Commissioni e Giunte
9ª Commissione permanente
(Agricoltura e produzione agroalimentare)XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
Costituita
il 5 giugno 1996
Ufficio di Presidenza costituito il 5 giugno 1996
Rinnovo biennale il 22 luglio 1998
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
SCIVOLETTO Concetto |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Fino al 21 luglio 1998
|
DS-U |
Dal 22 luglio 1998
|
|
Vicepresidenti | ||
PETTINATO Rosario |
Verdi-U |
Fino al 15 maggio 1997
|
BUCCI Michele Arcangelo |
FI |
Fino al 21 luglio 1998
|
FI |
Dal 22 luglio 1998
|
|
CORTIANA Fiorello |
Verdi-U |
Dal 20 maggio 1997
al 21 luglio 1998
|
Verdi-U |
Dal 22 luglio 1998
|
|
Segretari | ||
MURINEDDU Giovanni Pietro |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Fino al 21 luglio 1998
|
DS-U |
Dal 22 luglio 1998
|
|
MINARDO Riccardo |
Fino al 10 marzo 1998 CCD Dall'11 marzo 1998 CDU-CDR, poi UDR(CDU-CDR-NI) |
Fino al 21 luglio 1998
|
Fino al 5 maggio 1999 UDR(CDU-CDR-NI), poi
UDR fino al 5 maggio 1999 , poi
UDeuR fino al 5 maggio 1999 Dal 6 maggio 1999 FI |
Dal 22 luglio 1998
al 6 maggio 1999
|
|
FI |
Dal 12 maggio 1999
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ANTOLINI Renzo |
Lega Nord, poi Lega Forza Padania, poi LFNP |
Membro
|
AVOGADRO Roberto |
Misto |
Membro
dal 7 marzo 2000
al 22 novembre 2000
|
BARBIERI Silvia Sostituita da Giovanni Vittorio BATTAFARANO dal 10 febbraio 2000 al 29 maggio 2001. |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
dal 14 marzo 1997
|
BARRILE Domenico |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
|
BATTAFARANO Giovanni Vittorio In sostituzione del Sottosegretario di Stato Silvia BARBIERI. |
DS-U |
Membro
dal 10 febbraio 2000
|
BEDIN Tino |
PPI |
Membro
|
BETTAMIO Giampaolo |
FI |
Membro
|
BIANCO Walter |
Lega Nord, poi
Lega Forza Padania fino al 3 febbraio 2000 Dal 4 febbraio 2000 al 7 febbraio 2001 Misto Dall'8 febbraio 2001 Democrazia Europea |
Membro
|
BIASCO Francesco Saverio |
Fino all'8 novembre 1999 Misto Dal 9 novembre 1999 CCD |
Membro
dal 30 ottobre 1999
all'11 novembre 1999
|
BONATESTA Michele |
AN |
Membro
dal 29 maggio 1998
al 26 gennaio 2000
|
BORRONI Roberto Sostituito da Antonio CONTE dal 30 maggio 1996 al 29 maggio 2001. |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
|
BUCCI Michele Arcangelo |
FI |
Membro
fino al 5 giugno 1996
|
FI |
Vicepresidente
dal 5 giugno 1996
al 21 luglio 1998
|
|
FI |
Vicepresidente
dal 22 luglio 1998
|
|
CAMO Giuseppe |
CDU, poi CDU-CDR |
Membro
fino al 17 marzo 1998
|
CARUSO Luigi |
Misto |
Membro
|
CONTE Antonio In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Roberto BORRONI. |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
|
CORTIANA Fiorello |
Verdi-U |
Membro
dal 15 maggio 1997
al 20 maggio 1997
|
Verdi-U |
Vicepresidente
dal 20 maggio 1997
al 21 luglio 1998
|
|
Verdi-U |
Vicepresidente
dal 22 luglio 1998
|
|
CRIPPA Aurelio Giuseppe |
Rif.Com.-Progr., poi
Comunista fino al 19 ottobre 1998 Dal 20 ottobre 1998 Misto |
Membro
|
CUSIMANO Vito |
AN |
Membro
|
DANZI Corrado |
CCD |
Membro
dal 23 giugno 2000
|
DE GUIDI Guido Cesare |
Sin.Dem.-Ulivo |
Membro
fino al 14 marzo 1997
|
DI BENEDETTO Doriano In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Gian Guido FOLLONI. |
Fino al 12 ottobre 1998 Rinn. Ital. e Ind. Dal 13 ottobre 1998 UDR |
Membro
dal 21 settembre 1998
al 3 marzo 1999
|
D'ONOFRIO Francesco |
CCD-CDL, poi CCD |
Membro
dal 22 aprile 1998
al 22 giugno 2000
|
FOLLONI Gian Guido Sostituito da Doriano DI BENEDETTO dal 19 novembre 1998 al 3 marzo 1999. Sostituito da Alessandro MELUZZI dal 4 marzo 1999 all'11 luglio 1999. Sostituito da Adolfo MANIS dal 12 luglio 1999 al 20 dicembre 1999. |
Fino al 24 febbraio 1999 UDR Dal 25 febbraio 1999 Rin.Ld.Ind-Pop. |
Membro
dal 19 novembre 1998
all'11 luglio 1999
|
Fino al 3 novembre 1999 Rin.Ld.Ind-Pop. Dal 4 novembre 1999 Misto |
Membro
dal 4 marzo 1999
al 26 gennaio 2000
|
|
FUSILLO Nicola |
PPI |
Membro
fino al 26 ottobre 1998
|
Sostituito da
Alberto ROBOL
dal 27 ottobre 1998 al 21 febbraio 2001. |
PPI |
Membro
dal 22 luglio 1998
al 21 febbraio 2001
|
GERMANA' Basilio |
FI |
Membro
fino al 21 luglio 1998
|
LAURIA Baldassare |
Fino al 17 settembre 1998 Rinn. Ital. e Ind. Dal 18 settembre 1998 UDR(CDU-CDR-NI), poi UDR |
Membro
dal 23 febbraio 1998
al 27 ottobre 1998
|
In sostituzione
del Presidente della 14ª Commissione Permanente Agazio LOIERO. |
UDeuR |
Membro
dal 6 maggio 1999
al 16 febbraio 2000
|
UDEUR |
Membro
dal 17 febbraio 2000
|
|
LAURIA Michele Sostituito da Tino BEDIN dal 30 maggio 1996 al 21 luglio 1998. |
PPI |
Membro
fino al 21 luglio 1998
|
LOIERO Agazio Sostituito da Baldassare LAURIA dal 16 settembre 1999 al 16 febbraio 2000. |
UDeuR |
Membro
dal 16 settembre 1999
al 16 febbraio 2000
|
MAGNALBO' Luciano |
AN |
Membro
fino al 7 novembre 1996
|
AN |
Membro
dal 18 novembre 1996
al 28 maggio 1998
|
|
AN |
Membro
dal 22 luglio 1998
all'11 maggio 1999
|
|
MANIS Adolfo In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Gian Guido FOLLONI. |
Rin.Ld.Ind-Pop. |
Membro
dal 12 luglio 1999
al 20 dicembre 1999
|
MARINI Cesare |
Fino al 6 febbraio 1997 Rinnovam. Ital. Dall'11 febbraio 1997 Misto |
Membro
fino al 4 marzo 1997
|
MAZZUCA POGGIOLINI Carla |
Fino al 5 ottobre 1997 Misto Dal 6 ottobre 1997 Rinn. Ital. e Ind. |
Membro
dal 4 marzo 1997
al 23 febbraio 1998
|
Fino al 17 dicembre 1998 Rinn. Ital. e Ind. Dal 18 dicembre 1998 Misto |
Membro
dal 4 novembre 1998
al 4 marzo 1999
|
|
In sostituzione
del Sottosegretario di Stato Mario OCCHIPINTI. |
Misto |
Membro
dal 23 novembre 2000
|
MELUZZI Alessandro |
Rin.Ld.Ind-Pop. |
Membro
dal 4 marzo 1999
al 12 luglio 1999
|
MINARDO Riccardo |
CCD |
Membro
fino al 5 giugno 1996
|
Fino al 10 marzo 1998 CCD Dall'11 marzo 1998 CDU-CDR, poi UDR(CDU-CDR-NI) |
Segretario
dal 5 giugno 1996
al 21 luglio 1998
|
|
UDR(CDU-CDR-NI), poi
UDR, poi
UDeuR fino al 5 maggio 1999 Dal 6 maggio 1999 FI |
Segretario
dal 22 luglio 1998
al 6 maggio 1999
|
|
FI |
Segretario
dal 12 maggio 1999
|
|
MISSERVILLE Romano |
Fino al 24 marzo 1998 AN Dal 25 marzo 1998 UDR(CDU-CDR-NI) |
Membro
dal 7 novembre 1996
al 1 aprile 1998
|
MURINEDDU Giovanni Pietro |
Sin.Dem.-Ulivo |
Membro
fino al 5 giugno 1996
|
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Segretario
dal 5 giugno 1996
al 21 luglio 1998
|
|
DS-U |
Segretario
dal 22 luglio 1998
|
|
OCCHIPINTI Mario Sostituito da Carla MAZZUCA POGGIOLINI dal 23 novembre 2000 al 29 maggio 2001. |
Misto |
Membro
dal 23 novembre 2000
|
PETTINATO Rosario |
Verdi-U |
Membro
fino al 5 giugno 1996
|
Verdi-U |
Vicepresidente
dal 5 giugno 1996
al 15 maggio 1997
|
|
PIATTI Gianni |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
|
PREDA Aldo |
Dal 31 ottobre 1996 Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
dal 31 ottobre 1996
|
RECCIA Filippo |
Fino al 19 luglio 1998 AN Dal 20 luglio 1998 al 10 maggio 1999 FI Dall'11 maggio 1999 AN |
Membro
|
ROBOL Alberto In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Nicola FUSILLO. |
PPI |
Membro
dal 27 ottobre 1998
al 21 febbraio 2001
|
SARACCO Giovanni |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
|
SCIVOLETTO Concetto |
Sin.Dem.-Ulivo |
Membro
fino al 5 giugno 1996
|
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Presidente
dal 5 giugno 1996
al 21 luglio 1998
|
|
DS-U |
Presidente
dal 22 luglio 1998
|
|
SILIQUINI Maria Grazia |
AN |
Membro
dal 27 gennaio 2000
|