Scheda di attività
Carlo VISCHIA
II Legislatura
Deputato al Parlamento
|
Mandati
- Consulta Nazionale
- I Legislatura Senato
- II Legislatura Camera
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Governo De Gasperi-VII:
Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione dal 27 luglio 1951 al 15 luglio 1953
Alla Camera dei Deputati
Gruppo DC:
dal 25 giugno 1953 all'11 giugno 1958