Commissioni e Giunte
7ª Commissione permanente
(Lavori pubblici, Trasporti, Poste e Telecomunicazioni e Marina Mercantile)II Legislatura
(dal 25 giugno 1953 all'11 giugno 1958)
Ufficio di Presidenza costituito il 28 luglio 1953
Rinnovo biennale il 21 luglio 1955
2º rinnovo biennale il 12 luglio 1957
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
CORBELLINI Guido |
DC |
|
Vicepresidenti | ||
ROMANO Domenico |
DC |
|
CERABONA Francesco |
Dem. Ind. Sin. |
|
Segretari | ||
CANEVARI Emilio |
Lib. Soc. Rep. |
|
GRAZI Enrico |
PSI |
Deceduto il 30 settembre 1953 |
PORCELLINI Adolfo |
PSI |
Dal 15 ottobre 1953
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
AMIGONI Pietro |
DC |
Membro
dall'8 giugno 1954
|
BARBARO Michele |
MSI |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
BATTISTA Emilio Sostituito da Antonio RIZZATTI dal 21 luglio 1953 al 20 luglio 1955. |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 20 luglio 1955
|
BISORI Guido Sostituito da Ferdinando MARTINI dal 21 luglio 1953 al 31 ottobre 1953. Sostituito da Raffaele CAPORALI dal 2 dicembre 1953 al 12 marzo 1954. Sostituito da Nicola VACCARO dal 12 marzo 1954 all'11 giugno 1958. |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
BOSCO Giacinto Sostituito da Giuseppe MOLINARI dal 21 luglio 1953 all'11 giugno 1958. |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
BUIZZA Angelo |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 20 luglio 1955
|
DC |
Membro
dal 3 luglio 1957
|
|
BUSONI Jaures |
PSI |
Membro
dal 15 ottobre 1953
al 3 dicembre 1954
|
CANEVARI Emilio |
Lib. Soc. Rep. |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 27 luglio 1953
|
Lib. Soc. Rep. |
Segretario
dal 28 luglio 1953
|
|
CAPORALI Raffaele In sostituzione del Sottosegretario di Stato Guido BISORI. |
DC |
Membro
dal 2 dicembre 1953
al 12 marzo 1954
|
DC |
Membro
dal 3 luglio 1954
Deceduto il 24 giugno 1957 |
|
CAPPELLINI Egisto |
PCI |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
CARON Giuseppe Sostituito da Amor TARTUFOLI dal 21 luglio 1955 all'11 giugno 1958. |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1955
|
CERABONA Francesco |
Dem. Ind. Sin. |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 27 luglio 1953
|
Dem. Ind. Sin. |
Vicepresidente
dal 28 luglio 1953
|
|
CORBELLINI Guido |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 27 luglio 1953
|
DC |
Presidente
dal 28 luglio 1953
|
|
CROLLALANZA Araldo |
MSI |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
FIORENTINO Gaetano |
Fino al 2 giugno 1954 PNM Dal 3 giugno 1954 Misto |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
FLECCHIA Vittorio |
PCI |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
FOCACCIA Basilio Sostituito da Nicola VACCARO dal 21 luglio 1953 all'11 gennaio 1954. |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
GRAMPA Mario |
PSI |
Membro
dal 5 ottobre 1955
|
GRAZI Enrico |
PSI |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 27 luglio 1953
|
PSI |
Segretario
dal 28 luglio 1953
Deceduto il 30 settembre 1953 |
|
MARCHINI CAMIA Francesco |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 2 luglio 1954
|
MARTINI Ferdinando In sostituzione del Sottosegretario di Stato Guido BISORI. |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
Deceduto il 31 ottobre 1953 |
MASSINI Cesare |
PCI |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
MOLINARI Giuseppe In sostituzione del Sottosegretario di Stato Giacinto BOSCO. |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
PASQUALI Camillo |
PSI |
Membro
dal 4 dicembre 1954
al 4 ottobre 1955
|
PORCELLINI Adolfo |
PSI |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 14 ottobre 1953
|
PSI |
Segretario
dal 15 ottobre 1953
|
|
PUCCI Alberto Mario |
PCI |
Membro
dal 19 febbraio 1957
|
RESTAGNO Pier Carlo |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1955
|
RIZZATTI Antonio In sostituzione del Sottosegretario di Stato Emilio BATTISTA. |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 20 luglio 1955
|
ROMANO Domenico |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 27 luglio 1953
|
DC |
Vicepresidente
dal 28 luglio 1953
|
|
SANMARTINO Salvatore |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
TARTUFOLI Amor In sostituzione del Sottosegretario di Stato Giuseppe CARON. |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1955
|
TERRAGNI Attilio |
PNM |
Membro
dal 21 luglio 1953
Deceduto il 14 febbraio 1958 |
TOSELLI Antonio |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
Deceduto il 2 giugno 1954 |
VACCARO Nicola In sostituzione del Sottosegretario di Stato Basilio FOCACCIA. |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
all'11 gennaio 1954
|
DC |
Membro
dal 12 marzo 1954
|
|
VOCCOLI Odoardo |
PCI |
Membro
dal 21 luglio 1953
|