Commissioni e Giunte
4ª Commissione permanente
(Difesa)IV Legislatura
(dal 16 maggio 1963 al 4 giugno 1968)
Ufficio di Presidenza costituito il 5 luglio 1963
Rinnovo biennale il 6 luglio 1965
2º rinnovo biennale il 7 luglio 1967
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
CORNAGGIA MEDICI Giovanni Maria |
DC |
Fino al 5 luglio 1965
|
DC |
Dal 9 luglio 1965
al 6 luglio 1967
|
|
DC |
Dal 12 luglio 1967
|
|
Vicepresidenti | ||
ALBARELLO Adelio |
Fino all'11 marzo 1964 PSI Dal 12 marzo 1964 al 9 aprile 1964 Misto Dal 10 aprile 1964 PSIUP |
Fino al 5 luglio 1965
|
PALERMO Mario |
PCI |
Fino al 5 luglio 1965
|
PCI |
Dal 9 luglio 1965
al 6 luglio 1967
|
|
PCI |
Dal 12 luglio 1967
|
|
DARE' Gastone |
Fino al 10 novembre 1966 PSI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Dal 9 luglio 1965
al 6 luglio 1967
|
PSI-PSDI unificati |
Dal 12 luglio 1967
|
|
Segretari | ||
ANGELILLI Ugo |
DC |
Fino al 5 luglio 1965
|
DC |
Dal 9 luglio 1965
al 6 luglio 1967
|
|
DC |
Dal 12 luglio 1967
|
|
CARUCCI Sebastiano |
PCI |
Fino al 5 luglio 1965
|
ALBARELLO Adelio |
PSIUP |
Dal 9 luglio 1965
al 6 luglio 1967
|
PSIUP |
Dal 12 luglio 1967
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ALBARELLO Adelio |
PSI |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 4 luglio 1963
|
Fino all'11 marzo 1964 PSI Dal 12 marzo 1964 al 9 aprile 1964 Misto Dal 10 aprile 1964 PSIUP |
Vicepresidente
dal 5 luglio 1963
al 5 luglio 1965
|
|
PSIUP |
Membro
dal 6 luglio 1965
all'8 luglio 1965
|
|
PSIUP |
Segretario
dal 9 luglio 1965
al 6 luglio 1967
|
|
PSIUP |
Membro
dal 7 luglio 1967
all'11 luglio 1967
|
|
PSIUP |
Segretario
dal 12 luglio 1967
|
|
ANGELILLI Ugo |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 4 luglio 1963
|
DC |
Segretario
dal 5 luglio 1963
al 5 luglio 1965
|
|
DC |
Membro
dal 6 luglio 1965
all'8 luglio 1965
|
|
DC |
Segretario
dal 9 luglio 1965
al 6 luglio 1967
|
|
DC |
Membro
dal 7 luglio 1967
all'11 luglio 1967
|
|
DC |
Segretario
dal 12 luglio 1967
|
|
ARNAUDI Carlo |
Fino al 10 novembre 1966 PSI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 22 marzo 1966
all'11 dicembre 1966
|
BARONTINI Anelito |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
BATTINO VITTORELLI Paolo In sostituzione del Sottosegretario di Stato Orlando LUCCHI. |
PSI |
Membro
dal 12 marzo 1964
al 28 settembre 1964
|
BONALDI Umberto |
PLI |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
BRONZI Agostino |
PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 12 dicembre 1966
|
CAGNASSO Osvaldo |
DC |
Membro
dal 22 marzo 1966
|
CARUCCI Sebastiano |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 4 luglio 1963
|
PCI |
Segretario
dal 5 luglio 1963
al 5 luglio 1965
|
|
PCI |
Membro
dal 6 luglio 1965
|
|
CELASCO Giovanni |
DC |
Membro
dal 9 settembre 1964
|
CITTANTE Antonio |
DC |
Membro
dall'8 agosto 1964
all'8 settembre 1964
|
CORNAGGIA MEDICI Giovanni Maria |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 4 luglio 1963
|
DC |
Presidente
dal 5 luglio 1963
al 5 luglio 1965
|
|
DC |
Membro
dal 6 luglio 1965
all'8 luglio 1965
|
|
DC |
Presidente
dal 9 luglio 1965
al 6 luglio 1967
|
|
DC |
Membro
dal 7 luglio 1967
all'11 luglio 1967
|
|
DC |
Presidente
dal 12 luglio 1967
|
|
CREMISINI Antonio |
MSI |
Membro
dal 7 luglio 1967
|
CRISCUOLI Gabriele In sostituzione del Sottosegretario di Stato Vittorio PUGLIESE. |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 7 dicembre 1963
|
DARE' Gastone |
PSI |
Membro
dal 3 luglio 1963
all'8 luglio 1965
|
Fino al 10 novembre 1966 PSI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Vicepresidente
dal 9 luglio 1965
al 6 luglio 1967
|
|
PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 7 luglio 1967
all'11 luglio 1967
|
|
PSI-PSDI unificati |
Vicepresidente
dal 12 luglio 1967
|
|
DE DOMINICIS Pietro |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
DI PAOLANTONIO Luigi |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 19 aprile 1966
|
FANELLI Augusto Cesare Sostituito da Antonio LEPORE dal 3 luglio 1963 al 7 dicembre 1963. |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
FIORENTINO Gaetano |
MSI |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 5 luglio 1965
|
GARAVELLI Walter |
PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 3 ottobre 1967
|
GIANCANE Giuseppe Antonio In sostituzione del Sottosegretario di Stato Orlando LUCCHI. |
PSI |
Membro
dal 29 settembre 1964
al 5 luglio 1965
|
GIORGI Carlo |
Fino al 10 novembre 1966 PSI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 12 marzo 1964
|
GRANZOTTO BASSO Luciano |
Fino al 10 novembre 1966 PSDI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 3 luglio 1963
Deceduto il 25 luglio 1967 |
LEPORE Antonio In sostituzione del Sottosegretario di Stato Augusto Cesare FANELLI. |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 7 dicembre 1963
|
LESSONA Alessandro |
MSI |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 5 luglio 1965
|
LUCCHI Orlando Sostituito da Paolo BATTINO VITTORELLI dal 12 marzo 1964 al 28 settembre 1964. Sostituito da Giuseppe Antonio GIANCANE dal 29 settembre 1964 al 5 luglio 1965. |
PSI |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 5 luglio 1965
|
MAGGIO Giuseppe |
MSI |
Membro
dal 6 luglio 1965
al 7 luglio 1967
|
MORABITO Vincenzo |
PSI |
Membro
dal 3 luglio 1963
all'11 marzo 1964
|
MORANDI Giorgio |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
MOTT Angelo Giacomo |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
Deceduto il 18 luglio 1963 |
PAJETTA Noe' |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
Deceduto il 1 gennaio 1966 |
PALERMO Mario |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 4 luglio 1963
|
PCI |
Vicepresidente
dal 5 luglio 1963
al 5 luglio 1965
|
|
PCI |
Membro
dal 6 luglio 1965
all'8 luglio 1965
|
|
PCI |
Vicepresidente
dal 9 luglio 1965
al 6 luglio 1967
|
|
PCI |
Membro
dal 7 luglio 1967
all'11 luglio 1967
|
|
PCI |
Vicepresidente
dal 12 luglio 1967
|
|
PELIZZO Guglielmo |
DC |
Membro
dal 22 marzo 1966
|
PIASENTI Paride |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
POLANO Luigi |
PCI |
Membro
dal 20 aprile 1966
|
PUGLIESE Vittorio Sostituito da Gabriele CRISCUOLI dal 3 luglio 1963 al 7 dicembre 1963. |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 7 agosto 1964
|
ROASIO Antonio |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
ROFFI Mario |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
ROSATI Luigi Candido |
DC |
Membro
dal 1 ottobre 1963
|
TORELLI Carlo |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 23 gennaio 1964
|
TRAINA Filippo |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
VALLAURI Ettore |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
VENTURI Giovanni |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 21 marzo 1966
|
ZENTI Leonello |
DC |
Membro
dal 24 gennaio 1964
|