Commissioni e Giunte
11ª Commissione permanente
(Lavoro, previdenza sociale)VII Legislatura
(dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979)
Ufficio di Presidenza costituito il 27 luglio 1976
Rinnovo biennale il 27 luglio 1978
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidenti | ||
COPPO Dionigi |
DC |
Fino al 23 settembre 1976
|
CENGARLE Onorio |
DC |
Dal 30 settembre 1976
|
Vicepresidenti | ||
GALANTE GARRONE Carlo |
Sin. Ind. |
|
MANENTE COMUNALE Peppino |
DC |
|
Segretari | ||
DALLE MURA Sauro |
PSI |
|
LUCCHI Giovanna |
PCI |
Fino al 24 aprile 1979
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
AYASSOT Giovanni |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
Annullata elezione il 6 luglio 1977 |
BOMBARDIERI Vincenzo |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
CAZZATO Domenico |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
CENGARLE Onorio Sostituito da Antonino RIZZO dal 27 luglio 1976 al 29 luglio 1976. |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
al 29 settembre 1976
|
DC |
Presidente
dal 30 settembre 1976
|
|
CIRESI Giuseppe |
Repubblicano |
Membro
dall'11 aprile 1978
|
CODAZZI Alessandra |
DC |
Membro
dal 29 luglio 1976
al 24 maggio 1979
|
COLOMBI Arturo Raffaello |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
COLOMBO Vittorino (L.) Sostituito da Arturo PACINI dal 6 agosto 1976 al 19 giugno 1979. |
DC |
Membro
dal 6 agosto 1976
|
COLOMBO Vittorino (V.) In sostituzione del Sottosegretario di Stato Giorgio SPITELLA. |
DC |
Membro
dal 24 maggio 1977
|
COPPO Dionigi |
DC |
Presidente
dal 27 luglio 1976
al 23 settembre 1976
|
DC |
Membro
dal 24 settembre 1976
|
|
DALLE MURA Sauro |
PSI |
Segretario
dal 27 luglio 1976
|
D'AMICO Errico |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
al 16 febbraio 1977
|
DERIU Francesco |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
FERMARIELLO Carlo |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
FERRALASCO Giuseppe |
PSI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
FOSSON Pietro |
Misto |
Membro
dal 27 luglio 1976
al 15 febbraio 1977
|
GALANTE GARRONE Carlo |
Sin. Ind. |
Vicepresidente
dal 27 luglio 1976
|
GAROLI Giuseppe |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
GIOVANNETTI Daverio Clementino |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
GRAZIOLI Carlo |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
LABOR Livio |
PSI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
LUCCHI Giovanna |
PCI |
Segretario
dal 27 luglio 1976
al 24 aprile 1979
|
MANCINO Nicola In sostituzione del Sottosegretario di Stato Giorgio SPITELLA. |
DC |
Membro
dal 17 febbraio 1977
al 23 maggio 1977
|
MANENTE COMUNALE Peppino |
DC |
Vicepresidente
dal 27 luglio 1976
|
MANNO Domenico |
Fino al 31 gennaio 1977 MSI - DN Dal 1 febbraio 1977 DN-CD |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
PACINI Arturo In sostituzione del Ministro Vittorino (L.) COLOMBO. |
DC |
Membro
dal 6 agosto 1976
|
PINTO Biagio |
Repubblicano |
Membro
dal 15 febbraio 1977
al 10 aprile 1978
|
PISANO' Giorgio |
Fino al 31 gennaio 1977 MSI - DN Dal 1 febbraio 1977 Misto |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
PISTILLO Michele |
PCI |
Membro
dal 16 marzo 1978
|
RIVA Dino |
Fino al 31 gennaio 1977 PSDI - Lib. Dal 1 febbraio 1977 PSDI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
RIZZO Antonino In sostituzione del Sottosegretario di Stato Onorio CENGARLE. |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
al 29 luglio 1976
|
ROMEI Carlo |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
SPEZIA Giovanni |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
al 5 agosto 1976
|
SPITELLA Giorgio Sostituito da Nicola MANCINO dal 17 febbraio 1977 al 23 maggio 1977. Sostituito da Vittorino (V.) COLOMBO dal 24 maggio 1977 al 19 giugno 1979. |
DC |
Membro
dal 17 febbraio 1977
|
TOROS Mario |
DC |
Membro
dal 6 agosto 1976
|
TOURN Maria Luisa |
PCI |
Membro
dal 19 settembre 1977
al 15 marzo 1978
|
VETTORI Glicerio |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
al 5 agosto 1976
|
VINAY Tullio |
Sin. Ind. |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
ZICCARDI Angelo Raffaele |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|