Commissioni e Giunte
8ª Commissione permanente
(Lavori pubblici, comunicazioni)XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
Annuncio componenti: seduta n. 1039 del 27 febbraio 2001
Costituita
il 5 giugno 1996
Ufficio di Presidenza costituito il 5 giugno 1996
Rinnovo biennale il 22 luglio 1998
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
PETRUCCIOLI Claudio |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Fino al 21 luglio 1998
|
DS-U |
Dal 22 luglio 1998
|
|
Vicepresidenti | ||
BESSO CORDERO Livio |
Fino al 6 febbraio 1997 Rinnovam. Ital. Dall'11 febbraio 1997 Misto |
Fino al 21 luglio 1998
|
Fino al 2 dicembre 1998 Misto Dal 3 dicembre 1998 DS-U |
Dal 22 luglio 1998
|
|
TERRACINI Giulio Mario |
FI |
Fino al 21 luglio 1998
|
FI |
Dal 22 luglio 1998
|
|
Segretari | ||
LO CURZIO Giuseppe |
PPI |
Fino al 21 luglio 1998
|
PPI |
Dal 22 luglio 1998
al 15 settembre 1999
|
|
BOSI Francesco |
CCD, poi CCD-CDL, poi CCD |
Fino al 21 luglio 1998
|
CCD |
Dal 22 luglio 1998
|
|
ERROI Bruno |
Fino al 20 febbraio 2001 PPI Dal 21 febbraio 2001 FI |
Dal 28 settembre 1999
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
AVOGADRO Roberto |
Dal 20 ottobre 1999 Misto |
Membro
dal 20 ottobre 1999
al 6 marzo 2000
|
BALDINI Massimo |
FI |
Membro
|
BARRILE Domenico In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Bruno VISERTA COSTANTINI. |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
fino al 20 ottobre 1998
|
BESSO CORDERO Livio |
Rinnovam. Ital. |
Membro
fino al 5 giugno 1996
|
Fino al 6 febbraio 1997 Rinnovam. Ital. Dall'11 febbraio 1997 Misto |
Vicepresidente
dal 5 giugno 1996
al 21 luglio 1998
|
|
Fino al 2 dicembre 1998 Misto Dal 3 dicembre 1998 DS-U |
Vicepresidente
dal 22 luglio 1998
|
|
BIANCO Walter |
Democrazia Europea |
Membro
dal 15 febbraio 2001
|
BORNACIN Giorgio |
AN |
Membro
|
BOSI Francesco |
CCD |
Membro
fino al 5 giugno 1996
|
CCD, poi CCD-CDL, poi CCD |
Segretario
dal 5 giugno 1996
al 21 luglio 1998
|
|
CCD |
Segretario
dal 22 luglio 1998
|
|
CAMBER Giulio |
FI |
Membro
fino al 21 luglio 1998
|
FI |
Membro
dal 13 luglio 1999
|
|
CARPINELLI Carlo |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
|
CASTELLI Roberto |
Lega Nord, poi Lega Forza Padania, poi LFNP |
Membro
fino al 1 giugno 2000
|
CECCATO Giuseppe |
Lega Nord |
Membro
fino al 21 gennaio 1997
|
Misto |
Membro
dal 16 marzo 2000
al 13 settembre 2000
|
|
CIMMINO Tancredi |
UDR |
Membro
dal 28 ottobre 1998
all'11 marzo 1999
|
UDeuR |
Membro
dal 20 gennaio 2000
|
|
CO' Fausto |
Rif.Com.-Progr., poi
Comunista fino al 19 ottobre 1998 Dal 20 ottobre 1998 Misto |
Membro
fino al 27 ottobre 1998
|
DE CORATO Riccardo |
AN |
Membro
|
DIANA Lino |
PPI |
Membro
dal 30 gennaio 2001
al 14 febbraio 2001
|
DIANA Lorenzo |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
|
DI PIETRO Antonio |
Misto |
Membro
dal 19 novembre 1997
al 26 gennaio 2000
|
ERROI Bruno |
PPI |
Membro
fino al 27 settembre 1999
|
Fino al 20 febbraio 2001 PPI Dal 21 febbraio 2001 FI |
Segretario
dal 28 settembre 1999
|
|
FALOMI Antonio |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
|
FIRRARELLO Giuseppe |
CDU, poi
CDU-CDR, poi
UDR(CDU-CDR-NI), poi
UDR, poi
UDeuR fino al 16 gennaio 2000 Dal 17 gennaio 2000 FI |
Membro
fino al 20 gennaio 2000
|
FOLLONI Gian Guido |
Misto |
Membro
dal 27 gennaio 2000
|
FUSILLO Nicola Sostituito da Alberto ROBOL dal 22 febbraio 2001 al 29 maggio 2001. |
PPI |
Membro
dal 22 febbraio 2001
|
GERMANA' Basilio |
FI |
Membro
dal 13 luglio 1999
|
LAURO Salvatore |
FI |
Membro
fino al 12 luglio 1999
|
LEONI Giuseppe |
LFNP |
Membro
dal 2 giugno 2000
|
LO CURZIO Giuseppe |
PPI |
Membro
fino al 5 giugno 1996
|
PPI |
Segretario
dal 5 giugno 1996
al 21 luglio 1998
|
|
PPI |
Segretario
dal 22 luglio 1998
al 15 settembre 1999
|
|
Fino al 6 agosto 2000 PPI Dal 7 agosto 2000 CCD |
Membro
dal 21 gennaio 2000
|
|
LORENZI Luciano |
Misto |
Membro
dal 30 settembre 1999
al 19 ottobre 1999
|
MANIS Adolfo Sostituito da Valerio MIGNONE dal 7 marzo 2000 al 15 marzo 2000. |
Fino al 18 febbraio 1999 Rinn. Ital. e Ind. Dal 24 febbraio 1999 al 24 febbraio 1999 Misto Dal 25 febbraio 1999 al 26 gennaio 2000 Rin.Ld.Ind-Pop. Dal 1 febbraio 2000 Misto |
Membro
dal 15 ottobre 1997
al 15 marzo 2000
|
MARTELLI Valentino |
Fino all'8 gennaio 2001 Misto Dal 9 gennaio 2001 FI |
Membro
dal 7 marzo 2000
al 17 gennaio 2001
|
MEDURI Renato |
AN |
Membro
|
MIGNONE Valerio In sostituzione del Sottosegretario di Stato Adolfo MANIS. |
Misto |
Membro
dal 7 marzo 2000
al 15 marzo 2000
|
Misto |
Membro
dal 16 marzo 2000
|
|
PAROLA Vittorio |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
fino al 17 marzo 1999
|
PERUZZOTTI Luigi |
Lega Nord |
Membro
dal 21 gennaio 1997
al 20 gennaio 1998
|
PETRUCCIOLI Claudio |
Sin.Dem.-Ulivo |
Membro
fino al 5 giugno 1996
|
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Presidente
dal 5 giugno 1996
al 21 luglio 1998
|
|
DS-U |
Presidente
dal 22 luglio 1998
|
|
RAGNO Salvatore |
AN |
Membro
|
RESCAGLIO Angelo |
PPI |
Membro
dal 16 settembre 1999
al 20 gennaio 2000
|
RIGO Mario |
Misto |
Membro
fino al 19 novembre 1997
|
Misto |
Membro
dal 5 marzo 1999
al 18 giugno 2000
|
|
Misto |
Membro
dal 14 settembre 2000
|
|
ROBOL Alberto In sostituzione del Sottosegretario di Stato Nicola FUSILLO. |
PPI |
Membro
dal 22 febbraio 2001
|
ROGNONI Carlo |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
|
SARTO Giorgio |
Verdi-U |
Membro
|
SERENA Antonio |
Lega Nord |
Membro
dal 21 gennaio 1998
al 4 giugno 1998
|
TERRACINI Giulio Mario |
FI |
Membro
fino al 5 giugno 1996
|
FI |
Vicepresidente
dal 5 giugno 1996
al 21 luglio 1998
|
|
FI |
Vicepresidente
dal 22 luglio 1998
|
|
VEDOVATO Sergio |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
|
VERALDI Donato |
PPI |
Membro
|
VISENTIN Roberto |
Lega Nord |
Membro
dal 5 giugno 1998
al 14 luglio 1999
|
VISERTA COSTANTINI Bruno Sostituito da Domenico BARRILE dal 30 maggio 1996 al 20 ottobre 1998. |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
|