Commissioni e Giunte
8ª Commissione permanente
(Lavori pubblici, comunicazioni)VIII Legislatura
(dal 20 giugno 1979 all'11 luglio 1983)
Ufficio di Presidenza costituito l'11 luglio 1979
Rinnovo biennale il 23 luglio 1981
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidenti | ||
TANGA Alfonso |
DC |
Fino al 22 luglio 1981
|
VINCELLI Sebastiano |
DC |
Dal 23 luglio 1981
|
Vicepresidenti | ||
BAUSI Luciano |
DC |
Fino al 22 luglio 1981
|
MASCIADRI Cornelio |
PSI |
Dal 23 luglio 1981
|
OTTAVIANI Ezio |
PCI |
|
Segretari | ||
AVELLONE Giuseppe |
DC |
Fino al 14 febbraio 1983
|
DEL PONTE Fausto |
DC |
Dal 16 gennaio 1983
|
MOLA Antonio |
PCI |
Fino al 22 luglio 1981
|
MORANDI Arrigo |
PCI |
Dal 23 luglio 1981
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
AVELLONE Giuseppe |
DC |
Segretario
dall'11 luglio 1979
al 14 febbraio 1983
|
DC |
Membro
dal 15 febbraio 1983
|
|
BAUSI Luciano |
DC |
Vicepresidente
dall'11 luglio 1979
al 22 luglio 1981
|
DC |
Membro
dal 23 luglio 1981
|
|
BENASSI Ettore |
PCI |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
BOZZELLO VEROLE Eugenio |
PSI |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
CALICE Giovanni |
PCI |
Membro
dall'11 luglio 1979
al 26 novembre 1979
|
CROLLALANZA Araldo |
MSI - DN |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
DAMAGIO Saverio |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
DEGOLA Giorgio |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
DEL PONTE Fausto In sostituzione del Sottosegretario di Stato Arturo PACINI. |
DC |
Membro
dall'8 agosto 1979
al 3 aprile 1980
|
DC |
Membro
dal 14 gennaio 1981
al 15 gennaio 1983
|
|
DC |
Segretario
dal 16 gennaio 1983
|
|
FASSINO Giuseppe Sostituito da Sergio FONTANARI dal 3 luglio 1981 all'11 luglio 1983. |
Misto |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
FERMARIELLO Carlo |
PCI |
Membro
dal 23 luglio 1981
|
FINESSI Riode |
PSI |
Membro
dall'11 luglio 1979
all'11 dicembre 1979
|
FIORI Peppino |
Sin. Ind. |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
FONTANARI Sergio In sostituzione del Sottosegretario di Stato Giuseppe FASSINO. |
Misto |
Membro
dal 3 luglio 1981
|
GUERRINI Paolo |
PCI |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
GUSSO Giuliano |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
LA PORTA Epifanio |
PCI |
Membro
dal 27 novembre 1979
|
LIBERTINI Lucio |
PCI |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
MASCIADRI Cornelio |
PSI |
Membro
dal 12 dicembre 1979
al 22 luglio 1981
|
PSI |
Vicepresidente
dal 23 luglio 1981
|
|
MIROGLIO Giuseppe |
DC |
Membro
dal 26 settembre 1979
al 21 aprile 1980
|
MITROTTI Tommaso |
MSI - DN |
Membro
dall'11 luglio 1979
al 19 novembre 1980
|
MOLA Antonio |
PCI |
Segretario
dall'11 luglio 1979
al 22 luglio 1981
|
MONTALBANO Giuseppe |
PCI |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
MORANDI Arrigo |
PCI |
Segretario
dal 23 luglio 1981
|
OTTAVIANI Ezio |
PCI |
Vicepresidente
dall'11 luglio 1979
|
PACINI Arturo Sostituito da Fausto DEL PONTE dall'8 agosto 1979 al 3 aprile 1980. |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
PARRINO Francesco In sostituzione del Sottosegretario di Stato Dino RIVA. |
PSDI |
Membro
dall'11 luglio 1979
al 3 aprile 1980
|
PINTO Biagio |
Repubblicano |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
RIGGIO Antonino |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
RIVA Dino Sostituito da Francesco PARRINO dall'11 luglio 1979 al 3 aprile 1980. Sostituito da Giosi ROCCAMONTE dal 3 luglio 1981 al 30 novembre 1982. |
PSDI |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
ROCCAMONTE Giosi In sostituzione del Sottosegretario di Stato Dino RIVA. |
PSDI |
Membro
dal 3 luglio 1981
al 30 novembre 1982
|
SALERNO Carmelo Francesco |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
al 25 settembre 1979
|
SEGRETO Domenico |
PSI |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
TANGA Alfonso |
DC |
Presidente
dall'11 luglio 1979
al 22 luglio 1981
|
DC |
Membro
dal 23 luglio 1981
|
|
TIRIOLO Elio |
DC |
Membro
dal 22 aprile 1980
al 13 gennaio 1981
|
TONUTTI Giuseppe |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
VALENZA Pietro |
PCI |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
VINCELLI Sebastiano |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
al 22 luglio 1981
|
DC |
Presidente
dal 23 luglio 1981
|