Commissioni e Giunte
10ª Commissione permanente
(Industria, commercio, turismo)XII Legislatura
(dal 15 aprile 1994 all'8 maggio 1996)
Annuncio componenti: seduta n. 13 del 3 giugno 1994
Costituita
il 1 giugno 1994
Ufficio di Presidenza costituito il 1 giugno 1994
Rinnovo biennale il 2 giugno 1994
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
CARPI Umberto |
Fino al 22 maggio 1995 Rif.Com.-Progr. Dal 23 maggio 1995 Progr. Feder. |
|
Vicepresidenti | ||
FERRARI Karl |
Misto |
|
TURINI Giuseppe |
AN-MSI, poi AN |
|
Segretari | ||
CANGELOSI Pietro |
Fino al 6 marzo 1996 Pr. Verdi-Rete Dal 7 marzo 1996 Misto |
Fino al 19 marzo 1996
|
PERIN Valentino |
Lega Nord |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
BAGNOLI Paolo |
Progr. Feder. |
Membro
|
BALDELLI Orietta |
Progr. PSI, poi Lab.Soc.Progr. |
Membro
|
BECCARIA Giampiero |
FI |
Membro
dal 30 gennaio 1995
|
BERGONZI Piergiorgio |
Rif.Com.-Progr. |
Membro
dal 1 marzo 1995
al 27 aprile 1995
|
BONANSEA Claudio |
CCD |
Membro
dal 23 giugno 1994
al 25 gennaio 1995
|
CANGELOSI Pietro |
Pr. Verdi-Rete |
Membro
fino al 1 giugno 1994
|
Fino al 6 marzo 1996 Pr. Verdi-Rete Dal 7 marzo 1996 Misto |
Segretario
dal 1 giugno 1994
al 19 marzo 1996
|
|
CAPONE Alfonso |
CCD |
Membro
dall'11 luglio 1995
|
CARPI Umberto |
Rif.Com.-Progr. |
Membro
fino al 1 giugno 1994
|
Fino al 22 maggio 1995 Rif.Com.-Progr. Dal 23 maggio 1995 Progr. Feder. |
Presidente
dal 1 giugno 1994
|
|
CECCHI GORI Vittorio |
PPI |
Membro
dal 6 luglio 1995
|
CORMEGNA Gilberto |
CCD |
Membro
dal 25 gennaio 1995
all'11 luglio 1995
|
COVIELLO Romualdo Vittorio |
PPI |
Membro
fino al 6 luglio 1995
|
DEBENEDETTI Franco |
Sinistra Dem. |
Membro
|
DELL'UOMO Biagio Antonio |
LIF |
Membro
dal 21 settembre 1995
all'11 gennaio 1996
|
DEMASI Vincenzo |
AN-MSI, poi AN |
Membro
fino al 16 febbraio 1995
|
DI BENEDETTO Doriano Sostituito da Roberto Maria RADICE dal 31 maggio 1994 al 17 gennaio 1995. |
FI |
Membro
fino al 17 gennaio 1995
|
FERRARI Karl |
Misto |
Membro
fino al 1 giugno 1994
|
Misto |
Vicepresidente
dal 1 giugno 1994
|
|
GANDINI Giorgio |
LIF |
Membro
dall'11 gennaio 1996
|
LADU Salvatore |
PPI |
Membro
|
LARIZZA Rocco |
Progr. Feder. |
Membro
|
LOMBARDI-CERRI Gian Luigi |
Lega Nord |
Membro
|
LORUSSO Antonio |
FI |
Membro
|
MASIERO Mario |
Fino al 22 gennaio 1995 Lega Nord Dal 23 gennaio 1995 Lega Federal., poi Lega It.Fed.-UF, poi LIF fino al 19 settembre 1995 Dal 20 settembre 1995 Misto |
Membro
|
MENSORIO Carmine |
CCD |
Membro
fino al 23 giugno 1994
|
MICELE Silvano |
Progr. Feder. |
Membro
|
PAPPALARDO Ferdinando |
Progr. Feder. |
Membro
fino al 21 marzo 1996
|
PERIN Valentino |
Lega Nord |
Membro
fino al 1 giugno 1994
|
Lega Nord |
Segretario
dal 1 giugno 1994
|
|
PONTONE Francesco |
AN |
Membro
dal 16 febbraio 1995
|
PREVOSTO Antonio |
Progr. Feder. |
Membro
|
PUGLIESE Giuseppe |
Rif.Com.-Progr. |
Membro
dal 15 giugno 1995
|
RADICE Roberto Maria |
FI |
Membro
fino al 30 gennaio 1995
|
SQUITIERI Pasquale |
AN-MSI, poi AN |
Membro
|
STEFANI Stefano |
Lega Nord |
Membro
|
STEFANO Ippazio |
Progr. Feder. |
Membro
fino al 28 febbraio 1995
|
TURINI Giuseppe |
AN-MSI |
Membro
fino al 1 giugno 1994
|
AN-MSI, poi AN |
Vicepresidente
dal 1 giugno 1994
|
|
WILDE Massimo |
Lega Nord |
Membro
|
ZANOLETTI Tomaso |
Fino al 3 luglio 1995 PPI Dal 4 luglio 1995 Scudo Crociato, poi CDU |
Membro
|