Commissioni e Giunte
4ª Commissione permanente
(Difesa)VII Legislatura
(dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979)
Ufficio di Presidenza costituito il 27 luglio 1976
Rinnovo biennale il 27 luglio 1978
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
SCHIETROMA Dante |
Fino al 31 gennaio 1977 PSDI - Lib. Dal 1 febbraio 1977 PSDI |
|
Vicepresidenti | ||
DE ZAN Fabiano |
DC |
|
DONELLI Claudio |
PCI |
|
Segretari | ||
DELLA PORTA Onio |
DC |
|
SIGNORI Silvano |
PSI |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ALBERTINI Francesco |
PSI |
Membro
dal 15 ottobre 1976
|
AMADEO Aldo |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
BALDI Carlo In sostituzione del Sottosegretario di Stato Giuseppe CERAMI. |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
al 29 luglio 1976
|
BERSANI Giovanni |
DC |
Membro
dal 17 febbraio 1977
|
BOLDRINI Arrigo |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
CERAMI Giuseppe Sostituito da Carlo BALDI dal 27 luglio 1976 al 29 luglio 1976. |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
DELLA PORTA Onio |
DC |
Segretario
dal 27 luglio 1976
|
DE ZAN Fabiano |
DC |
Vicepresidente
dal 27 luglio 1976
|
DONELLI Claudio |
PCI |
Vicepresidente
dal 27 luglio 1976
|
FINESSI Riode |
PSI |
Membro
dal 27 luglio 1976
al 14 ottobre 1976
|
GENOVESE Luigi |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
GIOVANNIELLO Giuseppe |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
al 16 febbraio 1977
|
GIUST Bruno |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
GRONCHI Giovanni |
Misto |
Membro
dal 27 luglio 1976
Deceduto il 17 ottobre 1978 |
IANNARONE Michele |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
MARGOTTO Cesare |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
MAZZOLI Giacomo Samuele In sostituzione del Sottosegretario di Stato Ignazio Vincenzo SENESE. |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
PASTI Nino |
Sin. Ind. |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
PASTORINO Carlo In sostituzione del Ministro Mario TOROS. |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
al 29 luglio 1976
|
PECCHIOLI Ugo |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
PECORARO Antonio In sostituzione del Sottosegretario di Stato Rodolfo TAMBRONI ARMAROLI. |
DC |
Membro
dal 6 agosto 1976
|
PELUSO Umile Francesco |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
SCHIANO Pietro |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
SCHIETROMA Dante |
Fino al 31 gennaio 1977 PSDI - Lib. Dal 1 febbraio 1977 PSDI |
Presidente
dal 27 luglio 1976
|
SENESE Ignazio Vincenzo Sostituito da Giacomo Samuele MAZZOLI dal 27 luglio 1976 al 19 giugno 1979. |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
SIGNORI Silvano |
PSI |
Segretario
dal 27 luglio 1976
|
TAMBRONI ARMAROLI Rodolfo Sostituito da Antonio PECORARO dal 6 agosto 1976 al 19 giugno 1979. |
DC |
Membro
dal 6 agosto 1976
|
TEDESCHI Mario |
Fino al 31 gennaio 1977 MSI - DN Dal 1 febbraio 1977 DN-CD |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
TODINI Benedetto |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
TOLOMELLI Araldo |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
TOROS Mario Sostituito da Carlo PASTORINO dal 27 luglio 1976 al 29 luglio 1976. |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
al 5 agosto 1976
|
TROPEANO Luigi |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
al 26 luglio 1978
|
VANIA Savino Giuseppe |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
VENANZETTI Claudio |
Repubblicano |
Membro
dal 15 febbraio 1977
|