Commissioni e Giunte
10ª Commissione permanente
(Lavoro, emigrazione e previdenza sociale)IV Legislatura
(dal 16 maggio 1963 al 4 giugno 1968)
Ufficio di Presidenza costituito il 5 luglio 1963
Rinnovo biennale il 6 luglio 1965
2º rinnovo biennale il 7 luglio 1967
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidenti | ||
MACAGGI Domenico |
PSI |
Fino al 14 ottobre 1964
|
GATTO Simone |
Fino al 7 novembre 1966 PSI Dall'8 novembre 1966 Misto |
Dal 22 ottobre 1964
al 6 luglio 1967
|
Vicepresidenti | ||
MINELLA MOLINARI Angiola |
PCI |
Fino all'8 aprile 1964
|
ZANE Francesco |
DC |
|
FIORE Umberto |
PCI |
Dal 23 aprile 1964
|
Segretari | ||
BRAMBILLA Giovanni |
PCI |
Fino al 5 luglio 1965
|
VENUDO Attilio |
DC |
Deceduto il 30 dicembre 1963 |
VALSECCHI Pasquale |
DC |
Dal 20 febbraio 1964
|
BOCCASSI Carlo |
PCI |
Dal 9 luglio 1965
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ANGELINI Cesare |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
BARBARESCHI Gaetano |
PSI |
Membro
dal 3 luglio 1963
Deceduto il 5 ottobre 1963 |
BERA Arnaldo |
PCI |
Membro
dal 9 aprile 1964
|
BERMANI Alessandro |
Fino al 10 novembre 1966 PSI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
BETTONI Dante |
DC |
Membro
dal 4 febbraio 1965
|
BITOSSI Renato |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
BOCCASSI Carlo |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1963
all'8 luglio 1965
|
PCI |
Segretario
dal 9 luglio 1965
|
|
BONADIES Antonio |
DC |
Membro
dal 28 gennaio 1965
al 3 febbraio 1965
|
BORRELLI Giuseppe |
PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 12 dicembre 1966
Deceduto il 6 febbraio 1968 |
BOSCO Giacinto Sostituito da Giovanni CELASCO dal 22 marzo 1966 al 4 giugno 1968. |
DC |
Membro
dal 22 marzo 1966
|
BRACCESI Giorgio Sostituito da Alberto SPIGAROLI dal 22 marzo 1966 al 4 giugno 1968. |
DC |
Membro
dal 22 marzo 1966
|
BRAMBILLA Giovanni |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 4 luglio 1963
|
PCI |
Segretario
dal 5 luglio 1963
al 5 luglio 1965
|
|
PCI |
Membro
dal 6 luglio 1965
|
|
BRONZI Agostino |
PSI |
Membro
dal 12 marzo 1964
al 28 settembre 1964
|
CAGNASSO Osvaldo |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 21 marzo 1966
|
CAPONI Alfio |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
CELASCO Giovanni |
DC |
Membro
dall'8 agosto 1964
all'8 settembre 1964
|
In sostituzione
del Ministro Giacinto BOSCO. |
DC |
Membro
dal 22 marzo 1966
|
CITTANTE Antonio |
DC |
Membro
dal 9 settembre 1964
al 27 gennaio 1965
|
COPPI Antonio |
PLI |
Membro
dal 9 gennaio 1968
|
COPPO Dionigi |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
DI PRISCO Giuseppe |
Fino all'11 marzo 1964 PSI Dal 12 marzo 1964 al 9 aprile 1964 Misto Dal 10 aprile 1964 PSIUP |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
FIORE Umberto |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 22 aprile 1964
|
PCI |
Vicepresidente
dal 23 aprile 1964
|
|
GARAVELLI Walter In sostituzione del Sottosegretario di Stato Mario MARTINEZ. |
PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 3 ottobre 1967
|
GATTO Simone |
PSI |
Membro
dal 29 settembre 1964
al 21 ottobre 1964
|
Fino al 7 novembre 1966 PSI Dall'8 novembre 1966 Misto |
Presidente
dal 22 ottobre 1964
al 6 luglio 1967
|
|
Misto |
Membro
dal 7 luglio 1967
|
|
GRAVA Carlo |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
Deceduto il 10 gennaio 1967 |
GUARNIERI Primo |
DC |
Membro
dal 9 febbraio 1967
|
LOPARDI Ubaldo |
PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 15 febbraio 1968
|
MACAGGI Domenico |
PSI |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 4 luglio 1963
|
PSI |
Presidente
dal 5 luglio 1963
al 14 ottobre 1964
|
|
Fino al 10 novembre 1966 PSI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 15 ottobre 1964
|
|
MAGGIO Giuseppe |
Dal 15 aprile 1964 MSI |
Membro
dal 15 aprile 1964
al 1 aprile 1965
|
MAMMUCARI Mario |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1963
all'8 aprile 1964
|
MARTINEZ Mario Sostituito da Franco TEDESCHI dal 12 dicembre 1966 al 3 ottobre 1967. Sostituito da Walter GARAVELLI dal 3 ottobre 1967 al 4 giugno 1968. |
PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 12 dicembre 1966
|
MASCIALE Angelo Custode |
PSIUP |
Membro
dal 6 luglio 1965
al 21 ottobre 1966
|
MINELLA MOLINARI Angiola |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 4 luglio 1963
|
PCI |
Vicepresidente
dal 5 luglio 1963
all'8 aprile 1964
|
|
MOLTISANTI Dionisio |
MSI |
Membro
dal 3 luglio 1963
Deceduto il 7 aprile 1964 |
MONALDI Vincenzo In sostituzione del Sottosegretario di Stato Giuseppe SALARI. |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
all'8 dicembre 1963
|
NENCIONI Gastone |
MSI |
Membro
dal 2 aprile 1965
|
PASQUATO Michelangelo |
PLI |
Membro
dal 3 luglio 1963
Deceduto il 21 dicembre 1966 |
PEZZINI Cristoforo Sostituito da Ettore VALLAURI dal 3 luglio 1963 al 1 ottobre 1963. Sostituito da Luigi Candido ROSATI dal 1 ottobre 1963 all'8 dicembre 1963. |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
ROSATI Luigi Candido In sostituzione del Sottosegretario di Stato Cristoforo PEZZINI. |
DC |
Membro
dal 1 ottobre 1963
all'8 dicembre 1963
|
ROTTA Cesare |
PLI |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
RUBINACCI Leopoldo |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 7 agosto 1964
|
SALARI Giuseppe Sostituito da Vincenzo MONALDI dal 3 luglio 1963 all'8 dicembre 1963. |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
SAMARITANI Agide |
PCI |
Membro
dal 9 aprile 1964
|
SAXL Johann Paul |
Misto |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
SPIGAROLI Alberto |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 21 marzo 1966
|
In sostituzione
del Sottosegretario di Stato Giorgio BRACCESI. |
DC |
Membro
dal 22 marzo 1966
|
TEDESCHI Franco In sostituzione del Sottosegretario di Stato Mario MARTINEZ. |
PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 12 dicembre 1966
al 3 ottobre 1967
|
TORELLI Carlo |
DC |
Membro
dal 24 gennaio 1964
|
TREBBI Attilio |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
VALLAURI Ettore In sostituzione del Sottosegretario di Stato Cristoforo PEZZINI. |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 1 ottobre 1963
|
VALSECCHI Pasquale |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 19 febbraio 1964
|
DC |
Segretario
dal 20 febbraio 1964
|
|
VARALDO Franco |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
VENUDO Attilio |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 4 luglio 1963
|
DC |
Segretario
dal 5 luglio 1963
Deceduto il 30 dicembre 1963 |
|
VIGLIANESI Italo |
Fino al 10 novembre 1966 PSDI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 3 luglio 1963
all'11 dicembre 1966
|
ZANE Francesco |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 4 luglio 1963
|
DC |
Vicepresidente
dal 5 luglio 1963
|