Commissioni e Giunte
7ª Commissione permanente
(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)XII Legislatura
(dal 15 aprile 1994 all'8 maggio 1996)
Annuncio componenti: seduta n. 13 del 3 giugno 1994
Costituita
il 1 giugno 1994
Ufficio di Presidenza costituito il 1 giugno 1994
Rinnovo biennale il 2 giugno 1994
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
ZECCHINO Ortensio |
PPI |
|
Vicepresidenti | ||
BISCARDI Luigi |
Progr. Feder. |
|
SCAGLIONE Massimo |
Lega Nord |
|
Segretari | ||
BERGONZI Piergiorgio |
Rif.Com.-Progr. |
Fino al 1 marzo 1995
|
Rif.Com.-Progr. |
Dal 10 maggio 1995
|
|
PRESTI Domenico |
AN-MSI, poi AN |
Fino al 10 maggio 1995
|
AN |
Dal 10 maggio 1995
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ABRAMONTE Anna Maria |
Fino al 6 marzo 1996 Pr. Verdi-Rete Dal 7 marzo 1996 Misto |
Membro
|
ALBERICI Aureliana |
Progr. Feder. |
Membro
|
BATTAGLIA Antonio |
AN-MSI, poi AN |
Membro
|
BERGONZI Piergiorgio |
Rif.Com.-Progr. |
Membro
fino al 1 giugno 1994
|
Rif.Com.-Progr. |
Segretario
dal 1 giugno 1994
al 1 marzo 1995
|
|
Rif.Com.-Progr. |
Membro
dal 27 aprile 1995
al 10 maggio 1995
|
|
Rif.Com.-Progr. |
Segretario
dal 10 maggio 1995
|
|
BEVILACQUA Francesco |
AN-MSI, poi AN |
Membro
|
BINAGHI Giovanni |
Lega Federal., poi
Lega It.Fed.-UF, poi
LIF fino al 19 settembre 1995 Dal 20 settembre 1995 Misto |
Membro
dal 25 gennaio 1995
al 21 settembre 1995
|
BISCARDI Luigi |
Progr. Feder. |
Membro
fino al 1 giugno 1994
|
Progr. Feder. |
Vicepresidente
dal 1 giugno 1994
|
|
BO Carlo |
PPI |
Membro
|
BRICCARELLO Giovanna |
CDU |
Membro
dal 19 marzo 1996
|
BRIENZA Giuseppe |
CCD |
Membro
|
BUCCIARELLI Anna Maria |
Progr. Feder. |
Membro
|
CORSI ZEFFIRELLI Gian Franco |
FI |
Membro
fino al 30 gennaio 1995
|
CUFFARO Antonino |
Rif.Com.-Progr. |
Membro
fino al 15 giugno 1995
|
DOPPIO Giuseppe |
PPI |
Membro
Dimissioni accettate il 13 luglio 1995 |
FRIGERIO Maurilio |
Lega Nord |
Membro
|
LASAGNA Roberto |
FI |
Membro
fino al 30 gennaio 1995
|
LORENZI Luciano |
Lega Nord |
Membro
fino al 31 maggio 1995
|
MAFFINI Italico |
Lega Nord |
Membro
|
MAGRIS Claudio |
Misto |
Membro
|
MANIERI Maria Rosaria |
Progr. PSI, poi Lab.Soc.Progr. |
Membro
|
MANIS Adolfo Sostituito da Roberto LASAGNA dal 31 maggio 1994 al 17 gennaio 1995. |
FI |
Membro
fino al 17 gennaio 1995
|
MASULLO Aldo |
Progr. Feder. |
Membro
|
MERIGLIANO Luciano |
FI |
Membro
|
MININNI-JANNUZZI Giuseppe |
LIF |
Membro
dal 21 settembre 1995
|
NISTICO' Giuseppe |
FI |
Membro
dal 30 gennaio 1995
Dimissioni accettate il 4 luglio 1995 |
PAGANO Maria Grazia |
Progr. Feder. |
Membro
|
PASSIGLI Stefano |
Sinistra Dem. |
Membro
|
PELLITTERI Gioacchino |
FI |
Membro
dal 30 gennaio 1995
|
PERLINGIERI Pietro |
Scudo Crociato, poi CDU |
Membro
dal 20 luglio 1995
al 19 marzo 1996
|
PRESTI Domenico |
AN-MSI |
Membro
fino al 1 giugno 1994
|
AN-MSI, poi AN |
Segretario
dal 1 giugno 1994
al 10 maggio 1995
|
|
AN |
Segretario
dal 10 maggio 1995
|
|
SCAGLIONE Massimo |
Lega Nord |
Membro
fino al 1 giugno 1994
|
Lega Nord |
Vicepresidente
dal 1 giugno 1994
|
|
SCAGLIOSO Cosimo |
Progr. Feder. |
Membro
|
SERRA Enrico |
Lega Nord |
Membro
fino al 25 gennaio 1995
|
Fino al 13 marzo 1996 Lega Nord Dal 14 marzo 1996 Misto |
Membro
dal 31 maggio 1995
|
|
VEVANTE SCIOLETTI Maria |
AN-MSI, poi AN |
Membro
|
ZECCHINO Ortensio |
PPI |
Membro
fino al 1 giugno 1994
|
PPI |
Presidente
dal 1 giugno 1994
|