Commissioni e Giunte
3ª Commissione permanente
(Affari esteri)VIII Legislatura
(dal 20 giugno 1979 all'11 luglio 1983)
Ufficio di Presidenza costituito il 12 luglio 1979
Rinnovo biennale il 23 luglio 1981
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
TAVIANI Emilio Paolo |
DC |
|
Vicepresidenti | ||
MARTINAZZOLI Mino |
DC |
Fino al 22 luglio 1981
|
BONIVER Margherita |
PSI |
Dal 23 luglio 1981
|
CALAMANDREI Franco |
PCI |
Deceduto il 26 settembre 1982 |
PIERALLI Piero |
PCI |
Dal 20 ottobre 1982
|
Segretari | ||
MARCHETTI Aristide |
DC |
|
GHERBEZ Gabriella |
PCI |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ANDREATTA Beniamino |
DC |
Membro
dal 17 dicembre 1982
|
ANGELIN Gastone |
PCI |
Membro
dal 19 ottobre 1982
|
BARTOLOMEI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 12 luglio 1979
al 13 gennaio 1981
|
DC |
Membro
dal 17 dicembre 1982
|
|
BONIVER Margherita |
Dal 13 febbraio 1980 PSI |
Membro
dall'11 febbraio 1980
al 22 luglio 1981
|
PSI |
Vicepresidente
dal 23 luglio 1981
|
|
BUFALINI Paolo |
PCI |
Membro
dal 12 luglio 1979
|
CALAMANDREI Franco |
PCI |
Vicepresidente
dal 12 luglio 1979
Deceduto il 26 settembre 1982 |
DAL FALCO Luciano In sostituzione del Ministro Adolfo SARTI. |
DC |
Membro
dal 4 agosto 1979
al 22 maggio 1981
|
D'AREZZO Bernardo |
DC |
Membro
dal 4 agosto 1981
|
DELLA BRIOTTA Libero |
PSI |
Membro
dal 12 luglio 1979
|
GHERBEZ Gabriella |
PCI |
Segretario
dal 12 luglio 1979
|
GONELLA Guido |
DC |
Membro
dal 12 luglio 1979
Deceduto il 19 agosto 1982 |
GRANELLI Luigi |
DC |
Membro
dal 12 luglio 1979
|
LA VALLE Raniero |
Sin. Ind. |
Membro
dal 12 luglio 1979
al 1 aprile 1982
|
MACARIO Luigi |
DC |
Membro
dal 12 luglio 1979
al 3 agosto 1981
|
DC |
Membro
dal 15 settembre 1982
al 16 dicembre 1982
|
|
MALAGODI Giovanni |
Misto |
Membro
dal 12 luglio 1979
|
MARCHETTI Aristide |
DC |
Segretario
dal 12 luglio 1979
|
MARTINAZZOLI Mino |
DC |
Vicepresidente
dal 12 luglio 1979
al 22 luglio 1981
|
DC |
Membro
dal 23 luglio 1981
|
|
MILANI Armelino |
PCI |
Membro
dal 12 luglio 1979
|
MONTALE Eugenio In sostituzione del Presidente del Consiglio dei ministri Giovanni SPADOLINI. |
Repubblicano |
Membro
dal 12 luglio 1979
al 3 agosto 1979
|
MORLINO Tommaso |
DC |
Membro
dal 14 gennaio 1981
all'8 dicembre 1982
|
NENNI Pietro |
PSI |
Membro
dal 12 luglio 1979
Deceduto il 1 gennaio 1980 |
ORLANDO Giulio Cesare |
DC |
Membro
dal 12 luglio 1979
|
PIERALLI Piero |
PCI |
Membro
dal 12 luglio 1979
al 19 ottobre 1982
|
PCI |
Vicepresidente
dal 20 ottobre 1982
|
|
POZZO Cesare |
MSI - DN |
Membro
dal 12 luglio 1979
|
PROCACCI Giuliano |
PCI |
Membro
dal 12 luglio 1979
|
RUMOR Mariano |
DC |
Membro
dal 12 luglio 1979
|
SARAGAT Giuseppe |
PSDI |
Membro
dal 12 luglio 1979
|
SARTI Adolfo Sostituito da Luciano DAL FALCO dal 4 agosto 1979 al 22 maggio 1981. |
DC |
Membro
dal 12 luglio 1979
|
SCELBA Mario |
DC |
Membro
dal 12 luglio 1979
|
SPADOLINI Giovanni Sostituito da Eugenio MONTALE dal 12 luglio 1979 al 3 agosto 1979. Sostituito da Leo VALIANI dal 28 giugno 1981 al 30 novembre 1982. |
Repubblicano |
Membro
dal 12 luglio 1979
|
TAVIANI Emilio Paolo |
DC |
Presidente
dal 12 luglio 1979
|
VALIANI Leo In sostituzione del Presidente del Consiglio dei ministri Giovanni SPADOLINI. |
Repubblicano |
Membro
dal 28 giugno 1981
al 30 novembre 1982
|
VALORI Dario |
PCI |
Membro
dal 12 luglio 1979
|
VECCHIETTI Tullio |
PCI |
Membro
dal 12 luglio 1979
|
VINAY Tullio |
Sin. Ind. |
Membro
dal 12 luglio 1979
|