Commissioni e Giunte
Giunta per il regolamento
(Art. 18 del Regolamento)VI Legislatura
(dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976)
Presidente
nominato il 27 giugno 1973
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
SPAGNOLLI Giovanni |
DC |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ARIOSTO Egidio |
PSDI |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
BARRA Vincenzo |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
BARTOLOMEI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 22 ottobre 1973
|
BROSIO Manlio |
PLI |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
CARRARO Luigi |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
CIFARELLI Michele |
Misto |
Membro
dal 4 luglio 1972
all'11 luglio 1973
|
Misto |
Membro
dal 9 luglio 1975
|
|
D'ANGELOSANTE Francesco Paolo |
PCI |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
FANFANI Amintore |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 26 giugno 1973
|
GALANTE GARRONE Carlo |
Sin. Ind. |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
GRONCHI Giovanni |
Misto |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
LI VIGNI Mario |
Fino al 1 agosto 1972 PSIUP Dal 2 agosto 1972 PCI |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
NENCIONI Gastone |
MSI - DN |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
PIERACCINI Giovanni |
PSI |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 6 luglio 1973
|
SPAGNOLLI Giovanni |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 26 giugno 1973
|
DC |
Presidente
dal 27 giugno 1973
|
|
TERRACINI Umberto |
PCI |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
VARALDO Franco |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
ZUCCALA' Michele |
PSI |
Membro
dal 22 ottobre 1973
|