Commissioni e Giunte
5ª Commissione permanente
(Finanze e tesoro)II Legislatura
(dal 25 giugno 1953 all'11 giugno 1958)
Ufficio di Presidenza costituito il 28 luglio 1953
Rinnovo biennale il 21 luglio 1955
2º rinnovo biennale il 12 luglio 1957
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
BERTONE Giovanni Battista |
DC |
|
Vicepresidenti | ||
TRABUCCHI Giuseppe |
DC |
|
GIACOMETTI Guido |
PSI |
|
Segretari | ||
VALMARANA Giustino |
DC |
Fino al 18 gennaio 1954
|
MINIO Enrico |
PCI |
Fino al 20 luglio 1955
|
BRACCESI Giorgio |
DC |
Dal 24 marzo 1954
|
DE LUCA Luca |
PCI |
Dal 22 luglio 1955
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ARCUDI Domenico |
PNM |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
ASARO Filippo |
PCI |
Membro
dal 19 febbraio 1957
|
BERTONE Giovanni Battista |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 27 luglio 1953
|
DC |
Presidente
dal 28 luglio 1953
|
|
BRACCESI Giorgio |
DC |
Membro
dal 24 novembre 1953
al 23 marzo 1954
|
DC |
Segretario
dal 24 marzo 1954
|
|
CENINI Pietro In sostituzione del Ministro Silvio GAVA. |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 31 gennaio 1956
|
DC |
Membro
dal 14 febbraio 1956
al 3 luglio 1957
|
|
DC |
Membro
dal 3 luglio 1957
|
|
CORTI Carlo |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 20 luglio 1955
|
DE BACCI Fulvio |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 19 novembre 1953
|
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
Annullata elezione il 19 novembre 1953 |
|
DE LUCA Angelo In sostituzione del Ministro Ezio VANONI. |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 23 febbraio 1956
|
DC |
Membro
dal 23 febbraio 1956
|
|
DE LUCA Luca |
PCI |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 21 luglio 1955
|
PCI |
Segretario
dal 22 luglio 1955
|
|
EINAUDI Luigi |
Dall'11 maggio 1955 Lib. Soc. Rep. |
Membro
dall'11 maggio 1955
al 25 settembre 1955
|
FORTUNATI Paolo |
PCI |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
GAVA Silvio Sostituito da Pietro CENINI dal 21 luglio 1953 al 31 gennaio 1956. Sostituito da Pietro CENINI dal 4 luglio 1957 all'11 giugno 1958. |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
GIACOMETTI Guido |
PSI |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 27 luglio 1953
|
PSI |
Vicepresidente
dal 28 luglio 1953
|
|
GUGLIELMONE Teresio |
DC |
Membro
dal 3 ottobre 1956
|
IORIO Michelangelo |
PSI |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 12 maggio 1954
|
JANNACCONE Pasquale |
Misto |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
MARINA Mario |
MSI |
Membro
dal 21 luglio 1955
|
MARIOTTI Luigi |
PSI |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
MEDICI Giuseppe Sostituito da Zaccaria NEGRONI dal 23 febbraio 1956 al 29 novembre 1956. |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1955
al 29 novembre 1956
|
MINIO Enrico |
PCI |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 27 luglio 1953
|
PCI |
Segretario
dal 28 luglio 1953
al 20 luglio 1955
|
|
PCI |
Membro
dal 21 luglio 1955
|
|
MOTT Angelo Giacomo Sostituito da Giovanni SPAGNOLLI dal 21 luglio 1953 al 14 giugno 1954. Sostituito da Giacomo PIOLA dal 15 giugno 1954 al 20 luglio 1955. Sostituito da Giovanni PONTI dal 21 luglio 1955 all'11 giugno 1958. |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
NEGRONI Zaccaria In sostituzione del Sottosegretario di Stato Giustino VALMARANA. |
DC |
Membro
dal 15 giugno 1954
al 13 febbraio 1956
|
DC |
Membro
dal 23 febbraio 1956
al 29 novembre 1956
|
|
PARATORE Giuseppe |
Misto |
Membro
dal 28 novembre 1957
|
PESENTI Antonio |
PCI |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
PIOLA Giacomo In sostituzione del Sottosegretario di Stato Angelo Giacomo MOTT. |
DC |
Membro
dal 15 giugno 1954
al 20 luglio 1955
|
PONTI Giovanni In sostituzione del Sottosegretario di Stato Angelo Giacomo MOTT. |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1955
|
RESTAGNO Pier Carlo |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 14 giugno 1954
|
RODA Giuseppe |
PSI |
Membro
dal 13 maggio 1954
|
SCHIAVI Alessandro |
Lib. Soc. Rep. |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 20 luglio 1955
|
Lib. Soc. Rep. |
Membro
dal 26 settembre 1955
|
|
SELVAGGI Francesco |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
Deceduto l'11 luglio 1956 |
SPAGNA Alessandro |
Dem. Ind. Sin. |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
SPAGNOLLI Giovanni In sostituzione del Sottosegretario di Stato Angelo Giacomo MOTT. |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 14 giugno 1954
|
DC |
Membro
dal 15 giugno 1954
|
|
STURZO Luigi |
Misto |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
TOME' Zefferino |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
TRABUCCHI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 27 luglio 1953
|
DC |
Vicepresidente
dal 28 luglio 1953
|
|
VALENZI Maurizio |
PCI |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 18 febbraio 1957
|
VALMARANA Giustino |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 27 luglio 1953
|
DC |
Segretario
dal 28 luglio 1953
al 18 gennaio 1954
|
|
Sostituito da
Mario ZOTTA
dal 19 febbraio 1954 al 14 giugno 1954. Sostituito da Zaccaria NEGRONI dal 15 giugno 1954 al 13 febbraio 1956. Sostituito da Pietro CENINI dal 14 febbraio 1956 al 3 luglio 1957. |
DC |
Membro
dal 19 gennaio 1954
|
VANONI Ezio |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
Deceduto il 16 febbraio 1956 |
ZOTTA Mario In sostituzione del Sottosegretario di Stato Giustino VALMARANA. |
DC |
Membro
dal 19 febbraio 1954
al 14 giugno 1954
|