaio 1957
|
MARIANI Francesco |
PSI |
Membro
dal 22 marzo 1955
al 5 gennaio 1957
|
MARINA Mario |
MSI |
Membro
dal 22 marzo 1955
al 5 gennaio 1957
|
MARIOTTI Luigi |
PSI |
Membro
dal 22 marzo 1955
al 18 aprile 1955
|
PSI |
Segretario
dal 19 aprile 1955
al 5 gennaio 1957
|
|
MONTAGNANI MARELLI Piero |
PCI |
Membro
dal 22 marzo 1955
al 5 gennaio 1957
|
PESENTI Antonio |
PCI |
Membro
dal 22 marzo 1955
al 5 gennaio 1957
|
SAGGIO Raffaele |
Dem. Ind. Sin. |
Membro
dal 22 marzo 1955
al 5 gennaio 1957
|
SCHIAVI Alessandro |
Lib. Soc. Rep. |
Membro
dal 22 marzo 1955
al 18 aprile 1955
|
Lib. Soc. Rep. |
Vicepresidente
dal 19 aprile 1955
al 5 gennaio 1957
|
|
SELVAGGI Francesco |
DC |
Membro
dal 22 marzo 1955
Deceduto l'11 luglio 1956 |
SPASARI Tommaso |
DC |
Membro
dal 22 marzo 1955
al 5 gennaio 1957
|
ZAGAMI Leopoldo |
Fino al 7 novembre 1956 PNM Dall'8 novembre 1956 Misto |
Membro
dal 22 marzo 1955
al 5 gennaio 1957
|
ZANE Francesco |
DC |
Membro
dal 22 marzo 1955
al 18 aprile 1955
|
DC |
Segretario
dal 19 aprile 1955
al 5 gennaio 1957
|